DEBS TRANSPORTS
Présentation générale de DEBS TRANSPORTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DEBS TRANSPORTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DEBS TRANSPORTS est situé au 40 AV DE MEAUX 77470 POINCY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1979 et qui est immatriculée sous le numéro 316171636 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 180 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret de proximité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- - la collecte du lait à la ferme
- - le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
Chiffre d’affaire
DEBS TRANSPORTS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 696 640.00 € pour un résultat de -1 932.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
DEBS TRANSPORTS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DEBS TRANSPORTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR32316171636
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DEBS TRANSPORTS de part son activité de 49.41B ( Transports routiers de fret de proximité) sont :
- 00016 : Transports routiers (89.8% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DEBS TRANSPORTS
- 2008-08-08 : Président : BOCCIARELLI Eric modification le 25 Avril 2001Commissaire aux comptes suppléant : POUMEROL Jean-François en fonction le 30 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : EUREDIT en fonction le 30 Juillet 2008.
- 2013-07-28 : modification du Gérant Chauffourier, Thierry Robert, Commissaire aux comptes titulaire partant : EUREDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Poumerol, Jean François
- 2021-01-14 : modification du Gérant Le Duff, Vincent
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DEBS TRANSPORTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DEBS TRANSPORTS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 316171636 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1979-01-01 : lundi 01 janvier 1979 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41B : Transports routiers de fret de proximité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret de proximité |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DEBS TRANSPORTS- CO
2019 | 915 900.00 | 785 983.00 |
2018 | 129 918.00 |
2019 | 180 000.00 |
2018 |
2019 | 117 434.00 |
2018 |
2019 | 785 983.00 |
2018 |
2019 | 1 696 640.00 | 1 696 640.00 |
2018 |
2019 | -1 932.00 |
2018 |
2019 | 117 434.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DEBS TRANSPORTS- vendredi 08 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080140 publié le 08/08/2008Annonce n° 2035 N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BOCCIARELLI Eric modification le 25 Avril 2001Commissaire aux comptes suppléant : POUMEROL Jean-François en fonction le 30 Juillet 2008. Commissaire aux comptes titulaire : EUREDIT en fonction le 30 Juillet 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 16 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100136 publié le 16/07/2010Annonce n° 2884 N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- mardi 21 septembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/09/2010N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS - Adresse : 5 route de Méaux 77124 Chauconin-Neufmontiers - Activité : Transports routiers servies de transport de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers location de véhicules pour le transport routier de marchandises. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180000.00 EUR - Administration : Gérant : CHAUFFOURIER Thierry Robert
- lundi 29 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130144 publié le 28/07/2013Annonce n° 1289 N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 180000 EUR - Administration : modification du Gérant Chauffourier, Thierry Robert, Commissaire aux comptes titulaire partant : EUREDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Poumerol, Jean François - Modification : modification survenue sur le nom commercial, la forme juridique et l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 octobre 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1403 N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS 28 rue de l'Aviation 93420 Villepinte cession d'une branche d'activité de location de véhicules avec chauffeurs. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 180000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : Me TIXERONT Olivier 18 rue de la Commune de Paris BP 39 93301 AUBERVILLIERS CEDEX pour la validité et pour la correspondance Me TIXERONT Olivier 18 rue DE LA COMMUNE DE PARIS BP 39 93301 AUBERVILLIERS CEDEX. - Délai pour les oppositions : 10 jours à - Origine : Achat au prix stipulé de 190000 Euros
- jeudi 13 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210009 publié le 14/01/2021Annonce n° 2936 N° RCS : 316171636 - Dénomination : SOCIETE DEBS TRANSPORTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 180000 EUR - Administration : modification du Gérant Le Duff, Vincent - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DEBS TRANSPORTS- jeudi 15 juillet 2010 : Fermé
173 GR CHARLES DE GAULLE 94130 NOGENT-SUR-MARNE - mardi 01 juin 2010 : Fermé
16 RTE NATIONALE 4 77340 PONTAULT-COMBAULT - mardi 01 mars 2016 : Fermé
5 RTE DE MEAUX 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS - mardi 01 mars 2016 : Ouvert
40 AV DE MEAUX 77470 POINCY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DEBS TRANSPORTS- AKKOUCHE AIMED : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
- BELLEVILLE THIERRY : 29 RUE VASCO DE GAMA 76260 MONCHY-SUR-EU
- DECROUX PATRICK : 25 AV FLEURS 06000 NICE
- ARC TRANSPORTS : 14 RUE VICTOR HUGO 91120 PALAISEAU
- B 2 T TRANSPORT EXPRESS BRUNO TOUCHET : 3 RUE DE LA GRAND'COUR 27120 MENILLES
- BENI-TRANS : 78 BD JOHN KENNEDY 91100 CORBEIL-ESSONNES
- CHARRIERAS TRANSPORT LOGISTIQUE : 23 RUE GEORGES BRASSENS 24420 ANTONNE-ET-TRIGONANT
- I.G. BAUERHIN : WIESENSTRASSE 29
- JAG'EXPRESS : 5 LOT ZAC DE PETIT PEROU 97139 LES ABYMES
- LD TRANSPORTS : 4 RUE DE KERMAHO 22800 QUINTIN
- PRIMEUR DU BRUILHOIS : LD BARON 47390 LAYRAC
- REUNION TRANSPORT ASSOCIES : 53 RUE DE LA GIRODAY 97412 BRAS-PANON
- SPEED TRANSPORTS SERVICES : 77 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 95190 GOUSSAINVILLE
- TRANSPORT KERBOUA : 95 RUE DU FBG DU TEMPLE 75010 PARIS 10
- TRANSPORTS LAMIS : 1 RUE DEVERIA 75020 PARIS 20
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DEBS TRANSPORTS- HENRIQUES DANIEL : 23 RUE ALPHONSE CABON 77470 FUBLAINES
- LIMPIN VINA : 27 RUE DE SAINT FIACRE 77470 TRILPORT
- LOUIS-LEGELEY GERALDINE : 11 RUE DU CHENE AU ROI 77470 TRILPORT
- PERRET JEROME : 11 RUE DES PRES DU MOULIN 77470 POINCY
- VILLETTE CLAUDE : RUE DE BOULEURS 77470 BOUTIGNY
- ASSOCIATION LAIQUE ECOLE DE LA CHARMOYE : 77470 TRILPORT
- COUVERTURE PLOMBERIE MACONNERIE ETANCHEI : 1 RUE LOUISE MICHEL 77470 TRILPORT
- GI2M : 27 RES DE LA MARNE 77470 TRILPORT
- PESCULANE : 46 RUE DU MARECHAL JOFFRE 77470 TRILPORT
- PHILROW CLEANING PARTNERS : 20 CHE DE MONTEBISE 77470 MONTCEAUX-LES-MEAUX
- SCI ALEXO : FERME DU BORDET 77470 BOUTIGNY
- SCI CAPERMO : 7 RUE DE GERMIGNY 77470 TRILPORT
- SCI OBAKAS : 62 AV DE VERDUN 77470 TRILPORT
- SCI PATE-BARTHOLY : 6 RUE LOUIS MEUNIER 77470 POINCY
- TENNIS CLUB DE VILLEMAREUIL : 2 RUE PASTEUR 77470 VILLEMAREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DEBS TRANSPORTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives