SAGEC-CINEMA
Présentation générale de SAGEC-CINEMA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAGEC-CINEMA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAGEC-CINEMA est situé au RUE DE SARRAN 19300 EGLETONS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 juin 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 326770054 au greffe de BRIVE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 002 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 82.11Z ( Services administratifs combinés de bureau)
L'activité déclarée au greffe est : Services administratifs combinés de bureau
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 82.11Z (Services administratifs combinés de bureau), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation d'une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l'accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, l'organ
Mais exclus
- - la fourniture de personnel sans supervision (cf78)
- - la prestation d'une seule partie donnée de ces activités (cfsous-classe en fonction de cette activité)
Chiffre d’affaire
SAGEC-CINEMA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 754 331.00 € pour un résultat de 774 911.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SAGEC-CINEMA est du ressort du greffe de BRIVE dont les coordonnées postales sont 6 RUE SAINT BERNARD 19312 BRIVE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0555177676 aux horaires suivants : 8H30 à 12H/13H30-17H et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr
TVA intracommunautaire
Si SAGEC-CINEMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44326770054
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAGEC-CINEMA de part son activité de 82.11Z ( Services administratifs combinés de bureau) sont :
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (31% des salariés)
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (14.4% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (9.2% des salariés)
- 00086 : Publicité (4.9% des salariés)
- 02149 : Activités du déchet (2.3% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (1.4% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (1.1% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (25.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAGEC-CINEMA
- 2010-09-10 : Président : VILLA Jean-Pierre Administrateur : VILLA Jean Laurent Administrateur : LACROIX Catherine Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LARRIBE-VALVO en fonction le 01 Septembre 2010
- 2015-08-06 : Président : VILLA Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LARRIBE-VALVO en fonction le 01 Septembre 2010 Directeur général : VILLA Jean en fonction le 29 Juillet 2015
- 2016-11-18 : Président : VILLA Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES ; Directeur général : VILLA Jean en fonction le 29 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INNOLIANCE CBA en fonction le 15 Novembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAGEC-CINEMA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAGEC-CINEMA |
Sigle de l'unité légale | SAGEC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 326770054 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1983-06-01 : mercredi 01 juin 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 82.11Z : Services administratifs combinés de bureau |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
Division | Activités administratives |
Activite | Services administratifs combinés de bureau |
Synonyme | services administratifs combinés de bureau, service administratif de bureau |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAGEC-CINEMA- CO
2019 | 5 994 831.00 | 5 764 558.00 |
2018 | 230 273.00 | 4 926 803.00 |
2019 | 1 002 400.00 |
2018 | 1 002 400.00 |
2019 | 684 401.00 |
2018 | 627 865.00 |
2019 | 5 764 558.00 |
2018 | 4 926 803.00 |
2019 | 754 331.00 | 754 331.00 |
2018 | 703 099.00 |
2019 | 774 911.00 |
2018 | 688 606.00 |
2019 | 684 401.00 |
2018 | 627 865.00 |
2019 | 779 096.00 | 15 594.00 |
2018 | 763 503.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAGEC-CINEMA- jeudi 25 septembre 2008: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 10 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100176 publié le 10/09/2010Annonce n° 243 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VILLA Jean-Pierre Administrateur : VILLA Jean Laurent Administrateur : LACROIX Catherine Marie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LARRIBE-VALVO en fonction le 01 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 28 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100210 publié le 28/10/2010Annonce n° 474 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 17 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130054 publié le 17/03/2013Annonce n° 377 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 320768.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- vendredi 23 août 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 320 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 320768.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-21 du Code de Commerce. - Origine :
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130249 publié le 27/12/2013Annonce n° 335 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Par acte du 30/06/2013, apport partiel d'actif de la branche imprimerie reprographie et composition graphique à la société SAGEC IMPRIMERIE (RCS Brive 792, 323, 230). Décision du 31/10/2013. Publicité légale dans l'Union Paysanne du 29/11/2013
- vendredi 27 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130249 publié le 27/12/2013Annonce n° 336 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ENTREPRISE CINEMATOGRAPHIQUES-S. A. G. E. C gestion administrative et financière, toutes activités de gestion de société ou groupe de sociétés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- vendredi 30 janvier 2015: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150149 publié le 06/08/2015Annonce n° 325 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SAGEC-CINEMA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1002400.00 EUR - Administration : Président : VILLA Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LARRIBE-VALVO en fonction le 01 Septembre 2010 Directeur général : VILLA Jean en fonction le 29 Juillet 2015 - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant.
- mercredi 02 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 18 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160225 publié le 18/11/2016Annonce n° 118 N° RCS : 326770054 - Dénomination : SAGEC-CINEMA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VILLA Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELSOL ET ASSOCIES ; Directeur général : VILLA Jean en fonction le 29 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : INNOLIANCE CBA en fonction le 15 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 02 février 2017: Depot des comptes
- mercredi 15 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 01 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAGEC-CINEMA- vendredi 16 juillet 2010 : Ouvert
2 RUE DE LA FACHADOUR 19300 EGLETONS - jeudi 31 octobre 2013 : Ouvert
RUE DE SARRAN 19300 EGLETONS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAGEC-CINEMA- BAREYT SARA : 108 AV GUSTAVE EIFFEL 33560 SAINTE-EULALIE
- CHAUBIN ISABELLE : 6 RUE VALERY LARBAUD 75013 PARIS 13
- DETOUR MELANIE : 32 CHE DES CIGALES 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
- GREGOIRE MAGALI : 1304 CHE DE BOUSCARON 13750 PLAN D'ORGON
- MARTIN MARINA : 18 RUE DES PETITES ALPES 88310 CORNIMONT
- MERIEM DJANET : 43 RUE DU FBG DES 3 MAISONS 54000 NANCY
- MIERLOT PIERRETTE : 62 RUE JEAN MOULIN 62300 LENS
- PECH JENNIFER : 41 GR SAINT NICOLAS 31300 TOULOUSE
- RIMEY-MEILLE SYLVIE : 6 ALL D ANJOU 38130 ECHIROLLES
- ROBERT AUDREY : 63 RUE MADAME DE SANZILLON 92110 CLICHY
- SOUCHON HELENE : 9 CITE LES GILETS 31790 SAINT-JORY
- SAAM : LA VILLE ROUGE 35770 VERN-SUR-SEICHE
- SAS BOSCO : 5 RUE CHATEAU GAILLARD 38130 ECHIROLLES
- SUKABA : 66 RUE CAUMONT 32000 AUCH
- TERSON : 150 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAGEC-CINEMA- BACHELLERIE CLAUDE : LE DOUSTRE 19300 ROSIERS D'EGLETONS
- BACHELLERIE JEAN LUC : ROBERT 19300 SOUDEILLES
- BASSALER MARIE- MARCELLE : 19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT
- MOUILLERAC CHARLOTTE : 1 RUE MARIE DE VENTADOUR 19300 EGLETONS
- NEIGE FRANCOISE : 49 RTE DE SOUDEILLES 19300 EGLETONS
- AGRO QUALITE SERVICE : RUE DE TRA LE BOS 19300 EGLETONS
- ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES ST YRIEIX LE DEJALAT : LE BOURG 19300 SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT
- CTRE COM ACTION SOCIALE MOUSTIER VENTADO : 19300 MOUSTIER-VENTADOUR
- ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES AGEES DE LA CORREZE : 6 RUE DU CARDINAL FABRI 19300 EGLETONS
- GAEC D'ESCOUADISSE : 6 ESCOUADISSE 19300 MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE
- GROUPEMENT DES ETUDIANTS D EGLETONS : 19 BD DE L EATP 19300 EGLETONS
- INDIVISION TOURNEIX : 18 RTE DU JARDIN 19300 MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE
- OPTIC EGLETONAISE : 4 CHE DE LA BARRIERE 19300 MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE
- PIERRES MERIADEC TRANSACTIONS : 24 RUE HENRI CHAPOULIE 19300 EGLETONS
- SCI MARIEFRANCOISE : 3 BD DE L EATP 19300 EGLETONS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAGEC-CINEMARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives