SACI CFPA
Présentation générale de SACI CFPA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SACI CFPA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SACI CFPA est situé au 9 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 318149051 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 472 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.75Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.75Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques), les activités sont :
- - aniline, encres d'imprimerie, huiles essentielles, gaz industriels, colles chimiques, matières colorantes, résine synthétique, méthanol, paraffine, parfums et essences, soude, sel industriel, acides et soufre, produits amylacés, etc.
- - le commerce de gros d'engrais et de produits phytosanitaires
- - le commerce de gros de produits chimiques industriels :
Chiffre d’affaire
SACI CFPA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 13 069 665.00 € pour un résultat de 2 054 026.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SACI CFPA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SACI CFPA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48318149051
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SACI CFPA de part son activité de 46.75Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques) sont :
- 00044 : Industries chimiques (50.9% des salariés)
- 01077 : Négoce et industrie des produits du sol et engrais (15.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.6% des salariés)
- 00804 : VRP (5.6% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (4.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- akiyama, koh ; nomination de l'
- chezaud, claude
- fidurevise sarl ;
- kpmg sa
- le bouedec,
- le bouedec, gilbert marcel antoine
- nishihara, takahiro ; nomination de l'
- nishikawa, kenji ; nomination de l'
- takemoto, kohei
- whiteley, david ; nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société SACI CFPA
- 2009-11-13 : modification du Président du conseil d'administration Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine, modification du Directeur général et Administrateur Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle
- 2012-10-31 : modification du Président du conseil d'administration Le Bouedec, Guillaume Remi Marie, modification de l'Administrateur Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine
- 2016-07-10 : Administrateur partant : Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine
- 2019-05-02 : modification du Président Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle ; Président du conseil d'administration partant : Le Bouedec, Guillaume Remi Marie ; Administrateur partant : Le Bouedec, Antoine Louis Rene Marie
- 2019-10-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUREVISE SARL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chezaud, Claude
- 2020-01-23 : Président partant : Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle ; nomination du Président : Nishikawa, Kenji ; nomination de l'Administrateur : Akiyama, Koh ; nomination de l'Administrateur : Nishihara, Takahiro ; nomination de l'Administrateur : Whiteley, David ; nomination de l'Administrateur : Takemoto, Kohei
- 2020-03-22 : nomination du Directeur général : SEMAX
- 2021-06-23 : Directeur général partant : SEMAX ; Administrateur partant : Akiyama, Koh ; Administrateur partant : Nishihara, Takahiro ; nomination de l'Administrateur : Shibukawa, Shohei ; nomination de l'Administrateur : Tani, Masataka
Les autres mandats des administrateurs
- chezaud, claude :
- 2020-11-29 : SOLACE (800704975)
- 2020-09-04 : VIRTUOZ (443306808)
- 2011-08-23 : DUBEDOUT ORGANISATION (352844856)
- 2010-03-02 : TELELANGUE (414872655)
- 2008-07-03 : STORES OBLIGADO (542052246)
- 2008-04-17 : ROSEBUD F.S.A. (381994060)
- kpmg sa :
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : ORE DISTRIBUTION (450661632)
- 2021-02-02 : CARPENTER SAS (347947442)
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : DUVAL MESSIEN (582093530)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-29 : PERFESCO LIGHTING 1 (879069078)
- 2021-01-27 : TECHNI BRUME DIFFUSION - TBD (389270703)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : LAFONTAINE 65 (852893239)
- 2021-01-26 : LE LOGEMENT SAINTONGEAIS (415015791)
- 2021-01-24 : GT CANALISATIONS (415127273)
- 2021-01-22 : Pompes Funèbres Intercommunales de la Région de Saint-Brieuc (539653121)
- 2021-01-21 : BOISSIN (575750849)
- 2021-01-21 : SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS (794351346)
- 2021-01-20 : SAGERE (310801162)
- 2021-01-20 : IMMOBILIERE TERRES OCEAN (879465250)
- 2021-01-20 : SCA Wood France (440341527)
- 2021-01-20 : RIDORET DISTRIBUTION (325750883)
- 2021-01-20 : VAREL EUROPE (400782017)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SACI CFPA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SACI CFPA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 318149051 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1980-01-01 : mardi 01 janvier 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 46.75Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits chimiques, vendeur de produit chimiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SACI CFPA- CO
2020 | 23 604 877.00 | 20 863 670.00 |
2019 | 2 741 207.00 | 19 200 530.00 |
2020 | 472 500.00 |
2019 | 472 500.00 |
2020 | 2 268 078.00 |
2019 | 2 387 292.00 |
2020 | 20 863 670.00 |
2019 | 19 200 530.00 |
2020 | 13 069 665.00 | 31 245 263.00 |
2019 | 18 175 598.00 | 32 594 570.00 |
2020 | 2 054 026.00 |
2019 | 3 316 481.00 |
2020 | 2 268 078.00 |
2019 | 2 387 292.00 |
2020 | 4 573 889.00 |
2019 | 4 573 889.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SACI CFPA- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090219 publié le 13/11/2009Annonce n° 2418 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société anonyme - capital : 472500 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine, modification du Directeur général et Administrateur Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 31 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120211 publié le 31/10/2012Annonce n° 2304 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société anonyme - capital : 472500 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Le Bouedec, Guillaume Remi Marie, modification de l'Administrateur Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160135 publié le 10/07/2016Annonce n° 848 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société anonyme - capital : 472500 EUR - Administration : Administrateur partant : Le Bouedec, Gilbert Marcel Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 02 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190085 publié le 02/05/2019Annonce n° 1680 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 472500 EUR - Administration : modification du Président Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle ; Président du conseil d'administration partant : Le Bouedec, Guillaume Remi Marie ; Administrateur partant : Le Bouedec, Antoine Louis Rene Marie - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 25 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190210 publié le 30/10/2019Annonce n° 1698 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 472500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUREVISE SARL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chezaud, Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200016 publié le 23/01/2020Annonce n° 2877 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 472500 EUR - Administration : Président partant : Le Bouedec, nom d'usage : Collignon, Marie Anne Gabrielle ; nomination du Président : Nishikawa, Kenji ; nomination de l'Administrateur : Akiyama, Koh ; nomination de l'Administrateur : Nishihara, Takahiro ; nomination de l'Administrateur : Whiteley, David ; nomination de l'Administrateur : Takemoto, Kohei - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 22 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200058 publié le 22/03/2020Annonce n° 1302 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 472500 EUR - Administration : nomination du Directeur général : SEMAX - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 23 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210121 publié le 23/06/2021Annonce n° 1660 N° RCS : 318149051 - Dénomination : SACI-CFPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 472500 EUR - Administration : Directeur général partant : SEMAX ; Administrateur partant : Akiyama, Koh ; Administrateur partant : Nishihara, Takahiro ; nomination de l'Administrateur : Shibukawa, Shohei ; nomination de l'Administrateur : Tani, Masataka - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SACI CFPA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
9 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SACI CFPA- GIRERD LAETITIA : 9 RUE DU CORPS DE GARDE 84190 GIGONDAS
- ALIPHOS ROTTERDAM BV : ZEVENMANSHAUEN OOST 139
- AQUA FRANCE : 93 AV ROQUE FORCADE 13420 GEMENOS
- ARMBRUSTER VIGNES SARL : 11 RUE DU STADE 68340 RIQUEWIHR
- CHIMEC SPA : 00144 ROMA
- ECORATIO EUROPE BV : INDUSTRIEWEG 161
- ETABLISSEMENTS PAULET : 7 RUE JEU DE BALLON 34570 PIGNAN
- EURL DG : 9 RUE DE L'ABBE VALEMBERG 59710 PONT-À-MARCQ
- EURODYE : 5900 JODOIGNE
- FIMM : 1 AV DU GARIGLIANO 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- GROUPE HYGIENE DE FRANCE : 15 ALL NICEPHORE NIEPCE 94300 VINCENNES
- HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS SEELZE GMBH : WUNSTORFER STRASSE 40
- INTERCHEM EUROPE UK LTD : FLOOR 6-4 THOMAS MORE SQUARE
- TREDIS : 18 QUAI FULCHIRON 69005 LYON 5EME
- TROY CHEMICAL COMPANY B.V. : 3145 XN MAASSLUIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SACI CFPA- BENICHOU JOHANNA : 13 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- BUISSON RAPHAEL : 18 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8
- DE LASSEE ADELAIDE : 27 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- LEMETAIS CLEMENCE : 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- ABY : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- CELL2PARK FRANCE : 57 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- CLUB ECONOMIQUE FRANCO ALLEMAND : 155 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- COPPER 1.7 : 77 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- FINANCIERE VOLTAIRE &NOURSON : 8 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- GESTION PARTICIPATION PROMOTION : 22 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- SAS VANNES RIVE OUEST : 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- SCI DU RUISSEAU DES GAINS : 66 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- SCI JALNA : 54 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- STRONGBIKE : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- VITINVEST C6 03 : 39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SACI CFPARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives