PRIMEX INTERNATIONAL
Présentation générale de PRIMEX INTERNATIONAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PRIMEX INTERNATIONAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PRIMEX INTERNATIONAL est situé au 87 AV NIEL 75017 PARIS 17
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 décembre 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 328667944 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 6 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.39A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.39A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés), les activités sont :
- - le commerce de gros alimentaire spécialisé sur la chaîne du froid, mais peu ou pas spécialisé par produit
Chiffre d’affaire
PRIMEX INTERNATIONAL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 80 978 103.00 € pour un résultat de 764 187.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
PRIMEX INTERNATIONAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PRIMEX INTERNATIONAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08328667944
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PRIMEX INTERNATIONAL de part son activité de 46.39A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés) sont :
- 00573 : Commerces de gros (60.3% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (26.1% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (2.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.4% des salariés)
- 01396 : Industries des produits alimentaires élaborés (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- faveris, antoine.
- faveris, jacques,
- picard surgeles sa
Les modifications survenues dans l'administration de la société PRIMEX INTERNATIONAL
- 2008-10-12 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Faveris, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Faveris, Antoine.
- 2010-10-17 : modification du Président du conseil d'administration Lebaron, Guy, nomination du Directeur général non Administrateur : Lebaron, Frédéric, modification du Directeur général délégué et Administrateur Le Du, nom d'usage : Lebaron, Viviane Berthe Suzanne, nomination du Directeur général délégué : Lebaron, nom d'usage : Lebaron-Gonzales, Céline
- 2015-12-11 : modification de l'Administrateur PICARD SURGELES SA représenté par , Dailliez Philippe Adresse : 19 place de la Résistance 92130 Issy-les-Moulineaux
- 2016-06-28 : modification du Directeur général et Administrateur Lebaron, Frédéric, modification du Directeur général délégué et Administrateur Lebaron, nom d'usage : Lebaron-Gonzales, Céline
- 2019-09-15 : Administrateur partant : PICARD SURGELES SA
Les autres mandats des administrateurs
- faveris, jacques, :
- 2013-08-25 : SOCIETE ALPHEE (337861306)
- 2010-08-17 : @UCTIONSPRESS (682004338)
- 2009-11-13 : H D B PARTICIPATIONS (399246990)
- 2008-09-18 : ESPACES TSF (398586909)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PRIMEX INTERNATIONAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PRIMEX INTERNATIONAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 328667944 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1983-12-01 : jeudi 01 décembre 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 46.39A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits surgelés, vendeur de produits surgelés en gros, grossiste de surgelés, vendeur de surgelés en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PRIMEX INTERNATIONAL- CO
2018 | 57 249 855.00 | 56 628 068.00 |
2017 | 621 788.00 | 55 962 778.00 |
2018 | 6 600 000.00 |
2017 | 6 600 000.00 |
2018 | 670 431.00 |
2017 | 704 021.00 |
2018 | 56 628 068.00 |
2017 | 55 962 778.00 |
2018 | 80 978 103.00 | 83 420 602.00 |
2017 | 2 442 499.00 | 83 596 702.00 |
2018 | 764 187.00 |
2017 | 989 323.00 |
2018 | 670 431.00 |
2017 | 704 021.00 |
2018 | 25 783 542.00 | 5 567 616.00 |
2017 | 19 238 391.00 | 977 535.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PRIMEX INTERNATIONAL- dimanche 12 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080185 publié le 12/10/2008Annonce n° 3787 N° RCS : 328667944 - Dénomination : PRIMEX INTERNATIONAL - forme juridique : Société anonyme - capital : 6600000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Faveris, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Faveris, Antoine. - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 novembre 2008: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 17 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100202 publié le 17/10/2010Annonce n° 1004 N° RCS : 328667944 - Dénomination : PRIMEX INTERNATIONAL - forme juridique : Société anonyme - capital : 6600000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Lebaron, Guy, nomination du Directeur général non Administrateur : Lebaron, Frédéric, modification du Directeur général délégué et Administrateur Le Du, nom d'usage : Lebaron, Viviane Berthe Suzanne, nomination du Directeur général délégué : Lebaron, nom d'usage : Lebaron-Gonzales, Céline - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 décembre 2011: Depot des comptes
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 11 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150239 publié le 11/12/2015Annonce n° 1121 N° RCS : 328667944 - Dénomination : PRIMEX INTERNATIONAL - forme juridique : Société anonyme - capital : 6600000 EUR - Administration : modification de l'Administrateur PICARD SURGELES SA représenté par , Dailliez Philippe Adresse : 19 place de la Résistance 92130 Issy-les-Moulineaux - Modification : modification survenue sur le représentant permanent
- mardi 28 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160126 publié le 28/06/2016Annonce n° 895 N° RCS : 328667944 - Dénomination : PRIMEX INTERNATIONAL - forme juridique : Société anonyme - capital : 6600000 EUR - Administration : modification du Directeur général et Administrateur Lebaron, Frédéric, modification du Directeur général délégué et Administrateur Lebaron, nom d'usage : Lebaron-Gonzales, Céline - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 15 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190178 publié le 15/09/2019Annonce n° 2398 N° RCS : 328667944 - Dénomination : PRIMEX INTERNATIONAL - forme juridique : Société anonyme - capital : 6600000 EUR - Administration : Administrateur partant : PICARD SURGELES SA - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PRIMEX INTERNATIONAL- lundi 01 décembre 1997 : Fermé
24 RUE D ARMAILLE 75017 PARIS 17 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
87 AV NIEL 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PRIMEX INTERNATIONAL- AMINE : 13 IMP D AUVERGNE 69800 SAINT-PRIEST
- CREAPPETIT : ROCK 32
- DISTRIFOOD OI : 5 RUE GABRIEL DE KERVEGUEN 97490 SAINT-DENIS
- DISTRIPATES CENTRE : 336 RUE D ALSACE 45160 OLIVET
- DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS : 2 RUE DES CLOCHETTES 77165 SAINT-SOUPPLETS
- DISTRIPATES NORMANDIE : AV DU CDT BERNARD BICHERAY 76000 ROUEN
- FRANCE FRITES : 72 RUE VAILLANT COUTURIER 93130 NOISY-LE-SEC
- FREE DISTRIB : 87 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- FRITES DOREES : 55 RUE BLAISE PASCAL 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- GPG SARL : 37 RUE MONTROUGE BELLEMENE 97460 SAINT-PAUL
- GUIGEL : RUE ZAC DES PLAYES 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- HAI YANG DISTRIBUTION : 7 IMP JEAN MARIE JACQUARD 97122 BAIE-MAHAULT
- MARTINIQUE VIANDES : ZI DE PLACE D ARMES 97232 LE LAMENTIN
- MEDITERRANEAN DISTRIBUTION COMPANY : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- UNI SURGELE : 71 BD DE LA VILLETTE 75010 PARIS 10
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PRIMEX INTERNATIONAL- LEOTY EMMA : 14 RUE JACQUES BINGEN 75017 PARIS 17
- ROY ELISE : 15 RUE LECLUSE 75017 PARIS 17
- CREANOORGROUP (CN) : 11 RUE DU MONT DORE 75017 PARIS 17
- EURONET MEDIA FRANCE : 76 RUE NOLLET 75017 PARIS 17
- FEDERATION EQUIPES ST VINCENT : 20 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- IPANEMA : 19 RUE DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- PACIFIC SHOW : 83 BD BERTHIER 75017 PARIS 17
- PBE CONSEILS : 36 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS 17
- SCI DU 277 BD PEREIRE : 277 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- SCI FAMILIALE JJ.C.SJ : 4 RUE LAMANDE 75017 PARIS 17
- SCI FLORABELLE : 15 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SCI LES ASSOCIES DU 107 : 107 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- SCI MARGUERITE : 7 AV NIEL 75017 PARIS 17
- SOCIETE HOTEL CARDINET SHC : 112 RUE LEMERCIER 75017 PARIS 17
- VIGI-TOP : 2 PAS FLOURENS 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PRIMEX INTERNATIONALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives