ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE
Présentation générale de ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE est situé au RTE DE SAINTE FOIX 35000 RENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 septembre 1981 et qui est immatriculée sous le numéro 322583949 au greffe de RENNES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 256 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 208 002.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0299653888 aux horaires suivants : Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr
TVA intracommunautaire
Si ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR28322583949
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bouyer bertrand, françois, marie
- cornichet françois, jean, yvon
- piclin audit
- piclin romain
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE
- 2008-03-18 : Gérant : LE BERRE Thierry.
- 2009-07-03 : Gérant : LE BERRE Thierry. Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges. Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Pierre.
- 2011-04-22 : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Pierre
- 2013-03-29 : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain en fonction le 21 Mars 2013
- 2015-05-17 : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain en fonction le 21 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN AUDIT en fonction le 06 Mai 2015
- 2020-09-20 : Gérant : CORNICHET François, Jean, Yvon ; Gérant : BOUYER Bertrand, François, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain
Les autres mandats des administrateurs
- piclin audit :
- 2020-11-10 : INTERNATIONAL GENERICS VILLEPINTE SAS (348513227)
- 2020-10-15 : ENTRE 2 MERS DEPANNAGE (514062959)
- 2020-10-09 : NB INVESTISSEMENTS (878717123)
- 2020-09-29 : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D'ARMAINVILLIERS (343259230)
- 2020-08-11 : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS GOUBIN (322457433)
- 2020-07-21 : BEGAWATTS (529274607)
- 2020-06-28 : BRANDILY CUISINES (377573126)
- 2020-03-12 : SOCIETE D'AGENCEMENT ET DE DISTRIBUTION S.A.D (330377912)
- 2020-03-12 : BIOFUTUR (438866410)
- 2019-12-10 : SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET (521861039)
- 2015-07-19 : SOCIETE HOTELIERE NEUILLY-LEVALLOIS (510690548)
- 2015-01-15 : LE PASSY (784635997)
- 2015-01-15 : ANGELYCA (503180820)
- 2014-11-21 : SAS ELYSEE PAVILLONS (789304029)
- piclin romain :
- 2020-08-11 : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS GOUBIN (322457433)
- 2016-03-06 : PEUVREL OUTILS DIAMANTES (332855279)
- 2016-03-06 : SAS GODELU PNEUS (314790569)
- 2016-02-24 : MEDIA FIRST (380079467)
- 2016-02-24 : VIRHYDRO (493478663)
- 2015-10-04 : ATELIER DE FABRICATION ET D'USINAGE (317663870)
- 2015-08-11 : AZE DIS (326577772)
- 2014-02-12 : VEGEDIS (438800195)
- 2013-03-10 : LES ROUTIERS BRETONS (334300720)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 322583949 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1981-09-01 : mardi 01 septembre 1981 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE- CO
2019 | 2 413 997.00 | 1 725 415.00 |
2018 | 688 582.00 | 1 827 189.00 |
2019 | 256 000.00 |
2018 | 256 000.00 |
2019 | 208 002.00 |
2018 | 78 699.00 |
2019 | 1 725 415.00 |
2018 | 1 827 189.00 |
2019 | 785 135.00 | 77 241.00 |
2018 | 707 893.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE- mardi 18 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080046 publié le 18/03/2008Annonce n° 1736 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE Toutes opérations se rapportant aux activités de conception, de création, d'élaboration, dans le domaine de l'architecture et urbanisme - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 253800.00 EUR - Administration : Gérant : LE BERRE Thierry. - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- vendredi 03 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090126 publié le 03/07/2009Annonce n° 553 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE Toutes opérations se rapportant aux activités de conception, de création, d'élaboration, dans le domaine de l'architecture et urbanisme - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 253800.00 EUR - Administration : Gérant : LE BERRE Thierry. Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges. Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Pierre. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- lundi 12 avril 2010: Depot des comptes
- mardi 22 mars 2011: Depot des comptes
- vendredi 22 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110080 publié le 22/04/2011Annonce n° 500 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE Toutes opérations se rapportant aux activités de conception, de création, d'élaboration, dans le domaine de l'architecture et urbanisme - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 235584.00 EUR - Administration : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges Commissaire aux comptes suppléant : GARNIER Pierre - Modification : Réduction du capital
- lundi 02 avril 2012: Depot des comptes
- vendredi 06 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120069 publié le 06/04/2012Annonce n° 467 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 256000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 29 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130063 publié le 29/03/2013Annonce n° 611 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN Georges Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain en fonction le 21 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 08 avril 2014: Depot des comptes
- mardi 05 mai 2015: Depot des comptes
- dimanche 17 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150093 publié le 17/05/2015Annonce n° 274 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LE BERRE Thierry Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain en fonction le 21 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN AUDIT en fonction le 06 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 18 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200183 publié le 20/09/2020Annonce n° 692 N° RCS : 322583949 - Dénomination : ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE toutes opérations se rapportant aux activités de conception, de création, d'élaboration, dans le domaine de l'architecture et urbanisme - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CORNICHET François, Jean, Yvon ; Gérant : BOUYER Bertrand, François, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : PICLIN AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : PICLIN Romain - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RTE DE SAINTE FOIX 35000 RENNES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
24 QUAI DE LA DOUANE 29200 BREST - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
72 AV DE KERADENNEC 29000 QUIMPER - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE DES TERRES AU CURE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE- CAPELLE BERNARD : MONT 73340 BELLECOMBE-EN-BAUGES
- DRNEC MARGARITHA : 56 BD DE LORRAINE 57500 SAINT-AVOLD
- FRIEDRICH SOLAL-SALOMON : 68 RUE LHOMOND 75005 PARIS 5
- GOURDIER CHRISTOPHE : 14 RUE DE BEAUCE 75003 PARIS 3
- KINGUE NGUEA JULIEN : 23 RUE DE BOUXIERES 88150 CAPAVENIR-VOSGES
- LINCK JEAN : 121 BD GENERAL DE GAULLE 83700 SAINT-RAPHAEL
- PAUMIER GERARD : 76116 SERVAVILLE-SALMONVILLE
- SCHERER GABY : 66 RUE PRINCIPALE 67500 WEITBRUCH
- DUO CREATIONS : 19 RUE SAINT VINCENT 67500 HAGUENAU
- EVISTA CONSTRUCTION : LD VOIE COMMUNALE LES RIVAUDS 24700 LE PIZOU
- MORPHO ARCHITECTES : 10 AV VIRLOGEUX 63200 RIOM
- PUKEKO ARCHITECTURE : 16 RUE SOUBZMAIN 44000 NANTES
- SAS GEYRE BELLEVUE : 1 RUE LIEUTENANT GUY DEDIEU 31300 TOULOUSE
- SASU ARCHITECTE GRAND CATHERINE : 1342 RUE LEON ARNOUX 84120 PERTUIS
- SOC PEZET ET LANGLOIS : 7 AV RHIN ET DANUBE 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE- BARTY JOUDH MAN'LEY : 20 SQ LOUIS MARIE DESCHAMPS 35000 RENNES
- COUTURE MARINE : 51 AV DU HAUT SANCE 35000 RENNES
- GUILLOUZO ANDY : 68 AV GROS MALHON 35000 RENNES
- HARDIVILLER MATHIEU : 18 RUE DE LA FONDERIE 35000 RENNES
- SYRE ARNAUD : 4 RUE GLAIS BIZOIN 35000 RENNES
- ASS JUGES ET ANCIENS JUGES DU TRIBUNAL : 7 RUE PIERRE ABELARD 35000 RENNES
- CANNELLE : 81 MAIL FRANCOIS MITTERRAND 35000 RENNES
- EURL MAHE DULON : 7 RUE DE TOULOUSE 35000 RENNES
- MATESYS : 12 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES
- MISSION COOP : 17 BD DE LA TOUR D AUVERGNE 35000 RENNES
- SCI ALBAN MORGANE : 14 RUE DU NOYER 35000 RENNES
- SCI FREEDOM : 8 SQ DU DAUPHINE 35000 RENNES
- SCI JULIEN : 88 RUE DE PARIS 35000 RENNES
- SCI KENNEDY INVESTISSEMENT : 9 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES
- SCI MORLAIX : 16 RUE DE LA MONNAIE 35000 RENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives