J L G S
Présentation générale de J L G S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société J L G S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société J L G S est situé au RUE GUSTAVE EIFFEL 42350 LA TALAUDIERE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 mars 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 323825281 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
J L G S à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 586 459.00 € pour un résultat de 230 917.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
J L G S est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si J L G S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR00323825281
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à J L G S de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société J L G S
- 2011-08-07 : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : GAGNEUX Christian en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DUBANCHET Bruno en fonction le 28 Juillet 2011
- 2012-08-12 : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : DUBANCHET PARTICIPATIONS en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RONZE DUBANCHET AUDIT en fonction le 03 Août 2012
- 2012-10-24 : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : DUBANCHET PARTICIPATIONS en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RONZE DUBANCHET AUDIT en fonction le 03 Août 2012 Directeur général : SAUSSAC Fabien Jean Noel en fonction le 16 Octobre 2012 Directeur général : SAUSSAC Maxime David en fonction le 16 Octobre 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société J L G S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | J L G S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 323825281 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1982-03-01 : lundi 01 mars 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de J L G S- CO
2019 | 3 743 265.00 | 3 690 898.00 |
2018 | 52 368.00 | 3 433 232.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2018 | 1 000 000.00 |
2019 | 167 015.00 |
2018 | 799 623.00 |
2019 | 3 690 898.00 |
2018 | 3 433 232.00 |
2019 | 586 459.00 | 586 459.00 |
2018 | 498 210.00 |
2019 | 230 917.00 |
2018 | 375 241.00 |
2019 | 167 015.00 |
2018 | 799 623.00 |
2019 | 1 265 077.00 |
2018 | 1 265 077.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société J L G S- vendredi 29 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 08 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 07 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110152 publié le 07/08/2011Annonce n° 631 N° RCS : 323825281 - Dénomination : J. L. G. S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : GAGNEUX Christian en fonction le 28 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : DUBANCHET Bruno en fonction le 28 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- dimanche 12 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120155 publié le 12/08/2012Annonce n° 299 N° RCS : 323825281 - Dénomination : J. L. G. S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : DUBANCHET PARTICIPATIONS en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RONZE DUBANCHET AUDIT en fonction le 03 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120206 publié le 24/10/2012Annonce n° 1073 N° RCS : 323825281 - Dénomination : J. L. G. S. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SAUSSAC Jean Louis Commissaire aux comptes suppléant : DUBANCHET PARTICIPATIONS en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RONZE DUBANCHET AUDIT en fonction le 03 Août 2012 Directeur général : SAUSSAC Fabien Jean Noel en fonction le 16 Octobre 2012 Directeur général : SAUSSAC Maxime David en fonction le 16 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société J L G S- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE GUSTAVE EIFFEL 42350 LA TALAUDIERE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société J L G S- 2AEX : 20 RTE DE SAINT JEAN 50160 TORIGNY-LES-VILLES
- FINANCIERE SEPAJ : 130 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- INTERNATIONAL SAILING BOATS : VIA GRAMADORA N 8
- NAVIZ : 17 RUE EMILE LANDRIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- OMNIUM FC : 480 RUE DES AVIATEURS 25700 MATHAY
- PARTHOTEL : 2 PL GAILLETON 69002 LYON 2EME
- SAFFIAG : 4 LES CINQ CHENES 50750 QUIBOU
- SARL LA RENAISSANCE : 13 AV MAURICE CHALLE 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
- SCI AJLOC : 227 BD PASTEUR 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- SOCIETE DE L'ETANG : 10 58190 SAIZY
- SOCIETE FINANCIERE LE PALLEC - SFLP : 4 RUE DES ARBOUSIERS 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
- SPFPL LOISIER -SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE PHARMACIEN D'OFFICINE : 4 PL JACQUES FLEURY 80700 ROYE
- TAIGA : 17 PL DE LA CITE 12000 RODEZ
- VERCORS ENERGIE : 582 RUE ALBERT PIETRI 38250 VILLARD-DE-LANS
- VICV NEXT : 3 ALL DES SAULES 59130 LAMBERSART
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société J L G S- BARBERET FRANCOISE : 9 RUE DU GROS CHENE 42350 LA TALAUDIERE
- MICHALLET GILBERTE : 15 RUE SALVADOR ALLENDE 42350 LA TALAUDIERE
- WACH STEPHANIE : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 42350 LA TALAUDIERE
- ABI : 13 RUE ALBERT SCHWEITZER 42350 LA TALAUDIERE
- ARTS & SCULPTURE : 26 RUE ROMAIN ROLLAND 42350 LA TALAUDIERE
- BJ2 IMMOBILIER : 1 ALL DU DEVELOPPEMENT 42350 LA TALAUDIERE
- BLEUE COMME UNE ORANGE : 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 42350 LA TALAUDIERE
- CLC 97 : LA PERROLIERE 42350 LA TALAUDIERE
- CT FLASH FRET : 516 RUE GEORGE SAND 42350 LA TALAUDIERE
- DEESSE : LE GROS CHENE 42350 LA TALAUDIERE
- GFMPL GROUP FORMATION MOTOS POIDS LOURDS : RUE SALVADOR ALLENDE 42350 LA TALAUDIERE
- L'EQUILIBRE : 22 RUE DEVERNOILLE 42350 LA TALAUDIERE
- METROPOLE SECURITE : 5 RUE PAUL CEZANNE 42350 LA TALAUDIERE
- OFFICE NOTARIAL DE LA TALAUDIERE : 38 RUE VICTOR HUGO 42350 LA TALAUDIERE
- PRODUITS DE LAIT RANCE : 35 RUE DES FRAISSES 42350 LA TALAUDIERE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société J L G SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives