SIRAC
Présentation générale de SIRAC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SIRAC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SIRAC est situé au 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 25 septembre 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 320016033 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 900 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.31Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- - le commerce de gros de pneumatiques
Chiffre d’affaire
SIRAC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 326 750.00 € pour un résultat de 75 891.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SIRAC est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SIRAC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20320016033
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SIRAC de part son activité de 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (53.7% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (30.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SIRAC
- 2016-07-20 : Gérant : RAUWERS Pablo en fonction le 10 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : PAUTHIER Loic en fonction le 15 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOGEAIS Catherine en fonction le 15 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SIRAC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SIRAC |
Sigle de l'unité légale | SIRAC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 320016033 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1980-09-25 : jeudi 25 septembre 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 45.31Z : Commerce de gros d'équipements automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce d'équipements automobiles |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SIRAC- CO
2019 | 3 099 695.00 | 2 812 253.00 |
2018 | 287 442.00 | 2 269 513.00 |
2019 | 1 900 000.00 |
2018 | 1 900 000.00 |
2019 | 78 854.00 |
2018 | 29 563.00 |
2019 | 2 812 253.00 |
2018 | 2 269 513.00 |
2019 | 4 326 750.00 | 4 561 414.00 |
2018 | 234 664.00 | 4 170 192.00 |
2019 | 75 891.00 |
2018 | 32 859.00 |
2019 | 78 854.00 |
2018 | 29 563.00 |
2019 | 1 826 716.00 |
2018 | 1 826 716.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SIRAC- vendredi 15 mai 2009: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100253 publié le 30/12/2010Annonce n° 2296 N° RCS : 320016033 - Dénomination : SIRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 502449.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 17 janvier 2011: Depot des comptes
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130166 publié le 29/08/2013Annonce n° 1514 N° RCS : 320016033 - Dénomination : SIRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1900000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 20 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160141 publié le 20/07/2016Annonce n° 2090 N° RCS : 320016033 - Dénomination : SIRAC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RAUWERS Pablo en fonction le 10 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : PAUTHIER Loic en fonction le 15 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LOGEAIS Catherine en fonction le 15 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SIRAC- mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
146 BD DE VALMY 92700 COLOMBES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SIRAC- BERENGUIER SERGE : 25 RUE FREDERIC CHOPIN 26000 VALENCE
- BIRASSI SOW BIRASSI : 81 RUE DE JEMMAPES 59800 LILLE
- DJABALLI HEDI : 1 RUE DES PAQUERETTES 84000 AVIGNON
- MAS FLORIAN : 6 RUE HAUTE 77169 BOISSY-LE-CHATEL
- RIVAULT JEAN : 17 RUE GEORGES BERNANOS 40000 MONT-DE-MARSAN
- A.E.E.S : 291 AV DE LA LIBERATION 84270 VEDENE
- AUBERTIN : BD JULES DURAND 76600 LE HAVRE
- AUVERGNE PIECES POIDS LOURDS : 119 RTE DE VICHY 03300 CREUZIER-LE-NEUF
- BELA MOTORS : 20 TRA DE LA BOURGADE 13400 AUBAGNE
- LATRESNE PIECES AUTOS : INDUSTRIELLE LARTIGOT 33360 LATRESNE
- MGM INTERNATIONAL TRADING : 40 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MONTAUBAN DISTRIBUTION : 6 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 82000 MONTAUBAN
- RUBEV : 110 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- SAF HOLLAND FRANCE SAS : ZA ABLIS NORD 78660 ABLIS
- ZAFCO EUROPE GMBH : BAMLERSTRASSE 5B
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SIRAC- CORMIER PASCAL : 3 RUE DE STRASBOURG 92700 COLOMBES
- GLEIZE CLAUDE : 13 AV FRANCOIS CHARLIN 92700 COLOMBES
- GOLOVINE DENIS : 16 AV HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES
- KAWSAR MOHAMMED MOHIUDDIN : PL DE LA REPUBLIQUE 92700 COLOMBES
- NAUD DAMIEN : 85 RUE DES GROS GRES 92700 COLOMBES
- TABIT WALID : 41 RUE LAVOISIER 92700 COLOMBES
- TENRE XAVIER : 114 AV HENRI BARBUSSE 92700 COLOMBES
- ADOMIS MULTI SERVICES : 17 RUE JULIEN GALLE 92700 COLOMBES
- AFOLKI : 36 RUE DES VALLEES 92700 COLOMBES
- CDPA : 26 RUE EDOUARD VAILLANT 92700 COLOMBES
- ILICHANO : 154 RUE DU PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
- LETER : 9 RUE HELOISE 92700 COLOMBES
- SCI ALLENDE : 238 RUE DU PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
- SCI CESAM : 15 RUE SAINT HILAIRE 92700 COLOMBES
- YURI & NEIL : 121 RUE DES RENOUILLERS 92700 COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SIRACRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives