FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE
Présentation générale de FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE est situé au PARC ACTIVITES PONT HABERT 85300 SALLERTAINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 mai 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 318882966 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 65 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 25 723.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87318882966
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE
- 2008-01-17 : nouveau président : FIOLLEAU (Joël), ancien président, S.A.R.L. AUDIT CONSEIL FIRCO, commissaire aux comptes titulaire : MERIENNE (Christophe), commissaire aux comptes suppléant : GUIMBERTAUD (Louis, Daniel).
- 2008-09-21 : Président de la société : FIOLEAU Joël. Commissaire aux comptes titulaire : MERIENNE Christophe. Commissaire aux comptes suppléant : GUIMBERTAUD Louis Daniel.
- 2010-03-17 : Gérant : FIOLEAU Joël
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 318882966 00050 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1980-05-05 : lundi 05 mai 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE- CO
2020 | 586 504.00 | 468 162.00 |
2019 | 118 342.00 | 425 105.00 |
2020 | 65 000.00 |
2019 | 65 000.00 |
2020 | 25 723.00 |
2019 | 1 972.00 |
2020 | 468 162.00 |
2019 | 425 105.00 |
2020 | 192 147.00 |
2019 | 192 147.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE- jeudi 17 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080011 publié le 17/01/2008Annonce n° 1778 N° RCS : 318882966 - Dénomination : S.A.S. CABINET F. MENARD expertise comptable - forme juridique : S.A.S. - capital : 190600 EUR - Administration : nouveau président : FIOLLEAU (Joël), ancien président, S.A.R.L. AUDIT CONSEIL FIRCO, commissaire aux comptes titulaire : MERIENNE (Christophe), commissaire aux comptes suppléant : GUIMBERTAUD (Louis, Daniel). - Modification : modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 20/07/2007
- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- dimanche 21 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080170 publié le 21/09/2008Annonce n° 968 N° RCS : 318882966 - Dénomination : FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE expertise comptable - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 65000.00 EUR - Administration : Président de la société : FIOLEAU Joël. Commissaire aux comptes titulaire : MERIENNE Christophe. Commissaire aux comptes suppléant : GUIMBERTAUD Louis Daniel. - Modification : Réduction du capital
- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 17 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100053 publié le 17/03/2010Annonce n° 2249 N° RCS : 318882966 - Dénomination : FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE expertise comptable - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 65000.00 EUR - Administration : Gérant : FIOLEAU Joël - Modification : Transformation en société à responsabilité limitée
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Depot des comptes
- lundi 13 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 08 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 14 mars 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE- dimanche 01 août 1999 : CABINET D EXPERTISE COMPTABLE Fermé
1 ALL DU COMMANDANT GUILBAUD 85300 CHALLANS - jeudi 31 décembre 1992 : Fermé
4 RUE FELICITE BEVIER 85740 L'EPINE - lundi 02 octobre 2000 : Fermé
22 AV DE LA FAYE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
PARC ACTIVITES PONT HABERT 85300 SALLERTAINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE- BANCHINI CHRISTOPHE : 43 RUE PARMENTIER 13600 LA CIOTAT
- BARBARAY DOMINIQUE : 90 AV D IVRY 75013 PARIS 13
- HERAS RENEE : 29 RUE DE LA GAMBETTE 59310 NOMAIN
- ABELOR EXPERTISE II : 7 RUE DROGON 57160 SCY-CHAZELLES
- ATOUT COMPTABILITE CONSEIL : 180 PL FRANCOIS TOUREL 84300 CAVAILLON
- AUDIT CEFAT PAU : 3 RUE DES TIREDOUS 64000 PAU
- CABINET GRESSIER-PINET EXPERTISE COMPTABLE : 1 PLAN SAINT FRANCOIS 11100 NARBONNE
- CTRE ADMINIS.ET GESTION DES INDEPENDANTS : 12 RUE PAUL BRENAC 81200 MAZAMET
- FMTV HOLDING : 136 CHE DES HUGUENOTS 26000 VALENCE
- HDB : 26 BD DU GENERAL DE GAULLE 59100 ROUBAIX
- LP2A EXPERTISE & CONSEIL : 38 AV EDOUARD BELIN 92500 RUEIL-MALMAISON
- MONNYNVEST : 73 RUE FRANCOIS MERMET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- PASSINNOV : LA HENRIERE 85440 SAINT-HILAIRE-LA-FORET
- SERVAL & ASSOCIES : 115 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SGIF : 18 AV FELIX FAURE 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLE- BEGAUD JACKY : 8 BD DE STRASBOURG 85300 CHALLANS
- BELTRI JEAN-GREGORY : 34 CHE DES VIOLLIERES 85300 CHALLANS
- BLANDINEAU MICHEL : RTE DE ST GILLES 85300 SOULLANS
- CHRETIEN ANNE : 34 RUE DE LA POCTIERE 85300 CHALLANS
- LEROY ELISABETH : 29 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 85300 CHALLANS
- NAUDIN VERONIQUE : 2 ALL DE LA REINE MARGOT 85300 SALLERTAINE
- NAULLEAU JOEL : LES GROLLES 85300 CHALLANS
- ALT INFORMATIQUE : 76 RUE CARNOT 85300 CHALLANS
- CAVE CHALLANDAISE : 120 RTE DES SABLES 85300 CHALLANS
- CNA-IMMO : 6 RUE FRANCOIS MANSART 85300 CHALLANS
- EURL BERNARD CARIGNANT : 33 CHE DES GUIGNARDIERES 85300 SOULLANS
- FINAN 3C : 57 BD JEAN YOLE 85300 CHALLANS
- LES TARAUDIERES : 3 RUE MARCEL PAGNOL 85300 CHALLANS
- SCI DES BEAUX JOURS : 23 RUE DE CHOLET 85300 CHALLANS
- SOC HISTOIRE ET ETUDES PAYS CHALLANDAIS : 1 RUE DE L HOTEL DE VILLE 85300 CHALLANS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FIRCO MENARD EXPERTISE COMPTABLERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives