SARL SINA
Présentation générale de SARL SINA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL SINA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL SINA est situé au 157 AV MAURICE BERTEAUX 78500 SARTROUVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 mars 1982 et qui est immatriculée sous le numéro 324950617 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20A ( Construction de maisons individuelles)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de maisons individuelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SARL SINA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 386 678.00 € pour un résultat de 37 475.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SARL SINA est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL SINA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20324950617
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL SINA de part son activité de 41.20A ( Construction de maisons individuelles) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (42.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (27.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (6.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL SINA
- 2011-05-02 : Gérante : MARIA AUGUSTA INES NEE ANTUNES RODRIGUES Commissaire aux comptes suppléant : MANAGEMENT DECISION AUDIT SARL en fonction le 22 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : LE BOS Arnaud en fonction le 22 Avril 2011
- 2018-01-28 : Gérant : MARIA AUGUSTA INES NEE ANTUNES RODRIGUES
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL SINA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL SINA |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CONSTRUCTIONS SINA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 324950617 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1982-03-01 : lundi 01 mars 1982 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20A : Construction de maisons individuelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction de maisons individuelles |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL SINA- CO
2020 | 1 598 089.00 | 1 222 454.00 |
2019 | 375 634.00 | 1 126 075.00 |
2020 | 150 000.00 |
2019 | 150 000.00 |
2020 | 31 840.00 |
2019 | 44 593.00 |
2020 | 1 222 454.00 |
2019 | 1 126 075.00 |
2020 | 2 386 678.00 | 2 386 678.00 |
2019 | 3 149 235.00 |
2020 | 37 475.00 |
2019 | 64 562.00 |
2020 | 31 840.00 |
2019 | 44 593.00 |
2020 | 521 728.00 | 3 802.00 |
2019 | 517 926.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL SINA- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- dimanche 07 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100046 publié le 07/03/2010Annonce n° 1416 N° RCS : 324950617 - Dénomination : SINA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 150000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 02 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110086 publié le 02/05/2011Annonce n° 1272 N° RCS : 324950617 - Dénomination : SINA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérante : MARIA AUGUSTA INES NEE ANTUNES RODRIGUES Commissaire aux comptes suppléant : MANAGEMENT DECISION AUDIT SARL en fonction le 22 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : LE BOS Arnaud en fonction le 22 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 31 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 28 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180019 publié le 28/01/2018Annonce n° 1551 N° RCS : 324950617 - Dénomination : SINA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MARIA AUGUSTA INES NEE ANTUNES RODRIGUES - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 28 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 30 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL SINA- mercredi 04 avril 2001 : CONSTRUCTIONS SINA Fermé
65 AV DE LA REPUBLIQUE 78500 SARTROUVILLE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
157 AV MAURICE BERTEAUX 78500 SARTROUVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL SINA- AFONSO FILIPE : 84 RTE DE VILLENEUVE 09100 PAMIERS
- DOVHAN OLEKSANDR : 20 RUE DES PEUPLIERS 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- GOUJON CHRISTOPHE : 34 RUE DU CHEMIN VERT 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
- AJ PRO RENOVATION : 73 RUE CLOS BEAUREGARDS 92500 RUEIL-MALMAISON
- ALMEIDA MACONNERIE RAVALEMENT : 13 AV DE BELLAC 87140 NANTIAT
- BATIMENT & DECORATION CONTEMPORAINS BAT DECO : 10 RUE DAUPHIN 94800 VILLEJUIF
- BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE : RUE DE LA REINE GUENIEVRE 35410 CHATEAUGIRON
- BT TRAVAUX : 162 RUE DE LA REPUBLIQUE 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
- CFB CARLOS ET FIRMINO BATIMENT : 37 RUE DE LA MARNE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- DELE : 13 RUE DE L ESCOUVRIER 95200 SARCELLES
- EBTP J F CONCY : 56 CHE DE DESBROSSE LA VALLEE 97234 FORT-DE-FRANCE
- HERY CONSTRUCTION : 1 RUE CLEMENT ADER 35340 LIFFRE
- HTB RENOVATION : 11 RUE DU ROUERGUE 94550 CHEVILLY-LARUE
- SARL AFONSO FRERES : 3 RUE DU MAROC 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- SARL BGM : 25 RUE DE L ERMITAGE 75020 PARIS 20
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL SINA- ALLARD THOMAS : 19 ALL JEAN JAURES 78500 SARTROUVILLE
- BAKIRI LYES : 66 RUE PIERRE BROSSOLETTE 78500 SARTROUVILLE
- CHARLES FREDERIC : 24 AV JULES REIN 78500 SARTROUVILLE
- DEBAIN CHLOE : 27 RUE LAMARTINE 78500 SARTROUVILLE
- KOUMOU DELPRAT DELPRAT AISANCE : 15 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78500 SARTROUVILLE
- LE MAREC PHILIPPE : 49 RUE GABRIEL PERI 78500 SARTROUVILLE
- WILK GERALDINE : 22 RUE DE LA PRESSE 78500 SARTROUVILLE
- AXELUS : 53 RUE JEAN MERMOZ 78500 SARTROUVILLE
- BADRI CONSULTING : 141 QU DU PECQ 78500 SARTROUVILLE
- CAROU : 218 AV MAURICE BERTEAUX 78500 SARTROUVILLE
- IFP : 2 ALL DES CYPRES 78500 SARTROUVILLE
- LA CASA VICTORIA : 146 AV DE LA REPUBLIQUE 78500 SARTROUVILLE
- LEON JOUAUX : 29 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE
- MVR EVOLUTION : 121 RUE LEON JOUHAUX 78500 SARTROUVILLE
- REVE D'ORIENT : 3 RUE RAOUL DUFY 78500 SARTROUVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL SINARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives