SERLI SAS
Présentation générale de SERLI SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SERLI SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SERLI SAS est situé au AV THOMAS EDISON 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 29 septembre 1981 et qui est immatriculée sous le numéro 322770850 au greffe de POITIERS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 99 020,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
SERLI SAS à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 4 707 061.00 € pour un résultat de 129 645.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SERLI SAS est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 4 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0549888193 aux horaires suivants : Lundi au Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Vendredi 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr
TVA intracommunautaire
Si SERLI SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71322770850
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SERLI SAS de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SERLI SAS
- 2008-06-25 : Président de la société : MAITREHEU Erick Jean-MarieCommissaire aux comptes titulaire : DROCHON Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Jean-Claude.
- 2014-04-08 : Commissaire aux comptes titulaire : DROCHON Bernard Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Jean-Claude Président : PETIT Jérôme Julien en fonction le 28 Mars 2014
- 2015-08-19 : Président : PETIT Jérôme Julien en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DUPOUY Pierre en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BIAIS-SAUVETRE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015
- 2016-12-30 : Commissaire aux comptes suppléant : DUPOUY Pierre en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BIAIS-SAUVETRE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Président : GERANIUM en fonction le 27 Décembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SERLI SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SERLI SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 322770850 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1981-09-29 : mardi 29 septembre 1981 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SERLI SAS- CO
2015 | 2 082 314.00 | 2 027 868.00 |
2014 | 54 446.00 | 1 909 248.00 |
2015 | 99 020.00 |
2014 | 99 020.00 |
2015 | 125 481.00 |
2014 | -328 776.00 |
2015 | 2 027 868.00 |
2014 | 1 909 248.00 |
2015 | 4 707 061.00 | 4 707 061.00 |
2014 | 4 972 591.00 |
2015 | 129 645.00 |
2014 | -391 292.00 |
2015 | 125 481.00 |
2014 | -328 776.00 |
2015 | 1 635 203.00 | 311 750.00 |
2014 | 1 135 703.00 | 187 750.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SERLI SAS- mercredi 25 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080110 publié le 25/06/2008Annonce n° 3564 N° RCS : 322770850 - Dénomination : SERLI SAS Elaboration commercialisation de matériels et des programmes informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 92000.00 EUR - Administration : Président de la société : MAITREHEU Erick Jean-MarieCommissaire aux comptes titulaire : DROCHON Bernard. Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Jean-Claude. - Modification : Augmentation capital et SARL transformée en SAS
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 1591 N° RCS : 322770850 - Dénomination : SERLI SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DROCHON Bernard Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Jean-Claude Président : PETIT Jérôme Julien en fonction le 28 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 19 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140201 publié le 19/10/2014Annonce n° 1627 N° RCS : 322770850 - Dénomination : SERLI SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 99020.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 19 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150157 publié le 19/08/2015Annonce n° 1510 N° RCS : 322770850 - Dénomination : SERLI SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PETIT Jérôme Julien en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DUPOUY Pierre en fonction le 10 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BIAIS-SAUVETRE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 30 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160255 publié le 30/12/2016Annonce n° 1909 N° RCS : 322770850 - Dénomination : SERLI SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DUPOUY Pierre en fonction le 10 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BIAIS-SAUVETRE ET ASSOCIES en fonction le 10 Août 2015 ; Président : GERANIUM en fonction le 27 Décembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SERLI SAS- samedi 31 décembre 2011 : Ouvert
AV THOMAS EDISON 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SERLI SAS- ADAM DAPHNE : 12 RUE DE LA PREVOYANCE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CABARRECQ CHRISTOPHE : 19 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- PUGLIESI JACQUES : QUA STAGNU 20137 PORTO-VECCHIO
- A2F - ADVANCED ADVISOR FOR THE FUTURE : 1 IMP SERGE REGGIANI 44800 SAINT-HERBLAIN
- ANWOW : 1 ALL DES ZINNIAS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- APEX TECHNOLOGIES : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- CREATIVE MEDIA CONSEIL : 25 AV HENRI DUNANT 31130 BALMA
- DBG PRESTATIONS LIMITED : 324 REGENT STREET
- INFOTECH : 5 AV INGRES 75016 PARIS 16
- KRAFT INSIDE : 41 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MAESE : 25 CRS DE LA SOMME 33800 BORDEAUX
- MSM INFORMATIC : 35 RUE PAUL ELUARD 93200 SAINT-DENIS
- OTRIS CONSULTING : 355 AV DE LA REPUBLIQUE 92000 NANTERRE
- PV INTERNATIONAL : 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1
- SARL NTEAM : CHE DE ROUMPINAS 83150 BANDOL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SERLI SAS- GOETZ BAPTISTE : 4 RUE DES TOURTERELLES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- PASQUIER DAMIEN : 45 RTE DE ST GEORGES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- DT TAXI : 20 RUE DE L INDUSTRIE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- HOTEL PORTE ITALIE : AV DU FUTUROSCOPE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- LA FLOTTILLE : LES GRANDS PHILAMBINS 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- MAKE PHOTO FOR LIFE : 246 RTE DE ST GEORGES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- NAOS HOTEL BORDEAUX MERIGNAC : AV RENE MONORY 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- NEWCO APPART IVRY : 3 BD RENE DESCARTES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- POLE MEDICAL MONTAMISE : 9 ALL DU JEU 86360 MONTAMISE
- SARL AJC-ISM : 5 ALL DU HAUT POITOU 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- SARL GUIGNARD L'ANGELUS : 4 RUE DE L'EGLISE 86360 MONTAMISE
- SARL NOUVELLE FAROU : 15 RUE DU PETIT NIEUIL 86360 MONTAMISE
- SCI DE LA RUE DU BLASON : 12 BD RENE DESCARTES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- SCI ISIS : 29 RUE GUIGNEFOLLE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- SERLI SAS : AV THOMAS EDISON 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SERLI SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives