SANSONE
Présentation générale de SANSONE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SANSONE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SANSONE est situé au 470 RUE DE TOURCOING 59420 MOUVAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 septembre 1981 et qui est immatriculée sous le numéro 322687344 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 088 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 23.70Z ( Taille, façonnage et finissage de pierres)
L'activité déclarée au greffe est : Taille, façonnage et finissage de pierres
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 23.70Z (Taille, façonnage et finissage de pierres), les activités sont :
- - la fabrication de mobilier en pierre
- - la production d'ouvrages en pierre et matériaux similaires, sculptés, taillés ou autrement façonnés destinée à la construction de bâtiments, de monuments funéraires ou de routes, à la couverture des toitures, etc.
Mais exclus
- - l'extraction de pierres pour la construction (cf08.11Z)
- - la production de meules, de pierres abrasives et d'articles similaires (cf23.91Z)
Chiffre d’affaire
SANSONE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 2 326 604.00 € pour un résultat de 126 519.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SANSONE est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si SANSONE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07322687344
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SANSONE de part son activité de 23.70Z ( Taille, façonnage et finissage de pierres) sont :
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (59.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (11.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (7.4% des salariés)
- 00135 : Industries de carrières et de matériaux ETAM (7% des salariés)
- 00211 : Industries de carrières et de matériaux cadres (2.7% des salariés)
- 00759 : Pompes funèbres (1.8% des salariés)
- 05002 : Statut du Mineur (1.7% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- butez,
- catry, etienne
Les modifications survenues dans l'administration de la société SANSONE
- 2008-04-02 : Président de la société : SANSONE David. Directeur général : SANSONE Evelyne. Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne. Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine.
- 2010-02-14 : Président de la société : SANFICORP Directeur général : SANSONE Evelyne Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine
- 2010-08-19 : Président de la société : SANFICORP Directeur général : SANSONE Evelyne Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine
- 2019-07-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Catry, Etienne ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Butez, nom d'usage : Sabinus, Christine
Les autres mandats des administrateurs
- catry, etienne :
- 2018-11-25 : SOCIETE AMANDINOISE DE COUVERTURE (788410413)
- 2018-08-31 : MAINTENANCE ELECTRONIQUE, RADIO COMMUNICATIONS SYSTEMES et par abréviation S.A.S. M.E.R.S. (438563314)
- 2011-10-02 : SYLVIE CLAUDE (784839193)
- 2011-08-02 : ASSISTANCE COMPTABLE-CONTROLE-ANALYSE-FINANCIERE A C C A F (302655824)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SANSONE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SANSONE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SANSONE MARBRIERS SANSONE MUNICIPALITES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 322687344 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1981-09-01 : mardi 01 septembre 1981 |
Activité principale de l'unité légale | 23.70Z : Taille, façonnage et finissage de pierres |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
Division | Taille, façonnage et finissage de pierres |
Activite | Taille, façonnage et finissage de pierres |
Synonyme | tailleur de pierre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SANSONE- CO
2017 | 3 978 955.00 | 2 109 703.00 |
2016 | 1 869 251.00 |
2017 | 1 088 000.00 |
2016 |
2017 | 130 040.00 |
2016 |
2017 | 2 109 703.00 |
2016 |
2017 | 2 326 604.00 | 2 601 178.00 |
2016 | 274 574.00 |
2017 | 126 519.00 |
2016 |
2017 | 130 040.00 |
2016 |
2017 | 366 986.00 | 44 223.00 |
2016 | 322 763.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SANSONE- mercredi 02 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080056 publié le 02/04/2008Annonce n° 1863 N° RCS : 322687344 - Dénomination : SANSONE Marbrerie, realisation de monuments funeraires et tous objets s'y rattachant ainsi qué l'activité de pompes funebres - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 520000.00 EUR - Administration : Président de la société : SANSONE David. Directeur général : SANSONE Evelyne. Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne. Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine. - Modification : Transformation en S.A.S.
- dimanche 14 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100031 publié le 14/02/2010Annonce n° 1874 N° RCS : 322687344 - Dénomination : SANSONE Marbrerie, realisation de monuments funeraires et tous objets s'y rattachant ainsi qué l'activité de pompes funebres - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 520000.00 EUR - Administration : Président de la société : SANFICORP Directeur général : SANSONE Evelyne Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine - Modification : Changement de président de S.A.S.
- jeudi 19 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100160 publié le 19/08/2010Annonce n° 1870 N° RCS : 322687344 - Dénomination : SANSONE Marbrerie, realisation de monuments funeraires et tous objets s'y rattachant ainsi qué l'activité de pompes funebres - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1088000.00 EUR - Administration : Président de la société : SANFICORP Directeur général : SANSONE Evelyne Commissaire aux comptes titulaire : CATRY Etienne Commissaire aux comptes suppléant : BUTEZ Christine - Modification : Augmentation de capital
- mardi 24 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 26 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190143 publié le 26/07/2019Annonce n° 697 N° RCS : 322687344 - Dénomination : SANSONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1088000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Catry, Etienne ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Butez, nom d'usage : Sabinus, Christine - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SANSONE- mardi 01 janvier 2008 : SANSONE MARBRIERS SANSONE MUNICIPALITES Ouvert
79 AV SAINT ROCH 59300 VALENCIENNES - mardi 01 mai 2001 : Fermé
9 RUE BLAISE PASCAL 59300 VALENCIENNES - mardi 01 janvier 2008 : SANSONE MARBRIERS SANSONE Ouvert
470 RUE DE TOURCOING 59420 MOUVAUX - mardi 01 janvier 2008 : SANSONE COLLECTION CAULIER SANSONE... Ouvert
512 RUE DU BLANC SEAU 59200 TOURCOING - mercredi 22 janvier 2003 : SANSONE MARBRIERS-SANSONE MUNICIPALITES Fermé
79 RUE ROGER SALENGRO 59770 MARLY - mardi 01 janvier 2008 : SANSONE COLLECTION GAULLIER SANSONE ... Ouvert
140 RUE DU PONT DE NEUVILLE 59200 TOURCOING - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DE L EPAIX 59300 VALENCIENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SANSONE- BERNARD THOMAS : 8 RES DU QUEDEVILLE 50420 TESSY-BOCAGE
- DUBOIS GUILLAUME : 156 RUE DES CEVENNES 30240 LE GRAU-DU-ROI
- LEBON PATRICK JEAN MICHEL : 14 CHE FRANCOIS CADET 97430 LE TAMPON
- LURGUIE ROMANI JOULIANO : CHE NOTRE DAME 83570 CARCES
- MOUSQUETON HECTOR : 10 PL DU MAUCAILLOU 33800 BORDEAUX
- MURA PIERRE : 12 RUE ANDRE MALRAUX 68800 THANN
- QUINTANILHA MANTAS MARC : 19 AV DE MONTJOUX 25000 BESANCON
- ROBLES THIERRY : LIEU DIT ASNIERES 37290 CHARNIZAY
- TRAILLE SEBASTIEN : 44 RUE DE BAIGT 64570 ARETTE
- TRENEULES NICOLAS : 78 GRANDE RUE 89210 PAROY-EN-OTHE
- ANJOU MARBRE : 193 RTE D ANDARD 49800 TRELAZE
- GRANITERIE ANDRE DEMANGE : 2 RTE DE PLANOIS 88250 LA BRESSE
- LES GRANITS FIERAIN : 37 AV DE LA CHAPELLE 80100 ABBEVILLE
- MARBRE ET CREATION : 25 PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX
- PF MARBRERIE TRONVILLE : 19 RUE ST LIVIER 57000 METZ
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SANSONE- DELPLANQUE ALAIN : 73 RUE JEAN BART 59420 MOUVAUX
- DEREGNAUCOURT ARTHUR : 119 RUE GUY MOQUET 59420 MOUVAUX
- DRAMAIS RICHARD : 22 RUE DE WASQUEHAL 59420 MOUVAUX
- LIETARD ANNE : 36 RUE MARCEAU 59420 MOUVAUX
- BOURSAULT INVESTISSEMENT : 17 AV DU HAUTMONT 59420 MOUVAUX
- CAN'T BUSINESS : 2 PL DE LA PAIX 59420 MOUVAUX
- CONCIERGERIE HAUTS DE FRANCE : 53 RUE LORTHIOIS 59420 MOUVAUX
- EDEN MASSAGES : 27 RUE MIRABEAU 59420 MOUVAUX
- MARMOTTE : 193 RUE DE LONDRES 59420 MOUVAUX
- SCI CHAGET : 7 RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE 59420 MOUVAUX
- SCI CORDOTAILLARD 2012 : 254 RUE DE TOURCOING 59420 MOUVAUX
- SCI DU 8 10 12 RUE DE L'ARBRISSEAU LILLE : 85 RUE MAXENCE VANDERMEERSCH 59420 MOUVAUX
- SOCIETE CIVILE OCEAN 2010 : 157 RUE DE ROUBAIX 59420 MOUVAUX
- STOK GROUPE : 17 AV DU HAUTMONT 59420 MOUVAUX
- SUBIMMO : 91 RUE DE L EPINETTE 59420 MOUVAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SANSONERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives