TRANSPORTS LIEBART
Présentation générale de TRANSPORTS LIEBART
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TRANSPORTS LIEBART et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TRANSPORTS LIEBART est situé au RUE SAINT JACQUES 51300 MAROLLES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 mai 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 324431378 au greffe de REIMS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 271 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret interurbains
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- - le transport de bétail
- - le transport de bois de sciage
- - le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport de produits lourds ou hors gabarit
- - le transport de voitures
- - le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- - le transport frigorifique
- - le transport par conteneurs
- - le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- - le transport routier interurbain d'autres marchandises
Chiffre d’affaire
TRANSPORTS LIEBART à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 9 120 745.00 € pour un résultat de -111 273.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
TRANSPORTS LIEBART est du ressort du greffe de REIMS dont les coordonnées postales sont 55-57 RUE THIERS 51724 REIMS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0326883066 aux horaires suivants : 09h30 à 12h00/13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr
TVA intracommunautaire
Si TRANSPORTS LIEBART est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26324431378
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TRANSPORTS LIEBART de part son activité de 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains) sont :
- 00016 : Transports routiers (97.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cartier, jacques,
- gomes branco, mario josé
- lorenzi,
- sadec akelys
Les modifications survenues dans l'administration de la société TRANSPORTS LIEBART
- 2009-04-21 : Président du conseil d'administration et directeur : LIEBART Bernard Maurice Abel. Administrateur : LIEBART Maurice. Administrateur : LIEBART Isabelle Marguerite Hélène. Commissaire aux comptes titulaire : CARTIER Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HARMAND Alexandre.
- 2009-04-30 : Président du conseil d'administration et directeur : LIEBART Bernard Maurice Abel. Administrateur : MICLO Hélène. Administrateur : LIEBART Isabelle Marguerite Hélène. Administrateur : LIEBART Emmanuelle Anne Marie Hélène. Administrateur : GOMES BRANCO Mario José. Administrateur : MILLOT Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : CARTIER Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HARMAND Alexandre.
- 2012-11-22 : modification du Commissaire aux comptes titulaire Cartier, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT COLSON, modification du Commissaire aux comptes suppléant Harmand, Alexandre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cartier, Jacques
- 2016-10-21 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cartier, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SADEC AKELYS
- 2017-02-26 : nomination du Président : LA SALAMANDRE, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Liebart, Bernard Maurice Abel, modification de l'Administrateur Millot, Frédéric, modification de l'Administrateur Miclo, nom d'usage : Liebart, Hélène, modification de l'Administrateur Liebart, Isabelle Marguerite Hélène, modification de l'Administrateur Liebart, Emmanuelle Anne-Marie Hélène, modification de l'Administrateur Gomes Branco, Mario José
- 2019-08-22 : nomination du Directeur général : Lorenzi, nom d'usage : Millot, Sabine Joëlle Laurence ; nomination du Directeur général : Gomes Branco, Mario José
- 2020-01-23 : Directeur général partant : Lorenzi, nom d'usage : Millot, Sabine Joëlle Laurence
- 2020-12-06 : Directeur général partant : Gomes Branco, Mario José
Les autres mandats des administrateurs
- cartier, jacques, :
- 2015-02-19 : SODIREC (422293472)
- sadec akelys :
- 2020-02-02 : GROUPEMENT DES CONCESSIONNAIRES INDEPENDANTS CONFIRMES (797490158)
- 2019-09-17 : FICOFINE (524522513)
- 2018-11-09 : IMPRIMERIES DE CHAMPAGNE (302238837)
- 2018-11-09 : PRINT 145 (837937572)
- 2018-11-09 : C2E OUEST (812748226)
- 2018-11-09 : CR HABITAT (348025974)
- 2018-10-23 : ROTOCHAMPAGNE (422243402)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TRANSPORTS LIEBART et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TRANSPORTS LIEBART |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 324431378 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1982-05-01 : samedi 01 mai 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41A : Transports routiers de fret interurbains |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret interurbains |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TRANSPORTS LIEBART- CO
2020 | 3 901 130.00 | 2 835 831.00 |
2019 | 1 065 298.00 | 3 130 051.00 |
2020 | 271 500.00 |
2019 | 271 500.00 |
2020 | -162 892.00 |
2019 | 257 365.00 |
2020 | 2 835 831.00 |
2019 | 3 130 051.00 |
2020 | 9 120 745.00 | 9 302 428.00 |
2019 | 181 683.00 | 9 814 465.00 |
2020 | -111 273.00 |
2019 | 316 901.00 |
2020 | -162 892.00 |
2019 | 257 365.00 |
2020 | 1 825 187.00 | 6 113.00 |
2019 | 1 819 073.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TRANSPORTS LIEBART- vendredi 14 novembre 2008: Depot des comptes
- mardi 21 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090077 publié le 21/04/2009Annonce n° 499 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART Transports publics de marchandises - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 271500.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur : LIEBART Bernard Maurice Abel. Administrateur : LIEBART Maurice. Administrateur : LIEBART Isabelle Marguerite Hélène. Commissaire aux comptes titulaire : CARTIER Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HARMAND Alexandre. - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 30 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090084 publié le 30/04/2009Annonce n° 978 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART Transports publics de marchandises - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 271500.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur : LIEBART Bernard Maurice Abel. Administrateur : MICLO Hélène. Administrateur : LIEBART Isabelle Marguerite Hélène. Administrateur : LIEBART Emmanuelle Anne Marie Hélène. Administrateur : GOMES BRANCO Mario José. Administrateur : MILLOT Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : CARTIER Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : HARMAND Alexandre. - Modification : Changement d'administrateur
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 12 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120226 publié le 22/11/2012Annonce n° 438 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société anonyme - capital : 271500 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire Cartier, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET D'AUDIT COLSON, modification du Commissaire aux comptes suppléant Harmand, Alexandre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cartier, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 28 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160207 publié le 21/10/2016Annonce n° 2326 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société anonyme - capital : 271500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Cartier, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SADEC AKELYS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170040 publié le 26/02/2017Annonce n° 513 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 271500 EUR - Administration : nomination du Président : LA SALAMANDRE, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Liebart, Bernard Maurice Abel, modification de l'Administrateur Millot, Frédéric, modification de l'Administrateur Miclo, nom d'usage : Liebart, Hélène, modification de l'Administrateur Liebart, Isabelle Marguerite Hélène, modification de l'Administrateur Liebart, Emmanuelle Anne-Marie Hélène, modification de l'Administrateur Gomes Branco, Mario José - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190161 publié le 22/08/2019Annonce n° 817 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 271500 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Lorenzi, nom d'usage : Millot, Sabine Joëlle Laurence ; nomination du Directeur général : Gomes Branco, Mario José - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200016 publié le 23/01/2020Annonce n° 1876 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 271500 EUR - Administration : Directeur général partant : Lorenzi, nom d'usage : Millot, Sabine Joëlle Laurence - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 06 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200237 publié le 06/12/2020Annonce n° 1071 N° RCS : 324431378 - Dénomination : TRANSPORTS LIEBART - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 271500 EUR - Administration : Directeur général partant : Gomes Branco, Mario José - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TRANSPORTS LIEBART- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE SAINT JACQUES 51300 MAROLLES - vendredi 31 mai 2002 : SCI LOTERBAT Fermé
1108 AV DU TREMBLAY 60100 CREIL - lundi 06 août 2007 : Fermé
2 RTE DES PLANTES 55500 LIGNY-EN-BARROIS - mardi 05 septembre 2006 : Fermé
RUE DE COURAINCOURT 60140 VERDERONNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TRANSPORTS LIEBART- BABAU THIERRY : 11 LOT MAS D ARNAUD 34560 MONTBAZIN
- BALLY JEAN : 14 RUE LOUISE JACOBSON 42153 RIORGES
- CELESTIN FRANCOIS : LE GUER 56920 CROIXANVEC
- KRISSAANE GHAZI : 1 RUE DE LA LIBERATION 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
- PASQUIER FRANCK : 23 RUE DE LA SABLIERE 78120 RAMBOUILLET
- PILPRE BENOIT : 28 AV CONSTANT MEREL 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
- SAOU M'HAND : 5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- DRIVER AND CO : 2 SQ SAVORGNAN DE BRAZZA 94310 ORLY
- ELITE TRACTION SERVICES : 31 AV PIERRE BROSSOLETTE 91380 CHILLY-MAZARIN
- EWEN TRANS : 7 RUE DU SUROIT 56250 MONTERBLANC
- FIEVET : 17 RUE DU FAUBOURG 59217 BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS
- M.A.F EXPRESS : 57 RUE GEORGES CHARLET 59320 HAUBOURDIN
- S.T.C.A.-SOCIETE DE TRANSPORTS DE COTE D'AZUR : 122 BD DE PARIS 13003 MARSEILLE 3
- TRANSPORTS GRUET : 85 LD LA CROIX ST CLAUDE-LE MARA 89340 VILLEBLEVIN
- TRANSPORTS MIOSSAIS : 2 RUE DU PARC DE MASQUET 33380 MIOS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TRANSPORTS LIEBART- BRIQUET AURORE : 50 RUE DU NOCHET 51300 SAINT-AMAND-SUR-FION
- DEHU STEPHANE : 25 RUE NOCHET 51300 SAINT-AMAND-SUR-FION
- ERHART GUY : 1 RUE DES TANNEURS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- HUMBERT JOSE : 6 RUE HAUTE 51300 CLOYES-SUR-MARNE
- MULLER SYLVIE : 6 RUE DE LA PLANCHOTTE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- PARNISARI CLAIRE : 36 GRAND RUE 51300 GLANNES
- POTIER FRANCOIS : 4 RUE DU MET JACQUET 51300 LOISY-SUR-MARNE
- ASSOCIATION FONCIERE DE NORROIS : RUE PERTHOIS 51300 NORROIS
- DU LOISELET : 7 RUE DES AUGES 51300 COURDEMANGES
- ESPACE TELEPHONIE CHAMPAGNE : 43 GR DE VAUX 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- INDIVISION BOYETTE-HENRY : RES LES SALAMANDRES 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
- N V I - NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS : 25 RUE DES CHARMILLES 51300 MAROLLES
- NOAILLON : 9 RUE DU HAUT NOCHET 51300 SAINT-AMAND-SUR-FION
- PEGASUS COUNTRY DANCERS : MAIRIE 51300 BLACY
- V. GELIN S. MACHET E. GUERDER : 7 PL DU MARECHAL LECLERC 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TRANSPORTS LIEBARTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives