SULLY GESTION
Présentation générale de SULLY GESTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SULLY GESTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SULLY GESTION est situé au 1 RUE AGRIPPA D AUBIGNE 75004 PARIS 4
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 01 juin 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 327562062 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 703,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
SULLY GESTION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 458 817.00 € pour un résultat de 702 158.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SULLY GESTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SULLY GESTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR53327562062
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SULLY GESTION de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bastille finance,
- cabrolier, brigitte,
- cba
- de boni, franck
- de boni, franck ;
- mazars
- veama ;
- veama,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SULLY GESTION
- 2013-08-13 : Gérant partant : Cabrolier, Brigitte, nomination du Président : BASTILLE FINANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VEAMA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Boni, Franck
- 2019-08-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : VEAMA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : De Boni, Franck ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Les autres mandats des administrateurs
- cba :
- 2021-01-20 : UBISOFT ENTERTAINMENT (335186094)
- 2021-01-17 : INNELEC MULTIMEDIA (327948626)
- 2021-01-07 : DYAD (439626888)
- 2021-01-06 : SCI VENDOME EUROPE (394007249)
- 2020-12-26 : ASMODEE GROUP (399899806)
- 2020-12-15 : GENERALE D'EXPANSION - GEDEX (301894630)
- 2020-12-15 : SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS MOBILIERES (326673993)
- 2020-12-15 : BLANCHISSERIE BLESOISE (310939947)
- 2020-12-04 : CLINIQUE DU PARC (384780193)
- 2020-11-24 : PRIMONIAL CAPIMMO (499341469)
- 2020-11-17 : POLYCLINIQUE MONTREAL (315784520)
- 2020-11-08 : HTP (403211451)
- 2020-10-31 : INAPA PACKAGING (712038603)
- 2020-10-23 : IMMOBILIERE JUSTINESY (534603055)
- 2020-10-15 : SUEZ RV Bioénergies (423682269)
- 2020-09-18 : POLYCLINIQUE D'INKERMANN (333233252)
- 2020-09-18 : SCI DE LA CROIX BLANCHE (414879585)
- 2020-09-17 : OBERTHUR SCRATCH CARDS (498176791)
- 2020-09-16 : SUEZ RV Bois (453258006)
- 2020-09-03 : CLINIQUE D'ORANGE (378686869)
- de boni, franck :
- 2021-01-08 : IMMOBILIERE BAUER & ASSOCIES (799221684)
- 2018-03-18 : B-GUARD SECURITY (824102768)
- 2015-12-30 : QUATRO IMMOBILIER GERANCE (493454805)
- 2015-04-09 : PARKELIS (485225668)
- 2013-11-24 : FAY ET CIE (572007557)
- 2013-11-21 : REV INVEST (444089320)
- 2013-08-09 : AGENCE IMMOBILIERE MOZART (712044890)
- 2012-10-07 : LEPINAY MALET (552139362)
- 2012-09-23 : CABINET GARRAUD MAILLET (330621327)
- 2012-09-18 : CABINET LECASBLE ET MAUGEE (310346341)
- 2011-11-06 : RL MEILLANT ET BOURDELEAU (582043956)
- 2010-10-03 : GUY HABRIAL ET FILS (692009236)
- 2009-11-15 : CABINET CAZALIERES (320407356)
- 2009-11-13 : SOCIETE GRIFFATON ET MONTREUIL (592057970)
- mazars :
- 2021-02-02 : Marceau 6 (890657372)
- 2021-02-02 : ASKIA (398856369)
- 2021-02-02 : SCCV NICE CARRE VAUBAN (848143202)
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : BatiRIM (851691444)
- 2021-01-31 : ATOS (498659705)
- 2021-01-31 : AVENEL COUVERTURE (751045782)
- 2021-01-29 : N.M.A. SUD-OUEST (504891904)
- 2021-01-29 : MAURICE BLANC 2 (801261876)
- 2021-01-28 : SERVICAD INGENIEURS CONSEILS (511617029)
- 2021-01-28 : ALPHA SCALE (790196521)
- 2021-01-28 : TRANSDEV VICHY (834043531)
- 2021-01-27 : PSA Retail France SAS (302475041)
- 2021-01-27 : PLATEFORME DIGITALE D'EDUCATION BIOTECH (893358341)
- 2021-01-27 : CCF (300573193)
- 2021-01-26 : TABEL.COM (451081194)
- 2021-01-24 : AVELTYS (753236595)
- 2021-01-20 : UBISOFT ENTERTAINMENT (335186094)
- 2021-01-20 : Altran Prototypes Automobiles (487549693)
- 2021-01-20 : OIP ATLANTIQUE Opérateur d'Innovation Portuaire (527548754)
- veama, :
- 2018-03-18 : B-GUARD SECURITY (824102768)
- 2013-11-21 : REV INVEST (444089320)
- 2013-08-09 : AGENCE IMMOBILIERE MOZART (712044890)
- 2012-10-07 : LEPINAY MALET (552139362)
- 2012-09-23 : CABINET GARRAUD MAILLET (330621327)
- 2012-09-18 : CABINET LECASBLE ET MAUGEE (310346341)
- 2011-11-06 : RL MEILLANT ET BOURDELEAU (582043956)
- 2010-10-03 : GUY HABRIAL ET FILS (692009236)
- 2009-11-15 : CABINET CAZALIERES (320407356)
- 2009-11-13 : SOCIETE GRIFFATON ET MONTREUIL (592057970)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SULLY GESTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SULLY GESTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 327562062 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1983-06-01 : mercredi 01 juin 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SULLY GESTION- CO
2019 | 15 094 813.00 | 14 479 142.00 |
2018 | 615 670.00 | 11 665 627.00 |
2019 | 40 703.00 |
2018 | 40 703.00 |
2019 | 474 088.00 |
2018 | 280 700.00 |
2019 | 14 479 142.00 |
2018 | 11 664 166.00 |
2019 | 3 458 817.00 |
2018 | 3 258 679.00 |
2019 | 702 158.00 |
2018 | 406 461.00 |
2019 | 474 088.00 |
2018 | 280 700.00 |
2019 | 11 888 286.00 |
2018 | 11 888 286.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SULLY GESTION- samedi 26 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- mardi 13 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130155 publié le 13/08/2013Annonce n° 1168 N° RCS : 327562062 - Dénomination : SULLY GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40703 EUR - Administration : Gérant partant : Cabrolier, Brigitte, nomination du Président : BASTILLE FINANCE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : VEAMA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Boni, Franck - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 19 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190078 publié le 19/04/2019Annonce n° 2511 N° RCS : 327562062 - Dénomination : SULLY GESTION L'administration, gestion d'immeubles, la transaction sur immeuble et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires et connexes. Activité D'intermédiation en assurances et notamment l'activité de courtage d'assurances. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40703 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- dimanche 18 août 2019: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190159 publié le 20/08/2019Annonce n° 1786 N° RCS : 327562062 - Dénomination : SULLY GESTION - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40703 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : VEAMA ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : De Boni, Franck ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CBA - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SULLY GESTION- mercredi 01 décembre 2004 : Fermé
10 IMP GUEMENEE 75004 PARIS 4 - mardi 01 février 2005 : Fermé
25 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16 - mardi 14 mai 2013 : Fermé
83 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS 17 - vendredi 01 septembre 2017 : Fermé
185 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17 - jeudi 14 septembre 2017 : Ouvert
21 BD HENRI IV 75004 PARIS 4 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE AGRIPPA D AUBIGNE 75004 PARIS 4
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SULLY GESTION- AGENCE VERDEAUX MANGINOT : 1 QUAI DES CADETS 54300 LUNEVILLE
- B.D.L.V. : 66 RUE DE CALAIS 60000 BEAUVAIS
- COPRO LES GUSTAGNES : 192 AV DES SALINES ROYALES 73600 MOUTIERS
- L AVANT SCENE : 11 AV D ALSACE 06240 BEAUSOLEIL
- LES FORGES DE FOULEROT : 1 CHE DE LA VALLEE 91320 WISSOUS
- SARL GAMBETTA : 39 RUE GAMBETTA 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- SARL RESERVOIR BRAND : 67 MTE DE SAINT-MENET 13011 MARSEILLE 11
- SC ATTR RES DU PORT DE CRETEIL : 90 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 16
- SCI FLANDRIN 10 : 2 RUE LARGILLIERE 75016 PARIS 16
- SCI NAVYLOU : ROUTE DE LA PETITE SOURCE 97127 LA DESIRADE
- SEPIK P11 : 6 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 4
- SOC CIVILE DU CLOS CADET : 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
- SOCIETE CIVILE DU CHENE : RUE DE LA ROCHEFOUCAULT 10190 ESTISSAC
- SYND COP 30 RUE LEPIC : 30 RUE LEPIC 75018 PARIS 18
- SYND COPRO . 18 AV FELIX FAURE : 18 AV FELIX FAURE 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SULLY GESTION- DENOBLE ANNE : 35 RUE QUINCAMPOIX 75004 PARIS 4
- PRADELLE MYLENE : 16 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS 4
- ASS DES MAIRES D ILE DE FRANCE : 26 RUE DU RENARD 75004 PARIS 4
- CAROLE MOTO CLUB : 16 RUE DE LA CERISAIE 75004 PARIS 4
- FILMS & VOUS : 7 QUAI D ANJOU 75004 PARIS 4
- FRANCE ARTS PARIS : 17 PL DES VOSGES 75004 PARIS 4
- GCI : 100 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS 4
- ITABUNA : 38 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4
- KGF SPORT : 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS 4
- MIDDLE EAST PARTY (MEP) : 1 RUE DES ECOUFFES 75004 PARIS 4
- OMBRIERE SOLAIRE DU MARCHE : 84 BD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS 4
- PARIS TEMPLE PROPERTY : 57 RUE DU TEMPLE 75004 PARIS 4
- PAUL BEUSCHER MAGASINS : 27 BD BEAUMARCHAIS 75004 PARIS 4
- SCI DU 51 BORREGO : 10 RUE DU CLOITRE NOTRE DAME 75004 PARIS 4
- SCI SADI : 13 RUE DU TEMPLE 75004 PARIS 4
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SULLY GESTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives