SAPAB
Présentation générale de SAPAB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAPAB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAPAB est situé au 85 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 13 juillet 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 327754750 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 900 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SAPAB à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 719 257.00 € pour un résultat de 2 231 576.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SAPAB est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAPAB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94327754750
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAPAB de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- blanc, paul antoine,
- hébert,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAPAB
- 2012-01-24 : Président : BLANC Paul Antoine en fonction le 25 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BIZIEN Gérard en fonction le 25 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 25 Juillet 2011 Directeur général : BLANC Nathalie en fonction le 16 Janvier 2012 Directeur général : BLANC Christine en fonction le 16 Janvier 2012
- 2014-01-03 : Président : BLANC Paul Antoine modification le 24 Décembre 2013 Directeur général : BLANC Nathalie en fonction le 16 Janvier 2012 Directeur général : BLANC Christine en fonction le 16 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 24 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 24 Décembre 2013
- 2016-05-29 : Président partant : Blanc, Paul Antoine, nomination du Président : Hébert, nom d'usage : Blanc, Danièle Lucienne Andrée
- 2020-02-06 : modification du Directeur général Blanc, Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAPAB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAPAB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 327754750 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1983-07-13 : mercredi 13 juillet 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAPAB- CO
2019 | 22 955 794.00 | 19 369 384.00 |
2018 | 3 586 410.00 | 16 929 912.00 |
2019 | 900 000.00 |
2018 | 900 000.00 |
2019 | 2 138 650.00 |
2018 | 642 240.00 |
2019 | 19 369 384.00 |
2018 | 16 929 912.00 |
2019 | 719 257.00 | 719 257.00 |
2018 | 763 192.00 |
2019 | 2 231 576.00 |
2018 | 530 273.00 |
2019 | 2 138 650.00 |
2018 | 642 240.00 |
2019 | 633 538.00 |
2018 | 633 538.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAPAB- vendredi 07 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 03 octobre 2008: Depot des comptes
- dimanche 07 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080224 publié le 07/12/2008Annonce n° 3308 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S. A. P. A. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1003174.6 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110116 publié le 16/06/2011Annonce n° 2235 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S. A. P. A. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 876190.47 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 23 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 24 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120016 publié le 24/01/2012Annonce n° 1863 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S. A. P. A. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BLANC Paul Antoine en fonction le 25 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BIZIEN Gérard en fonction le 25 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA en fonction le 25 Juillet 2011 Directeur général : BLANC Nathalie en fonction le 16 Janvier 2012 Directeur général : BLANC Christine en fonction le 16 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 03 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140002 publié le 03/01/2014Annonce n° 4023 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S. A. P. A. B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BLANC Paul Antoine modification le 24 Décembre 2013 Directeur général : BLANC Nathalie en fonction le 16 Janvier 2012 Directeur général : BLANC Christine en fonction le 16 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 24 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 24 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 31/03/2016N° RCS : 327754750 - Dénomination : S.A.P.A.B. - Adresse : 85 rue de Bercy 75012 Paris - Activité : Directement ou indirectement (participations) l'hôtellerie la restauration toutes activités connexes et complémentaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 900000 EUR - Administration : Président : Blanc, Paul Antoine, Directeur général : Blanc, Nathalie, nom d'usage : Mares, Directeur général : Blanc, Christine, nom d'usage : Uszycki, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant
- dimanche 29 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160105 publié le 29/05/2016Annonce n° 1414 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S.A.P.A.B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 900000 EUR - Administration : Président partant : Blanc, Paul Antoine, nomination du Président : Hébert, nom d'usage : Blanc, Danièle Lucienne Andrée - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mardi 25 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 octobre 2019: Depot des comptes
- jeudi 06 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200026 publié le 06/02/2020Annonce n° 4552 N° RCS : 327754750 - Dénomination : S.A.P.A.B. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 900000 EUR - Administration : modification du Directeur général Blanc, Nathalie ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORD - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAPAB- mardi 31 décembre 1996 : Fermé
90 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 - vendredi 01 juillet 2011 : Fermé
4 RUE DU BAILLIAGE 78000 VERSAILLES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
75 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 - dimanche 05 février 2017 : Ouvert
85 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 - jeudi 10 mars 2016 : Fermé
1 RUE DU PONT DES HALLES 94150 RUNGIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAPAB- COURBET JULIEN : 13 AV DE L OCEAN 33970 LEGE-CAP-FERRET
- RAIMBAULT PATRICK : 8 RUE BLAISE PASCAL 37000 TOURS
- CENTRE D'HEBERGEMENT FERREOL POPINCOURT : 51 RUE SAINT FERREOL 13001 MARSEILLE 1
- COCODY : 167 PRO DES FLOTS BLEUS 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
- LA NOUVELLE AUBERGE DE REILLANNE : LE PIGEONNIER 04110 REILLANNE
- LE DOMAINE D'ARETE : LA ROMIAGUAIS 35630 LES IFFS
- M A D Y S : 25 RUE DES ECOLES 83150 BANDOL
- RIMA : 10 RUE VERNIER 06000 NICE
- SAFA HOTEL : 184 AV JACQUES VOGT 95340 PERSAN
- SARL FLAVERAL : 8 RUE DES ANTIGNANS 26110 NYONS
- SARL GAB : 16 BD GALLIENI 92230 GENNEVILLIERS
- SARL HARGAS : 84 RUE ST DIZIER 54000 NANCY
- SAS ERFG : LD LE BOURG 46350 NADAILLAC-DE-ROUGE
- SOC DE FAIT FAURRE FOURDRIGNIER : 2 RTE NATIONALE 14 27420 SUZAY
- VICTOIRE : 4 PL DU GRAND JARDIN 06140 VENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAPAB- BREVIGNON LAURE : 17 BD SOULT 75012 PARIS 12
- LE ERIC : 107 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12
- LEE TING YI : 57 RUE DE LYON 75012 PARIS 12
- MAGALHAES JULIEN : 201 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- MOREL VINCENT : 42 RUE DE LA VOUTE 75012 PARIS 12
- &CHANGE : 39 RUE DE LYON 75012 PARIS 12
- ALIHA : 78 CRS DE VINCENNES 75012 PARIS 12
- ASSOCIATION GERMAIN-LEPOUTRE : 67 AV DU DOCTEUR ARNOLD NETTER 75012 PARIS 12
- BOTTIER GARE DE LYON : 20 BD DIDEROT 75012 PARIS 12
- BSB DIS : 74 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12
- BUREAU DE DESSIN ET D'ETUDES : 50 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
- DUO SERVICES : 8 RUE DE RAMBOUILLET 75012 PARIS 12
- ECOFORM : 1 RUE DE PRAGUE 75012 PARIS 12
- LENCA : 36 RUE CLAUDE DECAEN 75012 PARIS 12
- SARL PACT ISO : 101 BD PONIATOWSKI 75012 PARIS 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAPABRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives