SARL SISSI
Présentation générale de SARL SISSI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL SISSI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL SISSI est situé au 9002 BD DE LA PAIX 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 mai 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 327308599 au greffe de CAEN
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 130 334,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SARL SISSI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 231 342.00 € pour un résultat de 175 526.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SARL SISSI est du ressort du greffe de CAEN dont les coordonnées postales sont PL GAMBETTA 14054 CAEN CEDEX 4
Le greffe peut être appelé au 0231854000 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL SISSI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47327308599
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL SISSI de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bonnet didier
- regnault jacques ;
- vaysse jennifer
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL SISSI
- 2009-02-22 : Co-gérant : REGNAULT Jacques modification le 31 Août 2005. Co-gérant : PARANT Pierrette en fonction le 31 Août 2005. Co-gérant : Regnault Sylvaine modification le 11 Février 2009.
- 2012-02-01 : Co-gérant : REGNAULT Jacques modification le 31 Août 2005 Co-gérant : PARANT Pierrette en fonction le 31 Août 2005 Co-gérant : Regnault Sylvaine modification le 11 Février 2009 Gérant : BONNET Didier en fonction le 24 Janvier 2012
- 2014-12-17 : Gérant : REGNAULT Jacques Gérant : BONNET Didier
- 2020-07-07 : Président : REGNAULT Jacques
- 2020-12-17 : Président : REGNAULT Jacques ; Directeur général : VAYSSE Jennifer ; Directeur général : BONNET Didier
Les autres mandats des administrateurs
- bonnet didier :
- 2019-04-02 : Bonnet didier (849617170)
- 2019-03-25 : BONNET DIDIER (848818878)
- 2018-02-14 : BONNET DIDIER (837894351)
- 2017-09-01 : BONNET DIDIER (831639026)
- 2016-06-09 : SAINT GERBOLD (390540235)
- 2016-04-18 : BONNET Didier (539744433)
- 2014-12-17 : SCI CAMARGUE (325623825)
- 2014-03-10 : BONNET DIDIER (800980039)
- 2013-10-07 : BONNET DIDIER (797766516)
- 2012-06-18 : BONNET DIDIER (752213231)
- 2012-03-07 : LIBRAIRIE DE L'HORLOGE (401228457)
- 2012-03-05 : LA MARMOTTE (750040032)
- 2011-12-21 : SORATOLE (538374265)
- 2011-10-26 : SCI MADRYAN (535293898)
- 2010-06-10 : SCI D.C.J.3B. (522992726)
- 2010-01-14 : BONNET DIDIER (523784809)
- 2009-12-12 : BONNET DIDIER (518327895)
- 2009-02-01 : BONNET DIDIER (509726873)
- 2008-03-01 : BONNET DIDIER (502828320)
- 2006-03-01 : BONNET DIDIER (488803412)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL SISSI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL SISSI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 327308599 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1983-05-20 : vendredi 20 mai 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL SISSI- CO
2019 | 2 088 841.00 | 1 754 798.00 |
2018 | 334 042.00 |
2019 | 130 334.00 |
2018 |
2019 | 56 676.00 |
2018 |
2019 | 1 754 798.00 |
2018 |
2019 | 231 342.00 | 231 342.00 |
2018 |
2019 | 175 526.00 |
2018 |
2019 | 56 676.00 |
2018 |
2019 | 1 165 945.00 | 63 287.00 |
2018 | 898 746.00 | 203 912.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL SISSI- dimanche 08 juin 2008: Depot des comptes
- dimanche 22 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090037 publié le 22/02/2009Annonce n° 1359 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 154470.00 EUR - Administration : Co-gérant : REGNAULT Jacques modification le 31 Août 2005. Co-gérant : PARANT Pierrette en fonction le 31 Août 2005. Co-gérant : Regnault Sylvaine modification le 11 Février 2009. - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 10 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100197 publié le 10/10/2010Annonce n° 1747 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 01 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120022 publié le 01/02/2012Annonce n° 1894 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : REGNAULT Jacques modification le 31 Août 2005 Co-gérant : PARANT Pierrette en fonction le 31 Août 2005 Co-gérant : Regnault Sylvaine modification le 11 Février 2009 Gérant : BONNET Didier en fonction le 24 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- mardi 18 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140221 publié le 18/11/2014Annonce n° 827 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 139385.04 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 17 décembre 2014: Creation
Bodacc A publié le 17/12/2014N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - Adresse : 9002 boulevard de la Paix 14200 Hérouville-Saint-Clair - Activité : L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 139385.04 EUR - Administration : Gérant : REGNAULT Jacques Gérant : BONNET Didier
- mercredi 17 décembre 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/12/2014N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI - Adresse : 9002 boulevard de la Paix 14200 Hérouville-Saint-Clair - Activité : L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 139385.04 EUR - Administration : Gérant : REGNAULT Jacques Gérant : BONNET Didier
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 août 2016: Depot des comptes
- mardi 31 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 10 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190237 publié le 10/12/2019Annonce n° 653 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 130334.06 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mardi 07 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200130 publié le 07/07/2020Annonce n° 629 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : REGNAULT Jacques - Modification : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
- jeudi 17 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200245 publié le 17/12/2020Annonce n° 755 N° RCS : 327308599 - Dénomination : SISSI L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location de tous biens à caractère mobilier de tous agencements spécifiques, le montage d'opérations immobilières, l'agence d'affaires, prestations administratives et commerciales pour toutes sociétés et filiales - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : REGNAULT Jacques ; Directeur général : VAYSSE Jennifer ; Directeur général : BONNET Didier - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL SISSI- samedi 01 août 1998 : Fermé
14340 CAMBREMER - lundi 29 décembre 2003 : Fermé
88 RUE REPUBLIQUE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - lundi 03 mai 2010 : Fermé
5 RUE VINCENT ALLEGRE 83150 BANDOL - mercredi 17 septembre 2014 : Fermé
199 RUE DIDIER DAURAT 83150 BANDOL - mercredi 17 septembre 2014 : Ouvert
9002 BD DE LA PAIX 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL SISSI- FRAYSSE BERNARD : 3 RUE DU PIN 44300 NANTES
- CLECLE : 145 BD ANDRE SAUTEL 17000 LA ROCHELLE
- GALLIUM : 18 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- KEMALY : 202 RUE DE LA CROIX ROUGE 59200 TOURCOING
- LE GOYA : 3 PL DE ROME 13006 MARSEILLE 6
- LOLOU : 816 RTE DE CHAMROUSSE 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE
- SCI DE TOUBALAN : KERVRAOU 29910 TREGUNC
- SCI DJM : 80 CHE DU CAMP CREOLE 97441 SAINTE-SUZANNE
- SCI EMANELISE : RUE CLAUS SLUTER 21160 MARSANNAY-LA-COTE
- SCI ESTEL 2 : 26 RUE DU DOC FIGHIERA 06300 NICE
- SCI LEO DE VINCI : 12 RUE LEONARD DE VINCI 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- SCI LES HANGARS : 2 LD BODEZ 56320 LE FAOUET
- SCI MARCQ AUTO : 61 RUE GABRIEL PERI 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
- SCI PINACOLADA : 19 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- SOC IMMOBILIERE DES CABOEUFS : 89 QUAI D ORSAY 75007 PARIS 7
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL SISSI- BRANDEY JEAN-MARC : 1011 BD DES BELLES PORTES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- LECORPS AURELIE : RUE DU VIEUX MANOIR 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- MAWAWA KEVIN : 42 ALL DE LA RENAISSANCE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- OUSSALLAMI REDOUANE : 1136 QUA DES BELLES PORTES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- TURKMENEL DOUNYAMIN : 1402 BD DU BOIS 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- ASS REGIONALE OEUVRES EDUCATIV : 4 AV DU PARC SAINT ANDRE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- CALISTIA : 18 ALL DU VAL RENOUF 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- CENTRE DE LOISIRS EDUCATIFS : 104 QUA DE LA GRANDE DELLE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- CONSEIL POUR GESTION FINANCEMENT ENTREPR : 1280 RUE D EPRON 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- D.V.2.M. : 14 RUE ALEXANDER FLEMING 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- OMAC : 7 PL DE L EUROPE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- SA HOLDING XIORCAL : RUE LEON FOUCAULT 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- SCI LES BISSONNETS : 13 RUE DE BOUVINES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- SICOTEC : 48 RUE DE LAVOISIER 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
- STRIMMO : 1251 RUE LEON FOUCAULT 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL SISSIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives