JTB FRANCE SAS
Présentation générale de JTB FRANCE SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JTB FRANCE SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JTB FRANCE SAS est situé au 29 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 avril 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 324456185 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 232 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 79.11Z ( Activités des agences de voyage)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de voyage
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 79.11Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- - les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais exclus
- - les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- - les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- - les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
Chiffre d’affaire
JTB FRANCE SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 8 220 513.00 € pour un résultat de 515 501.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
JTB FRANCE SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JTB FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48324456185
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JTB FRANCE SAS de part son activité de 79.11Z ( Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 : Agences de voyages (74.8% des salariés)
- 00412 : Agences de voyages-guides accompagnateurs (10.9% des salariés)
- 01909 : Organismes de tourisme à but non lucratif (8.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex (sa),
- ernst young audit,
- federspiel, dominique
- kido, goro,
- otsuki, takeshi
- otsuki, takeshi,
- sa in extenso picardie ile de france,
- shimizu, katsumi
- shimizu, katsumi,
- yamamoto,
- yamamoto,
- yao, guo min
- yoshitake, ko
- yoshitake, ko,
Les modifications survenues dans l'administration de la société JTB FRANCE SAS
- 2010-07-06 : Président partant : Shimizu, Katsumi, nomination du Président : Kido, Goro, nomination du Directeur général non Administateur : Yoshitake, Ko
- 2012-10-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX (SA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Federspiel, Dominique
- 2013-10-16 : Président partant : Kido, Goro, nomination du Président : Shimizu, Katsumi
- 2013-10-16 : Directeur général non Administateur partant : Yoshitake, Ko, nomination du Directeur général : Otsuki, Takeshi
- 2017-05-10 : Directeur général partant : Otsuki, Takeshi, nomination du Directeur général : Yamamoto, nom d'usage : Itaya, Hideko
- 2018-04-15 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Federspiel, Dominique
- 2019-01-22 : Directeur général partant : Yamamoto, nom d'usage : Itaya, Hideko ; nomination du Directeur général : Yao, Guo Min
Les autres mandats des administrateurs
- auditex (sa), :
- 2010-03-03 : MAHLE FRANCE SAS (379206212)
- ernst young audit, :
- 2010-10-07 : SOCIETE D'OXYGENE ET D'ACETYLENE D'EXTREME-ORIENT (572069854)
- federspiel, dominique :
- 2018-04-13 : MY BUS (397855792)
- 2016-01-27 : D.F. (411151491)
- 2015-07-31 : LAUNET FINANCE (498790237)
- otsuki, takeshi :
- 2013-10-16 : MY BUS (397855792)
- shimizu, katsumi :
- 2015-09-15 : JTB EUROPE LIMITED (803695360)
- 2013-10-16 : MY BUS (397855792)
- yoshitake, ko :
- 2012-07-20 : MY BUS (397855792)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JTB FRANCE SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JTB FRANCE SAS |
Sigle de l'unité légale | JTB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 324456185 00085 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1982-04-01 : jeudi 01 avril 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 79.11Z : Activités des agences de voyage |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes |
Division | Activités des agences de voyage et voyagistes |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JTB FRANCE SAS- CO
2019 | 3 512 410.00 | 3 156 299.00 |
2018 | 356 111.00 | 2 893 360.00 |
2019 | 232 500.00 |
2018 | 232 500.00 |
2019 | 509 627.00 |
2018 | 296 305.00 |
2019 | 3 156 299.00 |
2018 | 2 893 360.00 |
2019 | 8 220 513.00 |
2018 | 8 124 485.00 |
2019 | 515 501.00 |
2018 | 296 445.00 |
2019 | 509 627.00 |
2018 | 296 305.00 |
2019 | 1 504 144.00 |
2018 | 1 504 144.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JTB FRANCE SAS- jeudi 20 novembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 06 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100129 publié le 06/07/2010Annonce n° 868 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Président partant : Shimizu, Katsumi, nomination du Président : Kido, Goro, nomination du Directeur général non Administateur : Yoshitake, Ko - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 04 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120192 publié le 04/10/2012Annonce n° 1400 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX (SA), nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Federspiel, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 16 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130200 publié le 16/10/2013Annonce n° 1669 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Président partant : Kido, Goro, nomination du Président : Shimizu, Katsumi - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130200 publié le 16/10/2013Annonce n° 1675 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Directeur général non Administateur partant : Yoshitake, Ko, nomination du Directeur général : Otsuki, Takeshi - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 16 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150074 publié le 16/04/2015Annonce n° 1302 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 10 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170089 publié le 10/05/2017Annonce n° 1470 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Directeur général partant : Otsuki, Takeshi, nomination du Directeur général : Yamamoto, nom d'usage : Itaya, Hideko - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- dimanche 15 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180073 publié le 15/04/2018Annonce n° 1953 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Federspiel, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 22 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190015 publié le 22/01/2019Annonce n° 1425 N° RCS : 324456185 - Dénomination : JTB FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 232500 EUR - Administration : Directeur général partant : Yamamoto, nom d'usage : Itaya, Hideko ; nomination du Directeur général : Yao, Guo Min - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 22 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JTB FRANCE SAS- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - jeudi 31 décembre 1998 : Fermé
7 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9 - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
164 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1 - vendredi 01 janvier 1999 : Fermé
20 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 - lundi 13 mars 2006 : Fermé
43 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9 - vendredi 09 janvier 2015 : Fermé
105 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - dimanche 24 janvier 2016 : Ouvert
29 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JTB FRANCE SAS- BARTHE PIERRE : 38 RUE DE VILLECELLE 34240 LAMALOU-LES-BAINS
- WANG XIAOXIAO : 4 RUE CAILLAUX 75013 PARIS 13
- AEROMAR : 9 RUE AMBROISE THOMAS 75009 PARIS 9
- CAMPMANY TOURIST INVESTMENTS : 56 RUE DU HAMEL 33800 BORDEAUX
- CONCIERGE SERVICES PRIVE CSP : 31 CHE DE LA BUTTE 78620 L'ETANG-LA-VILLE
- DECOUVERTE ET LOISIRS : 1 RUE DE LA RECEGE 46200 SOUILLAC
- JPF.TRAVEL : 17 CHE DE NICOL 31200 TOULOUSE
- LA FONDERIE : 61 RUE JULES AUFFRET 93500 PANTIN
- LAXMY TRAVELS : 258 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- LE VOYAGE DANS LA PEAU : 1 RUE SAINT LAZARE 95290 L'ISLE ADAM
- MARCANDOU WORLDWIDE : 40 RUE DU LETELE 73120 COURCHEVEL
- NON-STOP USA : 11 RUE AUBER 75009 PARIS 9
- OFFICE DE TOURIME DU PAYS DE PRADELLES : AV DU PUY 43420 PRADELLES
- OFFICE DE TOURISME 2 : PL DE LA MAIRIE 33680 LE PORGE
- TRAVEL NET : 15 RUE ACHILLE RENE BOISNEUF 97110 POINTE-À-PITRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JTB FRANCE SAS- CHASTANET FRANCK : 24 RUE FEYDEAU 75002 PARIS 2
- LETRIBOT MATHIEU : 40 RUE DU CAIRE 75002 PARIS 2
- VILLARD LOUIS : 23 RUE DU MAIL 75002 PARIS 2
- CM BAT 75 : 69 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS 2
- DANOIX : 7 RUE CHABANAIS 75002 PARIS 2
- FULL-STACK MARKETING : 10 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2
- GREGORY LEROY PHOTOGRAPHIES DE COLLECTION : 20 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS 2
- HELENA : 168 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- OBJECTIF CONSTRUCTION 35 : 18 RUE SAINTE FOY 75002 PARIS 2
- SARL OHR : 251 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- SCI BLANCHICOURT : 93 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- SCI SAINT-JOSEPH : 4 RUE SAINT JOSEPH 75002 PARIS 2
- SONIA.K : 147 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS 2
- SYND COPR DUSSOUBS : 6 RUE DUSSOUBS 75002 PARIS 2
- TRIDENCOURT : 10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JTB FRANCE SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives