IN X TENSO
Présentation générale de IN X TENSO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IN X TENSO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IN X TENSO est situé au 30 RUE MONTMARTRE 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 décembre 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 320585557 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
IN X TENSO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
IN X TENSO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si IN X TENSO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR34320585557
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IN X TENSO de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IN X TENSO
- 2013-10-31 : Président : VIBERT Jean-Marc modification le 03 Septembre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Francis en fonction le 23 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CH. CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 23 Octobre 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IN X TENSO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IN X TENSO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 320585557 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1980-12-01 : lundi 01 décembre 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IN X TENSOIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IN X TENSO- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- mardi 05 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080137 publié le 05/08/2008Annonce n° 1903 N° RCS : 320585557 - Dénomination : IN X TENSO conseil, assistance technique ainsi que toutes études spécialisées dans les domaines du second oeuvre du bâtiment, de l'agencement, de la décoration et de la conception et réalisation de décors; toutes prestations d'assistance, maîtrise d'ouvrage; toutes prestations de services et notamment de relations publiques, marketing, communication, publicité et de documentations; prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, françaises ou étrangères créées ou à créer, par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux; étude de toutes affaires et entreprises financières, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières, de quelque nature qu'elles soient; réalisation de toutes prestations de services d'ordre administratif, financier, comptable, informatique, toutes études et conseils, toute assistance commerciale ou autres. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'activité.
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130211 publié le 31/10/2013Annonce n° 1074 N° RCS : 320585557 - Dénomination : IN X TENSO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VIBERT Jean-Marc modification le 03 Septembre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Francis en fonction le 23 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CH. CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 23 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- lundi 25 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 21 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IN X TENSO- mardi 01 avril 1997 : Fermé
38 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92240 MALAKOFF - jeudi 01 décembre 2016 : Fermé
5 RUE PAUL BERT 92240 MALAKOFF - jeudi 01 mars 2018 : Fermé
21 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15 - jeudi 01 mars 2018 : Ouvert
30 RUE MONTMARTRE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IN X TENSO- BURLET MARIE-CAROLIN : 140 ALL DU NOUVEAU MONDE 34000 MONTPELLIER
- GUILLOTEAU JEAN-GUY : 130 RUE LOUIS DULIEU 34000 MONTPELLIER
- HANDOUCHE SEBASTIEN : 35 AV DE BRETAGNE 59000 LILLE
- LUCHEL YVAN-CAMILLE : 7 RUE JEANNE CHAUVIN 75013 PARIS 13
- NASSIM FATIHA : 19 RUE DE TOUL 44300 NANTES
- SIMONET LOUIS : 54 CHE DU JACQUON 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
- TORRES STEPHANE : 86 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ANTOINE SIMOENS ARCHITECTE : 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 59890 QUESNOY-SUR-DEULE
- ARCHITRAVE : 7 BD MAL JOFFRE 38000 GRENOBLE
- ATELIER D'ARCHITECTURE CHRISTMANN NACHBRAND ET BELHADDAD : 15 RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG
- BAITO : 88 BD NOTRE DAME 13006 MARSEILLE 6
- CABINET ZHENG : 4 RUE DE L ARGOAT 29260 LESNEVEN
- CLUE ME : 32 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12
- GUILLAUME SUPLY ARCHIT INFOGRAPHISTE : 44 RUE SAINT GEORGES 69005 LYON 5EME
- T.P.P. : 10 RUE ANATOLE FRANCE 62470 CAMBLAIN-CHATELAIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IN X TENSO- ALIOT LOUIS : 11 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
- DEGOULET CELINE : 5 RUE MOLIERE 75001 PARIS 1
- LEDUC DOMINIQUE : 20 QUAI DE LA MEGISSERIE 75001 PARIS 1
- MAZZOLA GIOVANNI : 57 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS 1
- MIHAILOV PATRICE : 10 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- 2 AC DIFFUSION : 3 RUE DES DEUX BOULES 75001 PARIS 1
- ALBERT HIRIBARRONDO HOLDING : 24 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- KIKI : 13 RUE VILLEDO 75001 PARIS 1
- LES ARTS DECORATIFS : 107 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- MURON SNC : 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1
- NOD : 20 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- OPENCO LAB : 27 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1
- RMA ENGINEERING : 59 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
- SYND COPRO 1RUE SAINTE HYACINTE : 1 RUE SAINT HYACINTHE 75001 PARIS 1
- TK INVEST : 72 RUE RAMBUTEAU 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IN X TENSORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives