JURIS DATA
Présentation générale de JURIS DATA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JURIS DATA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JURIS DATA est situé au 141 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 01 octobre 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 320407562 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Groupement d'intérêt économique (GIE) au capital de 30 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes)
L'activité déclarée au greffe est : Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 63.11Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais exclus
- - l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- - les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Chiffre d’affaire
JURIS DATA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 643 925.00 € pour un résultat de -78 422.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
JURIS DATA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JURIS DATA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34320407562
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JURIS DATA de part son activité de 63.11Z ( Traitement de données, hébergement et activités connexes) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (67.4% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (6.5% des salariés)
- 05005 : Statut des Caisses d'épargne (4.2% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (2.9% des salariés)
- 00184 : Imprimeries de labeur (1.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (14.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- anger,
- carville, stéphane,
- delesalle,
- delesalle,
- deroubaix, guillaume
- deroubaix, guillaume, nomination de l'
- fessard, cyril
- jehl, joseph,
- papafylakis,
- papafylakis,
- rodriguez, daniel,
- rodriguez, daniel, nomination de l'
- van duin, stéphanie
- van duin, stéphanie, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société JURIS DATA
- 2009-07-26 : Administrateur partant : Jehl, Joseph, Contrôleur de gestion partant : Carville, Stéphane, nomination du Contrôleur de gestion : Anger, nom d'usage : Moineville, Véronique.
- 2010-09-17 : Administrateur partant : Rodriguez, Daniel, nomination de l'Administrateur : Van Duin, Stéphanie
- 2013-08-13 : Contrôleur de gestion partant : Anger, nom d'usage : Moineville, Véronique
- 2013-08-13 : Administrateur partant : Van Duin, Stéphanie, nomination de l'Administrateur : Rodriguez, Daniel, nomination du Contrôleur de gestion : Papafylakis, nom d'usage : Delpech, Elisabeth
- 2015-08-21 : Administrateur partant : Deroubaix, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Delesalle, nom d'usage : Sordet, Caroline
- 2019-08-11 : Administrateur partant : Delesalle, nom d'usage : Sordet, Caroline ; nomination de l'Administrateur : Deroubaix, Guillaume ; Contrôleur de gestion partant : Papafylakis, nom d'usage : Delpech, Elisabeth ; nomination du Contrôleur de gestion : Fessard, Cyril
Les autres mandats des administrateurs
- deroubaix, guillaume, nomination de l' :
- 2015-08-21 : EDI DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE (320407554)
- rodriguez, daniel, nomination de l' :
- 2010-05-16 : LEXISNEXIS SA (552029431)
- rodriguez, daniel, :
- 2015-06-11 : SCI 192 (432708618)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JURIS DATA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JURIS DATA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 320407562 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6220 Groupement d'intérêt économique (GIE) |
Date de création de l'unité légale | 1980-10-01 : mercredi 01 octobre 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 63.11Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Services d'information |
Division | Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JURIS DATA- CO
2019 | 3 975 833.00 | 2 580 337.00 |
2018 | 1 395 495.00 | 2 676 712.00 |
2019 | 30 000.00 |
2018 | 30 000.00 |
2019 | -78 422.00 |
2018 | -39 495.00 |
2019 | 2 580 337.00 |
2018 | 2 676 712.00 |
2019 | 643 925.00 | 643 925.00 |
2018 | 686 162.00 |
2019 | -78 422.00 |
2018 | -39 495.00 |
2019 | -78 422.00 |
2018 | -39 495.00 |
2019 | 994 086.00 |
2018 | 994 086.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JURIS DATA- dimanche 26 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090141 publié le 26/07/2009Annonce n° 2096 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Administrateur partant : Jehl, Joseph, Contrôleur de gestion partant : Carville, Stéphane, nomination du Contrôleur de gestion : Anger, nom d'usage : Moineville, Véronique. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100181 publié le 17/09/2010Annonce n° 973 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Administrateur partant : Rodriguez, Daniel, nomination de l'Administrateur : Van Duin, Stéphanie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130155 publié le 13/08/2013Annonce n° 1140 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Contrôleur de gestion partant : Anger, nom d'usage : Moineville, Véronique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130155 publié le 13/08/2013Annonce n° 1147 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Administrateur partant : Van Duin, Stéphanie, nomination de l'Administrateur : Rodriguez, Daniel, nomination du Contrôleur de gestion : Papafylakis, nom d'usage : Delpech, Elisabeth - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150159 publié le 21/08/2015Annonce n° 1003 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Administrateur partant : Deroubaix, Guillaume, nomination de l'Administrateur : Delesalle, nom d'usage : Sordet, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 11 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190154 publié le 11/08/2019Annonce n° 1106 N° RCS : 320407562 - Dénomination : JURIS DATA GAZETTE DU PALAIS SEMAINE JURIDIQUE - forme juridique : Groupement d'intérêt économique - capital : 30000 EUR - Administration : Administrateur partant : Delesalle, nom d'usage : Sordet, Caroline ; nomination de l'Administrateur : Deroubaix, Guillaume ; Contrôleur de gestion partant : Papafylakis, nom d'usage : Delpech, Elisabeth ; nomination du Contrôleur de gestion : Fessard, Cyril - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JURIS DATA- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
123 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
141 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JURIS DATA- BOUZIANE SOFIANE : 19 RUE DE L EPITAPHE 25000 BESANCON
- DUCATILLON JEAN GUILLAUME : 16 RUE ROGER SALENGRO 59390 LANNOY
- RENAUT JEAN : 3 RUE AMYOT 75005 PARIS 5
- AEON INTERNATIONAL LIMITED : 28 HOI CHAK STREET
- AUDATEX DEVELOPPEMENT FRANCE : 60 RUE MARCEL BONNET 94230 CACHAN
- CYBERTERRE : 58 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES
- DIFFUSION TECHNIQUE TECHNO AVANCEE : 6 RUE DE L ORME 75019 PARIS 19
- DOMINIQUE MORIZOT-LAMBY SERVICES : 80 RUE VATABLE 97110 POINTE-À-PITRE
- EIGHTY-NINE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ISDI : 18 RUE DE MEREN 83340 LE LUC
- LINKING : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- PLANRADAR : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SAISIE SERVICE INFORMATIQUE : 6 QUAI MARC SEGUIN 26600 TAIN L'HERMITAGE
- TML INFORMATIQUE : ZA DU PUECH RADIER 34970 LATTES
- ZENSERVER : 10 RUE DES BRUNELLES 97430 LE TAMPON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JURIS DATA- ACEUS TOLO : 19 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- ALATRISTE BRACHETTI CINTHYA : 93 RUE DE JAVEL 75015 PARIS 15
- AUBECQ CATHERINE : 6 RUE ROSA BONHEUR 75015 PARIS 15
- CAMARA SOPHIE : 150 AV EMILE ZOLA 75015 PARIS 15
- CUIF SIXTINE : 59 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
- LEVANT JEAN : 8 RUE AUGUSTE BARTHOLDI 75015 PARIS 15
- BIRKA DC : 16 RUE DES PERICHAUX 75015 PARIS 15
- BONA : 79 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15
- CAL 2J : 11 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- OLIVIER DELANGE : 15 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15
- PLANETE CONGRES INCENTIVE : 350 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- S.C.I. VALLEE DU PATRIMOINE : 204 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS 15
- SCI PERSIMO : 6 RUE DU GEN DE LARMINAT 75015 PARIS 15
- SYND COPR DU 7 A 9 AVENUE EPREMESNIL 78 : 91 AV FELIX FAURE 75015 PARIS 15
- VILLA COLBERT : 5 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JURIS DATARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives