IPESUP
Présentation générale de IPESUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IPESUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IPESUP est situé au 16 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 4
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 juillet 1981 et qui est immatriculée sous le numéro 322557802 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.42Z ( Enseignement supérieur)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement supérieur
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.42Z (Enseignement supérieur), les activités sont :
- - les premier, deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur.
- - par exemple, enseignement supérieur dispensé par les lycées (CPGE, STS), les grandes écoles, les universités ainsi que des écoles ou instituts spécialisés (IUT, UT, formations paramédicales ou sociales de niveau supérieur, écoles d'architecture, de j
Chiffre d’affaire
IPESUP à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 17 593.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
IPESUP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si IPESUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60322557802
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IPESUP de part son activité de 85.42Z ( Enseignement supérieur) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- deloitte & associes
- fiduciaire nationale de paris beaumarchais,
- fnp saint maur
- fnp saint maur ;
- groupe ipesup,
- larguier, gérard,
- noël, patrick
- vassilion, patrice
Les modifications survenues dans l'administration de la société IPESUP
- 2008-07-08 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS BEAUMARCHAIS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vassilion, Patrice
- 2014-06-12 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS BEAUMARCHAIS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FNP SAINT MAUR
- 2017-07-31 : Président partant : Larguier, Gérard, nomination du Président : GROUPE IPESUP, Directeur général partant : Noël, Patrick
- 2019-04-05 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FNP SAINT MAUR ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vassilion, Patrice
Les autres mandats des administrateurs
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-28 : SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (326259025)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- 2021-01-28 : IRIS TELECOMMUNICATION FRANCE (808527014)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- fnp saint maur :
- 2013-04-09 : REAL MARBRE (407537240)
- groupe ipesup, :
- 2017-07-28 : PREPASUP (322624313)
- vassilion, patrice :
- 2010-09-01 : A S EVENTS (453578163)
- 2010-05-31 : ATELIER LUCIEN TOURTOULOU (333954444)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IPESUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IPESUP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 322557802 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1981-07-01 : mercredi 01 juillet 1981 |
Activité principale de l'unité légale | 85.42Z : Enseignement supérieur |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur |
Activite | Enseignement supérieur |
Synonyme | classes préparatoires, université, faculté, grandes écoles, CPGE, STS, IUT, UT, formation paramédicale, formation sociale, écoles d'architecture, de journalisme, écoles vétérinaires, INP, IUFM |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IPESUP- CO
2018 | 4 049 598.00 | 3 675 401.00 |
2017 | 374 196.00 | 4 058 169.00 |
2018 | 7 622.00 |
2017 | 7 622.00 |
2018 | 17 593.00 |
2017 | 193 203.00 |
2018 | 3 675 401.00 |
2017 | 4 058 169.00 |
2018 | 2 828 119.00 |
2017 | 2 828 119.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IPESUP- mardi 24 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 1684 N° RCS : 322557802 - Dénomination : IPESUP Enseignement - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS BEAUMARCHAIS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vassilion, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 29 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 06 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- jeudi 22 mai 2014: Depot des comptes
- jeudi 12 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140111 publié le 12/06/2014Annonce n° 3530 N° RCS : 322557802 - Dénomination : IPESUP - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE NATIONALE DE PARIS BEAUMARCHAIS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FNP SAINT MAUR - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- lundi 31 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170144 publié le 31/07/2017Annonce n° 889 N° RCS : 322557802 - Dénomination : IPESUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Président partant : Larguier, Gérard, nomination du Président : GROUPE IPESUP, Directeur général partant : Noël, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190068 publié le 05/04/2019Annonce n° 1689 N° RCS : 322557802 - Dénomination : IPESUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FNP SAINT MAUR ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vassilion, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 03 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IPESUP- jeudi 25 décembre 1997 : PREPASUP Fermé
23 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
16 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 4 - vendredi 01 janvier 2016 : Ouvert
13 RUE GEOFFROY L ANGEVIN 75004 PARIS 4
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IPESUP- AMMAR MOEZ : 33 RUE EMILE ZOLA 94140 ALFORTVILLE
- BOURNAT OLIVIER : 34 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX
- CORNEN ELODIE : 3 VLA SOUTINE 75014 PARIS 14
- FAVRE JEROME : 3 IMP ANDRE 30000 NIMES
- GANTOIS KARINE : 5 AV SIMEON FOUCAULT 44400 REZE
- GRICHKOVTSOVA IOULIA : 5 RUE D ALENCON 14100 LISIEUX
- LEIBA JADE : 482 AV ADOLPHE ALPHAND 34080 MONTPELLIER
- LEVESQUE BENOIT : 52 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- VANDENBERGHE GASPARD : 67 CRS DE LA LIBERTE 69003 LYON 3EME
- ZGOULLI SALOUA : 5 AV DES SERRES 34880 LAVERUNE
- ENORA : AV ELZEARD ROUGIER 13400 AUBAGNE
- IDSL : 55 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- INSTITUT SUPERIEUR D'OPTIQUE - ISO SAS : 19 RUE DE BAYARD 31000 TOULOUSE
- REMAT : 11 RUE DE L ARSENAL 75004 PARIS 4
- SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE DU SEIZIEME SIECLE : 1 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IPESUP- CHARAVAY CHRISTOPHE : 31 BD HENRI IV 75004 PARIS 4
- LACROIX AUDE : 4 RUE DE LA COUTELLERIE 75004 PARIS 4
- LAPERROUSAZ CLAUDE : 133 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 4
- POUTKLINE IGOR : 2 RUE DU BOURG TIBOURG 75004 PARIS 4
- SELTENREICH MICHAEL : 12 RUE LE REGRATTIER 75004 PARIS 4
- YUNG MARIANO RUBENS : RUE DE L ARSENAL 75004 PARIS 4
- DX ARCHITECTURES : 15 RUE DU PETIT MUSC 75004 PARIS 4
- JAMIN PUECH : 20 RUE MALHER 75004 PARIS 4
- LOLOMAMA : 37 RUE QUINCAMPOIX 75004 PARIS 4
- NICOLAS ROUIG ENERGIE : 96 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4
- NOVIS : 2 RUE LE REGRATTIER 75004 PARIS 4
- S V V FRANCE : 30 BD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS 4
- SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE CDCMT : 17 RUE DES TOURNELLES 75004 PARIS 4
- THAUD : 13 RUE MALHER 75004 PARIS 4
- VISUEL VOX : 14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IPESUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives