SNB
Présentation générale de SNB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SNB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SNB est situé au 22 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 24 mai 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 324622091 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SNB à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 20 405 149.00 € pour un résultat de 144 641.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
SNB est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si SNB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR59324622091
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SNB de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] deloitte & associes,
- bdo les herbiers,
- bdo nantes
- deloitte & associes,
- groupe briand, modification du
- groussin, bernard
- roussy, philippe pierre marcel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SNB
- 2015-07-19 : Gérant partant : Roussy, Philippe Pierre Marcel, nomination du Président : GROUPE BRIAND, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO LES HERBIERS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BDO NANTES
- 2016-05-31 : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Groussin, Bernard
Les autres mandats des administrateurs
- bdo les herbiers, :
- 2017-10-05 : TELEVISION SUR LE LIEU DE VENTE (409197803)
- 2017-08-11 : ALTEAD MANAGEMENT (831469978)
- 2016-12-12 : Corton Management (824267330)
- 2016-06-28 : AltéAd Koufra (821233350)
- 2016-02-24 : JSA PROMOTION (535328538)
- 2015-12-16 : CHANTIERS LEVAGE MANUTENTION (306843830)
- 2015-01-29 : ALTEAD BORDEAUX (325337152)
- 2012-11-06 : Génia Energies SAS (789196342)
- bdo nantes :
- 2020-12-17 : LA COMPAGNIE DES JARDINIERS (322641978)
- 2020-12-13 : LA BELLE ODYSSEE (789365921)
- 2020-11-17 : SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS D'APPAREILS THERMIQUES (575550058)
- 2020-11-12 : DAVID MASTER (333925782)
- 2020-11-05 : FISBAC (792525214)
- 2020-11-03 : SOCIETE COYARD (399213016)
- 2020-10-27 : LES CANARDS D'AUZAN (477521876)
- 2020-10-27 : SENS & CO (792074718)
- 2020-10-22 : CENTURION (347788556)
- 2020-10-13 : STEEL PROD (512501024)
- 2020-10-13 : OJCP (335174991)
- 2020-09-20 : LARTIGAU (303486963)
- 2020-09-08 : CAMPING DE LA POMMERAIE (429354541)
- 2020-08-26 : SOCIETE D'ETUDES D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS (314451915)
- 2020-08-21 : OPTIMUM VISIO (450477302)
- 2020-08-09 : MUGO PAYSAGE (511820896)
- 2020-07-07 : PASQUIER (329263933)
- 2020-06-25 : SAPINIERE (341709368)
- 2020-04-19 : OUEST AGRI CHARENTES (498614973)
- 2020-04-12 : FINANCIERE MURZ'EAU (509564464)
- deloitte & associes, :
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2020-11-26 : SERVICES ET SANTE (348415506)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXVII (820172062)
- 2020-11-25 : SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN RESTAURATION SACORES (432887313)
- 2020-11-25 : BERCY SERVICES XXIX (821554904)
- 2020-11-25 : L'ACADEMIE BY ELIOR (830734919)
- 2020-11-25 : Centre d'Expertises ELIOR RC France (830735056)
- 2020-11-24 : EGEE SERVICES I (830734786)
- 2020-10-20 : ELIOR ACHATS SERVICES (491890166)
- 2020-10-20 : ELIOR PARTICIPATIONS (380543678)
- 2020-10-20 : BERCY PARTICIPATIONS (410623391)
- 2020-10-20 : RESAPRO (384545828)
- 2020-10-08 : EGEE VENTURE (750433765)
- 2020-10-06 : ELEAT SOLUTIONS (829594134)
- 2020-10-06 : C 2 L (380042994)
- 2020-10-06 : BERCY SERVICES I - BSI (413900648)
- 2020-10-06 : SOCIETE DE RESTAURATION DE NOISY LE GRAND (491933883)
- 2020-10-06 : ELIOR TRESORERIE (484355797)
- 2020-06-22 : ASI GROUPE (884471376)
- 2020-06-18 : Alinghi 1 (853216372)
- groussin, bernard :
- 2020-11-13 : FINANCIERE DE CHAMBRAY (802116434)
- 2020-11-13 : SMART HOME INTERNATIONAL (802074245)
- 2020-10-21 : HYDRO RIOU (791532476)
- 2020-06-28 : GROUPE MAG (491835104)
- 2020-05-14 : GROUPE SAVOIE (507435436)
- 2020-03-22 : ALSTEF (489600130)
- 2019-11-03 : BASE BOUTIQUES DE LA SOCIETE ANONYME ARCHE SOCIETE D'EXPLOITATION (324824028)
- 2019-09-18 : MALESHERBES DISTRIBUTION (752704742)
- 2019-08-14 : HYDRO TENCIN (799960521)
- 2019-07-30 : VENTUREXPERT CAPITAL (828468314)
- 2017-12-07 : JPC OLIVET (510571029)
- 2017-07-07 : AULNOYDIS (529403354)
- 2017-03-03 : FIPODIS (531497287)
- 2013-03-08 : SAEM TOURS EVENEMENTS (388078065)
- 2012-08-31 : MEDICAL Z (327742201)
- [20] deloitte & associes, :
- 2016-03-09 : IRM DU PARC (519098297)
- 2015-09-09 : FREE MOBILE (499247138)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SNB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SNB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 324622091 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1982-05-24 : lundi 24 mai 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SNB- CO
2019 | 11 655 961.00 | 8 681 457.00 |
2018 | 2 974 504.00 | 7 911 608.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 | 100 000.00 |
2019 | 87 943.00 |
2018 | 537 895.00 |
2019 | 8 681 457.00 |
2018 | 7 911 608.00 |
2019 | 20 405 149.00 | 20 405 149.00 |
2018 | 14 751 435.00 |
2019 | 144 641.00 |
2018 | 717 415.00 |
2019 | 87 943.00 |
2018 | 537 895.00 |
2019 | 6 856 980.00 |
2018 | 6 856 980.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SNB- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 08 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- mardi 20 août 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150136 publié le 19/07/2015Annonce n° 463 N° RCS : 324622091 - Dénomination : SNB - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Gérant partant : Roussy, Philippe Pierre Marcel, nomination du Président : GROUPE BRIAND, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO LES HERBIERS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BDO NANTES - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160106 publié le 31/05/2016Annonce n° 466 N° RCS : 324622091 - Dénomination : SNB - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Groussin, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SNB- lundi 03 octobre 2016 : Ouvert
22 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
52 RUE ANDRE BOULLE 41000 BLOIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SNB- DAVTYAN STEPAN : 16 RUE HENRI DEGLIN 54000 NANCY
- OSMANE DJAHID : 161 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS 15
- 2M TRAVAUX : 95 AV DU PRESIDENT WILSON 93100 MONTREUIL
- ASTRA CONSTRUCTION : 26 AV DE LA REPUBLIQUE 93170 BAGNOLET
- B.I.S. BATIMENT : 15 RUE DES ALOUETTES 89100 SOUCY
- CHATEAU DE CLAVIERES RESORT : 4 RUE DE LA REPUBLIQUE 69001 LYON 1ER
- EKOALA CONSTRUCTIONS : 12 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- ENTREPRISE DE BATIMENT TAUPIN : 570 AV DU GENERAL DE GAULLE 89130 TOUCY
- H R RENOVATION : 172 RUE ANDRE KARMAN 93300 AUBERVILLIERS
- LONOTECH INNOVATION : 328 CHE DE SAINT HUGUES 38330 BIVIERS
- NOVOBAT : 22 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 13700 MARIGNANE
- SARL BML ZINGUERIE : 9 RUE DE L EGLISE 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- SCI DE L'ORATOIRE 3 : 2 RUE DE L ORATOIRE 75001 PARIS 1
- STEP PERTUY QUILLE SOMMER REVETEMENT : 20 RUE BLAISE PASCAL 54320 MAXEVILLE
- THOMAS VANDEVOORDE SPRL : PASTOOR BONTESTRAAT 48
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SNB- FOND STEPHANE : 26 HAM DES TILLEULS 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- LEGRAS PATRICIA : 68 AV DE LA REPUBLIQUE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- PISANT AGNES : 23 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- A&Z SECURITY : 4 ALL DES FORGES 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- CABINET BENOIT GALLIER : 1 AV PROFESSEUR ALEXANDRE MINKOWSKI 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- FEDERATION DEP MAISONS FAMILIALES RURALE : 9 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- GEMAR : 31 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- GIE BIO-VINCI : 1 AV PROFESSEUR ALEXANDRE MINKOWSKI 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- LABEL COTE : 12 PL DE LA MAIRIE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- LE DRIVE DU BON SENS : 35 RUE DES FRERES LUMIERE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- LES ARNAUX : 3 AV DES PLATANES 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- PORC DE TOURAINE : 38 RUE AUGUSTIN FRESNEL 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- S P IMMO : 19 RUE DES POMMIERS 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- SCI LA GUESNIERE : CHATEAU ROQUET 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- ZOOKY : 1 RUE DE LA COUR 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SNBRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives