EUROFONCIERE 2
Présentation générale de EUROFONCIERE 2
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EUROFONCIERE 2 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EUROFONCIERE 2 est situé au 128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 27 avril 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 324419183 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
EUROFONCIERE 2 à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
EUROFONCIERE 2 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si EUROFONCIERE 2 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10324419183
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EUROFONCIERE 2 de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société EUROFONCIERE 2
- 2009-02-15 : Gérant partant : EUROGERANCE SA représentée par M.LEPINE Xavier né le 01-02-1957 à Paris 75018 de nationalité Française demeurant 202 ave du Maine 75014 ParisCOLY, Jean-Marc, Adresse : 5 rue du Puits de L'Ermite 75005 Paris, nomination du Gérant : UFG REAL ESTATE MANAGERS.
- 2010-09-30 : nomination du Membre du conseil de surveillance : Pupier, Georges
- 2011-08-25 : Membre du conseil de surveillance partant : Grasset, Noël
- 2011-08-25 : Membre du conseil de surveillance partant : Cherdronnet, nom d'usage : Hervé, Annie Marcelle Renee, Membre du conseil de surveillance partant : Le Pape, Herve Henri Joseph, nomination du Membre du conseil de surveillance : Herve, Robert, nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Bris, Alain
- 2012-08-26 : modification du Gérant LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
- 2013-10-30 : Membre du conseil de surveillance partant : Pupier, Georges, nomination du Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE ETOILE
- 2014-12-07 : Membre du conseil de surveillance partant : Ropars, Herve Joseph Marie, Membre du conseil de surveillance partant : Roul, Jean-Noel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Chassagnard, Marcel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Netter, François
- 2015-12-15 : Membre du conseil de surveillance partant : De Geloes D'elsloo Bertrand Marie Maur, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ropars, Hervé
- 2016-12-21 : modification du Président du conseil de surveillance Floc'h, Aain Joseph Marie
- 2017-12-21 : Membre du conseil de surveillance partant : Le Bris, Alain ; Membre du conseil de surveillance partant : Netter, François ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Hadchouel, Paul ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Destombes, Bernard
- 2018-09-13 : Membre du conseil de surveillance partant : Hadchouel, Paul
- 2020-02-07 : Membre du conseil de surveillance partant : Poulhalec, Jean Pierre Louis ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lauden, Ronan
- 2021-01-24 : Membre du conseil de surveillance partant : Lafage, Gilbert Felix ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Berre, Eric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Blicq, Olivier
Les autres mandats des administrateurs
- UFG REAL ESTATE MANAGERS :
- 2012-11-25 : UFG PIxEL1 (491102489)
- 2011-09-11 : SELECTINVEST 1 (784852261)
- 2011-07-20 : GENERALI HABITAT (388682239)
- 2011-06-23 : CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (419867213)
- 2011-05-31 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHATEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC (481148484)
- 2009-09-25 : SILVERSTONE (510257454)
- 2009-09-18 : STONE (508560992)
- 2009-04-09 : MULTIMMOBILIER 2 (383839321)
- 2008-10-28 : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHATEAU BELGRAVE (322928177)
- 2008-10-03 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHATEAU TERTRE DAUGAY (381691500)
- 2008-09-18 : UFG Property Managers (662040815)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINES DU LAYON (390959849)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CLOS BEAUREGARD (449161694)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU DOMAINE DES ROCHES NEUVES (384272423)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHATEAU DE LA MOTTE (438731960)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DES CHATEAUX VALROSE ET BEAU SOLEIL (431578517)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DOMAINE FONT DE MICHELLE (397632431)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHATEAU CARDINAL VILLEMAURINE (450483342)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU CHATEAU DU CARTILLON (387727381)
- 2008-09-04 : GROUPEMENT FONCIER VITICOLE CHATEAU LESTAGE-SIMON (439357328)
- Pupier Georges :
- 2019-12-24 : DOMIVALOR 4 (512758376)
- 2018-08-12 : Allianz DomiDurable (529267221)
- 2015-09-15 : PIERRE AVENIR 3 (530842400)
- 2013-09-12 : CAPITAL HABITAT (494732316)
- Cherdronnet :
- 2019-10-11 : Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, Laurence SOURDAINE, Jean-Baptiste HIGNARD et Claire CHERDRONNET, notaires associés (SCP titulaire d'Offices Notariaux (342382439)
- 2018-02-18 : SCI LACEPEDE, société en liquidation (380730432)
- 2017-10-13 : TECHNIQ'DEVELOPPEMENT (398994921)
- 2009-10-31 : EAU MINERALE NATURELLE DE PLANCOET SOURCE SASSAY (025950056)
- Herve Robert :
- 2020-12-26 : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PAYS D'ARLES (376120085)
- 2020-12-01 : LOG PLUS (389715715)
- 2020-11-19 : HB AUDIT (814229159)
- 2020-10-25 : AGENCIA (354063810)
- 2020-10-11 : SCM CABINET DENTAIRE ROUGET DE LISLE (331036384)
- 2020-09-22 : CABINET BEAL (423790047)
- 2020-08-02 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARGERY (390274314)
- 2020-07-31 : Société Civile d'Exploitation Agricole SAINT SEBASTIEN (432812550)
- 2020-05-22 : BRIFUVE (329252555)
- 2020-05-12 : HDS RESSOURCES (525049342)
- 2020-05-03 : GROUPEMENT FORESTIER DU SAIX (384469664)
- 2020-03-29 : FROU FROU (443209531)
- 2019-12-03 : SCI NOTRE DAME (492297171)
- 2019-09-12 : SCI LES DIABLES (480070135)
- 2019-08-08 : MONT-BLANC MEDICAL GROUP (818350811)
- 2019-07-23 : EXPRESS OCEANIE FRANCE (415214212)
- 2019-06-27 : GROUPE ECIA (753592393)
- 2019-06-25 : SCI DU GROUPE MEDICAL DES CHARTREUX (439664152)
- 2019-06-20 : INNOVATION & MILIEUX SENSIBLES (842681819)
- 2018-12-26 : CABINET D'AFFAIRES HERVE SCALABRE (438710766)
- Le Bris Alain :
- 2015-10-20 : A.H. LE BRIS CENTR'AUTOMOBILE (521338467)
- 2013-11-22 : SCI LE BRIS (434270344)
- 2012-02-03 : A.H. LE BRIS MOTOCULTURE (503179343)
- 2009-10-28 : A.O.B. (342299369)
- 2009-10-27 : AOB PARTICIPATION (481528701)
- LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS :
- 2020-12-20 : OPCI RASPAIL (800649410)
- 2020-12-20 : NBRE JEANNE SPPPICAV (843300724)
- 2020-12-20 : OPCI CRYSTAL PARK (852693613)
- 2020-12-20 : NBIM Clement OPCI (754088870)
- 2020-12-15 : LF RESIDENCES SENIORS (821429107)
- 2020-12-03 : LF IMMO TOURISME (849903745)
- 2020-09-25 : SCI LF MALAKOFF DANTON (838517043)
- 2020-09-02 : EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES (492709647)
- 2020-07-31 : HERTEL ID (534035456)
- 2020-07-26 : TOISONILLE (879607745)
- 2020-07-10 : ALMACIE (483727533)
- 2020-06-28 : RANDOLI (451381834)
- 2020-06-25 : AEROVILLE (483594545)
- 2020-06-24 : HOLDCO-CROSS (879454270)
- 2020-06-24 : SPRING ALMA (500364179)
- 2020-06-21 : DOLULLE (879472785)
- 2020-06-17 : MINORITY-RCROSS (879470722)
- 2020-06-16 : LYONCOH (499448744)
- 2020-01-30 : LF ENERGIE + (807960463)
- 2019-09-30 : OPPCI HexaPart (852714609)
- FINANCIERE ETOILE :
- 2019-12-17 : ASTEM - RIE (799384250)
- 2019-12-03 : ASTEM (439829367)
- 2016-08-18 : ERI (572078905)
- 2016-08-02 : SESINI (809860430)
- 2012-02-12 : G I E DU PARC (401249941)
- 2008-05-20 : SELECTINVEST 1 (784852261)
- Roul Jean-Noel :
- 2010-08-08 : DEMEURES ET TRADITION - SOCIETE ANONYME COOPE- RATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE (858802648)
- 2010-05-23 : LA NANTAISE D'HABITATIONS - Societe Anonyme d'Habitations a Loyer Modere (856801360)
- 2010-02-14 : ATLANTIQUE HABITATIONS (867801334)
- 2009-10-07 : SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE (869800359)
- 2008-08-31 : ATARAXIA (388291429)
- 2008-01-02 : SYSTEMES ETUDES FILIERE TECHNOLOGIQUE (404425621)
- Chassagnard Marcel :
- 2011-07-28 : SCI MAPANASY (329859458)
- 2008-05-20 : GF D'AUZIER (329859466)
- 2008-02-10 : CROISSANCE IMMO (339595951)
- De Geloes D'elsloo Bertrand Marie Maur :
- 2012-05-23 : ACCES VALEUR PIERRE (317326155)
- Hadchouel Paul :
- 2013-05-05 : 15 PARC ELISABETH (483537288)
- Destombes Bernard :
- 2011-04-21 : HABITAT SAINT-QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (478170103)
- Lafage Gilbert Felix :
- 2008-01-23 : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE NORD (353821028)
- Le Berre Eric :
- 2020-12-23 : S.C.I. LES BOUGAINVILLEES (424711091)
- 2015-03-11 : EARL DE KERANTHIEC (801317462)
- 2014-06-12 : LE BERRE (521696211)
- 2014-04-24 : SARL STANGKERYANNICK (510625379)
- 2014-04-24 : S.C.E.A. DE STANG KERYANNICK (330939943)
- 2009-06-12 : VILLEAVILLE.COM (503212482)
- Blicq Olivier :
- 2018-07-11 : IMMORENTE (347996209)
- 2018-07-11 : BTP IMMOBILIER (326094224)
- 2017-09-08 : RHONE ALPES MEDITERRANEE (799832761)
- 2017-02-03 : EFIMMO 1 (342710647)
- 2016-07-27 : FONCIA CAP'HEBERGIMMO (793062993)
- 2015-12-22 : IMMORENTE2 (533832481)
- 2015-08-06 : PLACEMENT PIERRE (337646764)
- 2015-07-17 : FONCIA PIERRE RENDEMENT (378557425)
- 2014-01-28 : IMMAUVERGNE (319597803)
- 2008-07-21 : SOFIPIERRE (351552609)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EUROFONCIERE 2 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EUROFONCIERE 2 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 324419183 00052 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6599 Autre société civile |
Date de création de l'unité légale | 1982-04-27 : mardi 27 avril 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EUROFONCIERE 2Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EUROFONCIERE 2- dimanche 15 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090032 publié le 15/02/2009Annonce n° 1333 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Gérant partant : EUROGERANCE SA représentée par M.LEPINE Xavier né le 01-02-1957 à Paris 75018 de nationalité Française demeurant 202 ave du Maine 75014 ParisCOLY, Jean-Marc, Adresse : 5 rue du Puits de L'Ermite 75005 Paris, nomination du Gérant : UFG REAL ESTATE MANAGERS. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 30 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100190 publié le 30/09/2010Annonce n° 2389 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : nomination du Membre du conseil de surveillance : Pupier, Georges - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110164 publié le 25/08/2011Annonce n° 2086 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Grasset, Noël - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110164 publié le 25/08/2011Annonce n° 2087 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Cherdronnet, nom d'usage : Hervé, Annie Marcelle Renee, Membre du conseil de surveillance partant : Le Pape, Herve Henri Joseph, nomination du Membre du conseil de surveillance : Herve, Robert, nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Bris, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120164 publié le 26/08/2012Annonce n° 1373 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : modification du Gérant LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 30 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130210 publié le 30/10/2013Annonce n° 1919 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Pupier, Georges, nomination du Membre du conseil de surveillance : FINANCIERE ETOILE - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140235 publié le 07/12/2014Annonce n° 746 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 L'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Elle peut également faire construire des immeubles exclusivement en vue de leur location. Pour les besoins de cette gestion, la société pourra procéder aux opérations prévues par l'article L.214-114 du code Monétire et financier. - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Ropars, Herve Joseph Marie, Membre du conseil de surveillance partant : Roul, Jean-Noel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Chassagnard, Marcel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Netter, François - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mardi 15 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150241 publié le 15/12/2015Annonce n° 1591 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : De Geloes D'elsloo Bertrand Marie Maur, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ropars, Hervé - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 06 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160046 publié le 06/03/2016Annonce n° 3821 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 21 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160248 publié le 21/12/2016Annonce n° 1340 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : modification du Président du conseil de surveillance Floc'h, Aain Joseph Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170245 publié le 21/12/2017Annonce n° 1398 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Le Bris, Alain ; Membre du conseil de surveillance partant : Netter, François ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Hadchouel, Paul ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Destombes, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 13 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180174 publié le 13/09/2018Annonce n° 1648 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Hadchouel, Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200027 publié le 07/02/2020Annonce n° 1363 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Poulhalec, Jean Pierre Louis ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Lauden, Ronan - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210016 publié le 24/01/2021Annonce n° 2020 N° RCS : 324419183 - Dénomination : EUROFONCIERE 2 - forme juridique : Société civile de placement immobilier - capital : - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Lafage, Gilbert Felix ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Berre, Eric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Blicq, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EUROFONCIERE 2- mercredi 05 janvier 1994 : Fermé
33 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 - mardi 01 juin 2004 : Fermé
11 RUE ROQUEPINE 75008 PARIS 8 - lundi 04 janvier 2016 : Fermé
173 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 - lundi 04 janvier 2016 : Ouvert
128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EUROFONCIERE 2- DE VISME CHRISTIAN : 2 RUE DU MOULIN 80640 HORNOY-LE-BOURG
- AURORE : 28 BD DE LA REPUBLIQUE 61000 ALENCON
- ENGUEHARD : 24 RUE DU GENERAL LECLERC 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
- ENZOZAZA : 10 RUE DE L INDUSTRIE 65800 AUREILHAN
- GESSH : 15 AV EMILE ZOLA 03400 YZEURE
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GRILLE : LD CETEREAU 42110 SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE
- KVMD : 1 RUE DE LA BRISE MARINE 34200 SETE
- LES GYPAETES : 26 BD GENERAL KOENIG 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- MARLHEE : 6 RUE DU PRESIDENT MERVILLE 37000 TOURS
- MERCURAL : 17 AV DE L'INDUSTRIE 34340 MARSEILLAN
- PARVA SED APTA : 79 AV DE BONNEUIL 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- SCI DERUELLE : AV JEAN JAURES 46000 CAHORS
- SCI FAGREG : 16 RUE DU DOCTEUR ROUX 59493 VILLENEUVE D'ASCQ
- SCI ITACARE : LES ISLES 61100 LA SELLE-LA-FORGE
- SCI JUCATEVA : LES BREGUIERES 83170 BRIGNOLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EUROFONCIERE 2- BAUDOUIN VERONIQUE : 78 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 6
- ESQUERRE CHARLOTTE : 6 RUE DE L'ABBAYE 75006 PARIS 6
- GASPA PHILIPPE : 4 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 6
- HERVE BRIGITTE : 60 RUE SAINT ANDRE DES ARTS 75006 PARIS 6
- IRURZUN JEAN : 8 RUE DU FOUR 75006 PARIS 6
- MAUVE VALERY : 100 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6
- TONIETTO LOVATO ARTHUR : 7 RUE JEAN FRANCOIS GERBILLON 75006 PARIS 6
- VIEGAS JOANA : 34 RUE DAUPHINE 75006 PARIS 6
- ANTIQUITATES : 11 RUE DES BEAUX ARTS 75006 PARIS 6
- CENTRE VILLE : 84 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6
- INSTIT RECHER APPLI AGRI BIOLO : 20 RUE JACOB 75006 PARIS 6
- SCI JUCARO : 169 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- SCI KIWI : 22 RUE DU FOUR 75006 PARIS 6
- UNE GROSSE BOITE AMERICAINE : 105 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- VILLA SAINT GERMAIN DES PRES : 29 RUE JACOB 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EUROFONCIERE 2Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives