ASSISTANCE MARINE
Présentation générale de ASSISTANCE MARINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ASSISTANCE MARINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ASSISTANCE MARINE est situé au 19 RUE DU PHARE 83400 HYERES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 avril 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 327375937 au greffe de TOULON
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78B ( Commerces de détail de charbons et combustibles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail de charbons et combustibles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78B (Commerces de détail de charbons et combustibles), les activités sont :
- - le commerce de détail de mazout, de gaz en bonbonnes, de charbon et de bois pour usages domestiques
Mais exclus
- - le commerce de détail de carburant pour véhicules automobiles (cf47.30Z)
Chiffre d’affaire
ASSISTANCE MARINE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
ASSISTANCE MARINE est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr
TVA intracommunautaire
Si ASSISTANCE MARINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10327375937
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ASSISTANCE MARINE de part son activité de 47.78B ( Commerces de détail de charbons et combustibles) sont :
- 01408 : Négoce combustibles solides liquides gazeux (88.1% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (1.9% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (1.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ASSISTANCE MARINE
- 2010-11-11 : Gérant : ROSSI Philippe en fonction le 29 Octobre 2010
- 2020-06-18 : ROSSI Philippe nom d'usage : ROSSI n'est plus gérant. ROSSI Isabelle nom d'usage : ROSSI devient gérant
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ASSISTANCE MARINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ASSISTANCE MARINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 327375937 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1983-04-01 : vendredi 01 avril 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78B : Commerces de détail de charbons et combustibles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail de charbons et combustibles |
Synonyme | vendeur de charbon, vendeur de combustibles, marchand de charbon, marchand de combustibles, magasin de charbon, magasin de combustibles, boutique de charbon, boutique de combustibles |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ASSISTANCE MARINEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ASSISTANCE MARINE- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 11 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100218 publié le 11/11/2010Annonce n° 1493 N° RCS : 327375937 - Dénomination : ASSISTANCE MARINE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ROSSI Philippe en fonction le 29 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 12 février 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 21 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 3317 N° RCS : 327375937 - Dénomination : ASSISTANCE MARINE - forme juridique : Société à Responsabilité Limitée - capital : - Administration : ROSSI Philippe nom d'usage : ROSSI n'est plus gérant. ROSSI Isabelle nom d'usage : ROSSI devient gérant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ASSISTANCE MARINE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
19 RUE DU PHARE 83400 HYERES - mardi 01 janvier 2008 : OMEGA MARINE Ouvert
ZAC DE PORQUEROLLES 83400 HYERES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ASSISTANCE MARINE- ADOLFF PIERROT : 2 RUE PRINCIPALE 67110 DAMBACH
- DORE JEAN-FRANCOIS : 42 GRANDE RUE 52320 GUDMONT-VILLIERS
- DUFOUR PATRICK : 14 RUE DE LA MOULAQUE 31260 MONTESPAN
- GALLET FRANCOIS : 12 GRAND RUE 54640 BETTAINVILLERS
- HAURIE-HONTAS FRANCOISE : QUARTIER 64190 RIVEHAUTE
- HEN RAPHAEL : 26 RUE SAINT PAUL 57430 LE VAL-DE-GUEBLANGE
- A FURESTA SAMPULINCA : LA CHIOSA 20134 SAMPOLO
- CSF BADO : 38 RUE DE THEDING 57800 COCHEREN
- E.U.R.L. DESOGERE BOIS : 3 IMP DU FOUR BANAL 21230 ALLEREY
- EXPLOITATION FORESTIERE BARANSART : 41 AV DE LA GARE 08700 GESPUNSART
- MARIO BOIS : 1295 CHE DU SALET 13410 LAMBESC
- PRUDHOMME COMBUSTIBLES : 19 RUE VICTOR HUGO 62380 LUMBRES
- SARL LES GRANDES CLOTURES : L ETOILE PLAISANTE 35490 GAHARD
- SAS COSTES ET FILS : 20 RUE JACQUES BORELLY 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- SOCIETE REUX : 26 RUE JEAN EPIVENT 22590 PORDIC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ASSISTANCE MARINE- BRICE BERNARD : CHE DE LA FONT DE L ANGE 83400 HYERES
- COULON JULIE : 4337 RTE DE GIENS 83400 HYERES
- DURROU YVETTE : 27 RUE DU PHARE 83400 HYERES
- EL JILALI NOURRADINE : RTE DES LOUBES 83400 HYERES
- ESCUDIE LUC : 33 AV EDITH CAVELL 83400 HYERES
- GERGAUD MIKAEL : 47 MTE DE COSTEBELLE 83400 HYERES
- LOVATI NOEMIE : 21 AV RIONDET 83400 HYERES
- MASSUCCO MARTINE : 15 AV DE LA VICTOIRE 83400 HYERES
- PEANO CLELIA : 245 BD ALSACE LORRAINE 83400 HYERES
- PIRON DANIELE : AV DE LA FONT DES HORTS 83400 HYERES
- SAFONT MARION : 26 AV EDITH CAVELL 83400 HYERES
- TILLIE OLIVIER : 36 AV MEDITERRANEE 83400 HYERES
- L'ANTRE AMIS : 10 RUE DU DOCT LEOPOLD JAUBERT 83400 HYERES
- SCI CASTAGNICCIA : 4 AV DE LA GAVINE 83400 HYERES
- SCI LOLA : 4 RUE FRANCOIS ARENE 83400 HYERES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ASSISTANCE MARINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives