SAGE
Présentation générale de SAGE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAGE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAGE est situé au 10 PL DE BELGIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le dimanche 01 janvier 1978 et qui est immatriculée sous le numéro 313966129 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 1 000 à 1 999 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels applicatifs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29C (Édition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- - applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- - l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- - l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- - l'édition de logiciels utilitaires
Chiffre d’affaire
SAGE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 7 établissement(s) et avec 1 000 à 1 999 salariés
Greffe
SAGE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SAGE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR75313966129
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAGE de part son activité de 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (86.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [103] berruyer, guy
- [41] henry, antoine, modification du
- auditex
- berruyer, guy
- bleeker derk, jaap
- crosier, elizabeth
- ernst & young audit
- ernst & young audit,
- henry, antoine
- houillon, pascal,
- marcellin, christian,
- nicolas, yves
- nicolas, yves,
- pricewaterhousecoopers audit,
- ramirez lopez-terradas, alvaro,
- ramirez lopez-terradas, alvaro, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAGE
- 2010-02-21 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Marcellin, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
- 2011-02-15 : Président partant : Houillon, Pascal, nomination du Président : Ramirez Lopez-Terradas, Alvaro, modification du Directeur général Henry, Antoine, modification du Directeur général délégué Berruyer, Guy
- 2014-12-11 : Directeur général délégué partant : Berruyer, Guy
- 2015-10-01 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2016-03-22 : Président partant : Ramirez Lopez-Terradas, Alvaro, nomination du Président : Crosier, Elizabeth
- 2016-04-22 : Directeur général partant : Henry, Antoine
- 2018-02-01 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Juillet 2017 ; Président : DECHAUX Laurent en fonction le 30 Janvier 2018
- 2020-10-09 : Président : BLEEKER Derk, Jaap ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2021-04-15 : Président : LESAGE Pacôme, Gérard, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- bleeker derk, jaap :
- 2020-10-09 : SAGE HOLDING FRANCE (382693992)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- henry, antoine :
- 2016-09-20 : SAGE NEWCO (753384924)
- 2012-10-28 : SAGE OVERSEAS LIMITED (399166750)
- 2012-10-03 : SAGE HOLDING FRANCE (382693992)
- 2012-10-03 : SAGE FDC (380451161)
- 2011-02-15 : SAGE ATL (330573775)
- 2011-02-15 : SAGE SPC (316083450)
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
- ramirez lopez-terradas, alvaro, :
- 2012-10-03 : SAGE ATL (330573775)
- 2012-10-03 : SAGE SPC (316083450)
- 2011-02-17 : SAGE HOLDING FRANCE (382693992)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAGE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAGE |
Sigle de l'unité légale | SAGE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 313966129 00857 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1978-01-01 : dimanche 01 janvier 1978 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29C : Édition de logiciels applicatifs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 42 avec 1 000 à 1 999 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels applicatifs |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAGEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAGE- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 23 décembre 2008: Vente
Bodacc A publié le 04/12/2008Annonce n° 980 N° RCS : 500821251 - Dénomination : ALTAVEN 10 rue Fructidor 75017 Paris La clientèle de la branche d'activité dénommée Activité d'Intégration Fiscaleregroupant l'activité de commercialisation, développement, maintenance, installation, formation ainsi qu'assistance à l'utilisation du logiciel Intégration Fiscale(IFI Mange - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La gazette du palais - Opposition : A l'adresse du siège de la société ALTAVEN SAS 97 rue de Rome 75017 Paris pour la validité . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 345000,00 euros.
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 21 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100036 publié le 21/02/2010Annonce n° 2006 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Marcellin, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 15 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110032 publié le 15/02/2011Annonce n° 2048 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 500000 EUR - Administration : Président partant : Houillon, Pascal, nomination du Président : Ramirez Lopez-Terradas, Alvaro, modification du Directeur général Henry, Antoine, modification du Directeur général délégué Berruyer, Guy - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 février 2012: Depot des comptes
- dimanche 01 juillet 2012: Vente
Bodacc A publié le 20/06/2012Annonce n° 1345 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 500000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : Au siège de la sas sage 10 rue Fructidor 75017 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine :
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 29 mars 2013: Vente
Bodacc A publié le 19/03/2013Annonce n° 595 N° RCS : - Dénomination : SIGMA CONSO (numéro national BE 0476 571 292 - forme juridique : Société de droit étranger - capital : 180228 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Journal Spécial des Sociétés Françaises par Actions - Opposition : Au fonds cédé 10 rue Fructidor Immeuble le Colisée Ii - 75017 Paris pour la validité, Au siège de la société sigma Conso Route de Lennik 451 - Boite 5 - 1070 Bruxelles pour la correspondance . - Origine :
- mercredi 06 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130214 publié le 06/11/2013Annonce n° 968 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 17 novembre 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 533 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE (société absorbante) - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6250000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mercredi 12 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140030 publié le 12/02/2014Annonce n° 4236 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6750000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 24 juin 2014: Vente
Bodacc A publié le 13/06/2014Annonce n° 1166 N° RCS : 438824708 - Dénomination : OXATIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1074362 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Affiches Parisiennes - Opposition : au fonds cédé 10 rue Fructidor 75017 Paris pour la validité, Oxatis 171 bis chemin de la Madrague 13002 Marseille pour la correspondance . - Origine :
- jeudi 11 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140238 publié le 11/12/2014Annonce n° 649 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6750000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Berruyer, Guy - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150188 publié le 01/10/2015Annonce n° 2613 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6750000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160057 publié le 22/03/2016Annonce n° 2501 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6750000 EUR - Administration : Président partant : Ramirez Lopez-Terradas, Alvaro, nomination du Président : Crosier, Elizabeth - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 22 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160080 publié le 22/04/2016Annonce n° 1199 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 6750000 EUR - Administration : Directeur général partant : Henry, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 31 juillet 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/07/2017N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : Parry Mark ; Commissaire aux comptes titulaire : ; Commissaire aux comptes suppléant :
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 01 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180022 publié le 01/02/2018Annonce n° 4179 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 26 Juillet 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 26 Juillet 2017 ; Président : DECHAUX Laurent en fonction le 30 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
- vendredi 09 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200197 publié le 09/10/2020Annonce n° 2374 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE SAGE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BLEEKER Derk, Jaap ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 06 avril 2021: Depot des comptes
- jeudi 15 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210074 publié le 15/04/2021Annonce n° 3910 N° RCS : 313966129 - Dénomination : SAGE Conception, fabrication, mise au point, commercialisation, Import-Export, représentation, commission de tous matériels électroniques dans le domaine de l'informatique, électro-acoustique, audiovisuel ainsi que tous logiciels documents, revues brochures éducatives ou techniques ayant trait à ces domaines - négoce d'ordinateurs et de micro-ordinateurs - toutes opérations concernant directement ou indirectement l'acquisition, la cession de Valeursmobilieres ainsi que toutes opérations s'y rapportant - - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LESAGE Pacôme, Gérard, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAGE- lundi 23 mai 1994 : Fermé
36 BD GABRIEL GUIST HAU 44000 NANTES - samedi 25 décembre 1993 : Fermé
104 RUE NATIONALE 59800 LILLE - dimanche 01 août 1999 : SAGE Fermé
1 PL DES HAUTS TILLIERS 92230 GENNEVILLIERS - mardi 31 décembre 1996 : Fermé
75 ALL PAUL LANGEVIN 76230 BOIS-GUILLAUME - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
86 AV PRESIDENT J F KENNEDY 33700 MERIGNAC - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
8 AV DES JADES 44300 NANTES - jeudi 14 août 1997 : Fermé
17 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN - jeudi 20 février 1997 : Fermé
16 RUE DU CAP VERT 21800 QUETIGNY - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
42 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME - jeudi 31 décembre 1998 : Fermé
33 AV DE HAMBOURG 13008 MARSEILLE 8 - dimanche 28 février 1999 : Fermé
AV PERIE 33520 BRUGES - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
9 RUE CLAUDE CHAPPE 57070 METZ - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE - lundi 14 juin 1999 : Fermé
4 RUE THOMAS MANN 67200 STRASBOURG - mardi 24 mars 1998 : Fermé
VOIE 5 GRANDE BORDE 31670 LABEGE - mardi 08 janvier 2019 : Fermé
16 RUE DENIS PAPIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - mardi 31 octobre 2000 : Fermé
1 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ - dimanche 01 août 2010 : Fermé
1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON 3EME - mardi 10 juillet 2001 : SAGE Fermé
1 RUE MAHATMA GANDHI 13090 AIX-EN-PROVENCE - lundi 22 mai 2006 : Fermé
5 ESP COMPANS CAFFARELLI 31000 TOULOUSE - jeudi 10 novembre 2005 : SAGE Fermé
2 AV PDT SALVADOR ALLENDE 93100 MONTREUIL - jeudi 28 février 2008 : SAGE Fermé
14 AV PYTHAGORE 33700 MERIGNAC - mardi 31 octobre 2000 : Fermé
13 RUE CLAUDE CHAPPE 57070 METZ - lundi 03 juillet 2017 : Fermé
10 RUE FRUCTIDOR 75017 PARIS 17 - lundi 25 décembre 2000 : Fermé
2 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
17 RUE HERMES 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
3 PRO DE LA BONNETTE 92230 GENNEVILLIERS - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
RUE LOUIS BLERIOT 44700 ORVAULT - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
2 CHE DU COULOUVRIER 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
5 RUE DU PORT 25200 MONTBELIARD - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
4 RUE RENE RAZEL 91400 SACLAY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE LABROSSE 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ - mardi 25 décembre 2001 : Fermé
40 BD DE LA BEAUJOIRE 44300 NANTES - lundi 24 octobre 2011 : Fermé
1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE 13290 AIX-EN-PROVENCE - jeudi 25 décembre 2003 : Fermé
6 RUE HENRI STE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL-MALMAISON - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
8 AV DE LA REPUBLIQUE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS - samedi 01 janvier 2005 : Fermé
25 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES - lundi 24 avril 2006 : Fermé
GRANDE BORDE 31670 LABEGE - samedi 31 janvier 2004 : Fermé
52 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - mardi 15 juin 2010 : Fermé
11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19 - lundi 28 avril 2008 : Fermé
120 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE - samedi 30 avril 2016 : Fermé
2 AV PDT SALVADOR ALLENDE 93100 MONTREUIL - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
30 PL SAINT GEORGES 75009 PARIS 9 - mardi 15 décembre 2009 : Fermé
8 RUE HONORE DE BALZAC 37000 TOURS - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - samedi 31 décembre 2016 : Fermé
AV DE L ESC NORMANDIE NIEMEN 31700 BLAGNAC - mardi 08 janvier 2019 : Fermé
2000 RTE DES LUCIOLES 06410 BIOT - dimanche 01 août 2010 : Fermé
10 ALL IRENE JOLIOT CURIE 69800 SAINT-PRIEST - dimanche 18 avril 2010 : Fermé
5 AV VICTOR HUGO 38130 ECHIROLLES - jeudi 01 janvier 2015 : Fermé
6 AV DU PRE FELIN 74940 ANNECY - dimanche 01 août 2010 : Fermé
129 CHE DU MOULIN CARRON 69130 ECULLY - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
3 RUE HOMERE 31500 TOULOUSE - samedi 14 février 2009 : Fermé
5 RUE DE LA FAISANDERIE 67380 LINGOLSHEIM - jeudi 28 février 2008 : Ouvert
1 ALL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC - mercredi 30 septembre 2009 : Fermé
PL DU SUD 92800 PUTEAUX - samedi 31 janvier 2009 : Fermé
14 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - dimanche 22 février 2009 : Ouvert
ZAC LA FONSAUCE 85340 LES SABLES D'OLONNE - samedi 31 juillet 2010 : Fermé
17 AV CHARLES DE GAULLE 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR - lundi 28 avril 2008 : Ouvert
300 RUE P RIVOALLON 29200 BREST - lundi 06 juillet 2009 : Fermé
RUE LIEUTENANT CHANCEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR - dimanche 30 novembre 2014 : Fermé
1 RUE DES ROSSIGNOLS 67540 OSTWALD - vendredi 30 septembre 2011 : Fermé
3 RUE DU PARC 67205 OBERHAUSBERGEN - mercredi 31 mars 2010 : Fermé
11 AV PYTHAGORE 33700 MERIGNAC - mardi 23 novembre 2010 : Fermé
865 AV DE BRUXELLES 83500 LA SEYNE-SUR-MER - dimanche 31 mars 2013 : Fermé
RUE FABIENNE LANDY 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS - vendredi 23 mai 2014 : Fermé
35 RUE DE LA GARE 75019 PARIS 19 - dimanche 09 mai 2010 : Fermé
5 AV NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC - vendredi 01 juillet 2016 : Fermé
304 RTE NATIONALE 6 69760 LIMONEST - mercredi 19 octobre 2011 : Fermé
6 RUE LEONARD DE VINCI 53000 LAVAL - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
2 SQ ROGER GENIN 38000 GRENOBLE - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
RUE LOUIS DE BROGLIE BATIMENT P-T7 53810 CHANGE - samedi 01 juillet 2017 : Fermé
380 AV ARCHIMEDE 13080 AIX-EN-PROVENCE - mardi 15 octobre 2013 : Fermé
39 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN - jeudi 01 janvier 2015 : Ouvert
1 RUE CALLISTO 74650 CHAVANOD - dimanche 05 février 2017 : Fermé
5 PL CHARLES BERAUDIER 69003 LYON 3EME - dimanche 18 décembre 2016 : Fermé
20 RUE DE LA VILLETTE 69003 LYON 3EME - mardi 15 novembre 2016 : Ouvert
53 RUE DE L ETANG 69760 LIMONEST - lundi 03 juillet 2017 : Ouvert
10 PL DE BELGIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAGE- BOULATON MICHEL : 19 RUE JULES VERNE 69500 BRON
- GUERARD OLIVIER : LE CASSE 09230 LASSERRE
- CONDIGOLABS : 32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
- COOPEO : 1 RUE H HONORE D ESTIENNE D ORVES 56100 LORIENT
- FOB AND CO : 191 RUE DE LOMPRET 59130 LAMBERSART
- HONI INC : 3 ALL DES HALLEBARDIERS 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- HOOLIFANS : 27 RUE PIERRE LEROUX 75007 PARIS 7
- ISICOM : 75 RUE DU COLOMBIER 37100 TOURS
- MON GERANT PRIVE : 4 ALL DE PARIS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- NEW TECH DEVELOPMENT : 1095 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER
- RCA REALISATIONS POUR LA COMPTABILITE ETL AUDIT : 7 RUE JACQUES BREL 44800 SAINT-HERBLAIN
- RUN MY SERVICE : 16 RUE ABEL 75012 PARIS 12
- TELESNAP : 3 INDUSTRIESTASSE
- VIRTUAL DEV : 38 RUE DE SAINTONGE 75003 PARIS 3
- WIPIMO : 46 RUE DE LAGNY 93100 MONTREUIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAGE- AGAR AUDREY : 49 RUE JEAN BONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- ANDRE JUSTINE : 71 BD DE LA REPUBLIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- BAPTISTA PHILIPPE : 9 RUE SARTORIS 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- CHARLES ANTOINE : 2 ALL DES CERISIERS 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- DJAIDER ERIC : 92 RUE DE L'AIGLE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- GIROD AURELIE : 14 RUE JEAN BONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- MANALT STEPHANIE : 37 RUE VOLTAIRE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- TOUCHON ELISABETH : 186 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- AECOM FRANCE : 10 PL DE BELGIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- AUNOGRAPHIE : 23 RUE GEORGES 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- FERALCO ENVIRONNEMENT : 90 BD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- OFW SHIPS : 90 BD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- SCI DE LA RUE D EVREUX A COURBEVOIE : 76 AV FOCH 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- SCI DE LA FORET : 112 RUE RAYMOND RIDEL 92250 LA GARENNE-COLOMBES
- SYND COPRO 68 RUE DES CHAMPS PHILIPPE : 68 RUE DES CHAMPS PHILIPPE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAGERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives