VITRY MOTOCULTURE
Présentation générale de VITRY MOTOCULTURE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VITRY MOTOCULTURE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VITRY MOTOCULTURE est situé au ZONE INDUSTRIELLE 51300 MAROLLES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 318097912 au greffe de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 48 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.61Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- - batteuses
- - charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- - le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- - machines à traire
- - machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- - moissonneuses
- - tracteurs agricoles et forestiers
Chiffre d’affaire
VITRY MOTOCULTURE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 868 060.00 € pour un résultat de 103 193.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
VITRY MOTOCULTURE est du ressort du greffe de CHALONS-EN-CHAMPAGNE dont les coordonnées postales sont 51008 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0326685272 aux horaires suivants : 08H30 à 12H00/13H30 à 17H00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsenchampagne.fr
TVA intracommunautaire
Si VITRY MOTOCULTURE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85318097912
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VITRY MOTOCULTURE de part son activité de 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole) sont :
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (82.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- coulon, françois, nomination de l'
- rozoy,
- simon, thierry
- simonnet, françois benoit, nomination de l'
- simonnet, james,
- simonnet, nicole georgette martine,
- vie, philippe michel claude, modification du
- vie, philippe michel claude, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société VITRY MOTOCULTURE
- 2013-08-21 : modification du Président du conseil d'administration et directeur Simonnet, James, modification du Commissaire aux comptes titulaire CABINET PERON ET ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Brigault, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Simon, Thierry
- 2016-12-16 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Simonnet, James, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Vie, Philippe Michel Claude, modification du Directeur général délégué administrateur Loiseau, nom d'usage : Simonnet, Nicole Georgette Martine, Administrateur partant : Simonnet, François Benoit, nomination de l'Administrateur : Vie, Philippe Michel Claude, nomination de l'Administrateur : Coulon, François, nomination de l'Administrateur : Rozoy, nom d'usage : Raoul, Valérie Angèle Paulette
- 2019-08-22 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Simon, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- simon, thierry :
- 2020-05-11 : DULEVEL (883281727)
- 2019-12-08 : PROTEINES S.A.S (349728444)
- 2019-04-07 : MP-PACKAGING (417763034)
- 2018-05-31 : POLIRIS (492285564)
- 2018-03-18 : INSTITUT DU RISK MANAGEMENT (512264441)
- 2014-08-28 : CENTRE LOIRE VOYAGES (331468454)
- 2011-10-14 : GESTION COMPTABLE & SOCIALE (401185566)
- 2011-03-16 : LOCASOLOG SA (323209551)
- 2008-07-09 : MAITLAND & CIE (402150395)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VITRY MOTOCULTURE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VITRY MOTOCULTURE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 318097912 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1980-01-01 : mardi 01 janvier 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 46.61Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VITRY MOTOCULTURE- CO
2020 | 970 193.00 | 904 208.00 |
2019 | 65 985.00 |
2020 | 48 000.00 |
2019 |
2020 | 103 193.00 |
2019 |
2020 | 904 208.00 |
2019 |
2020 | 868 060.00 | 868 060.00 |
2019 |
2020 | 103 193.00 |
2019 |
2020 | 103 193.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VITRY MOTOCULTURE- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 24 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 21 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130160 publié le 21/08/2013Annonce n° 735 N° RCS : 318097912 - Dénomination : VITRY MOTOCULTURE - forme juridique : Société anonyme - capital : 45734.71 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et directeur Simonnet, James, modification du Commissaire aux comptes titulaire CABINET PERON ET ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Brigault, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Simon, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 30 octobre 2013: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160245 publié le 16/12/2016Annonce n° 1661 N° RCS : 318097912 - Dénomination : VITRY MOTOCULTURE - forme juridique : Société anonyme - capital : 48000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Simonnet, James, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Vie, Philippe Michel Claude, modification du Directeur général délégué administrateur Loiseau, nom d'usage : Simonnet, Nicole Georgette Martine, Administrateur partant : Simonnet, François Benoit, nomination de l'Administrateur : Vie, Philippe Michel Claude, nomination de l'Administrateur : Coulon, François, nomination de l'Administrateur : Rozoy, nom d'usage : Raoul, Valérie Angèle Paulette - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 09 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190161 publié le 22/08/2019Annonce n° 819 N° RCS : 318097912 - Dénomination : VITRY MOTOCULTURE - forme juridique : Société anonyme - capital : 48000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Simon, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 16 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VITRY MOTOCULTURE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZONE INDUSTRIELLE 51300 MAROLLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VITRY MOTOCULTURE- COSTAMAGNA MICHEL : 105 RD 813 82700 FINHAN
- LUGANT REMI : 4 RUE DES VIGNES 25580 GUYANS-DURNES
- TOUSSAINT MATTHIEU : 2736 RTE DE TREVOUSE 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
- CENTRE MOTOCULTURE TEILLEULAIS : 12 PARC D'ACTIVITES LA POMMERAIE 50640 LE TEILLEUL
- CM AGRI SERVICE : 31 RTE DE LA LOIRE 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- DR JACK : 8 RUE ROQUE SEGUI 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
- DUMAS MOTOCULTURE : BD GRISOLLE 83670 BARJOLS
- EQUIPEMENT MATERIEL SERVICE : LE BOURG 51300 THIEBLEMONT-FAREMONT
- GARAGE LOISEAU : 12 BARILLET 37460 BEAUMONT-VILLAGE
- GIBOIRE MOTOCULTURE : 21 RUE DE RENNES 35410 CHATEAUGIRON
- ITAL PIZZA : 32 RUE DE TOURNENFILS 91540 MENNECY
- MAV : 40 RUE DES AUBERGES 85260 MONTREVERD
- PLANET COMPOST : 145 RUE DE PARIS 80000 AMIENS
- SARL AGRI LOCATION MOUSSY : 4 RUE DU CENTRE 58700 MOUSSY
- SOCOMATAGRI : LES FRANCHISES 42120 PERREUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VITRY MOTOCULTURE- AI SORNOM LEONCIE : 16 GRANDE RUE 51300 LISSE-EN-CHAMPAGNE
- CALON FRANCOIS : LES GARCEAUX 51300 ORCONTE
- DEU PIERRE : 14 RUE ANDRE MARIE AMPERE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- GERAUD PHILIPPE : 54 FG DE ST DIZIER 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- HURTADO JULIEN : 62 RUE DE CHOISET 51300 LOISY-SUR-MARNE
- ORTILLON LAURENT : 20 RUE JULES GUESDE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- SAKIL SOUFIANE : 13 RUE RENE GROSYEUX 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- THESMAR CLAIRE : 6 FG LEON BOURGEOIS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- ASSOCIATION PARENTS D4ELEVES : 30 RUE DES HAUTS PAS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- CCMW : 11 RUE HAUTE 51300 VAVRAY-LE-PETIT
- CHAMPENOIS : 29 RUE DE LA BAS ROCHE 51300 MERLAUT
- COLMART : 10 FG DE ST DIZIER 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- EURL TAXI STEVEN : 24 RUE DE CHEPPES 51300 SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE
- LES MARAIS DE L'ORCOMTE : 1 RUE DES PATES 51300 MERLAUT
- PORTUGAIS UNIS - PORTUGUESES UNIDOS : 1279 LES FAISANS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VITRY MOTOCULTURERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives