C2A ARCHITECTES
Présentation générale de C2A ARCHITECTES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société C2A ARCHITECTES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société C2A ARCHITECTES est situé au 53 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 16 janvier 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 328922646 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 60 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
C2A ARCHITECTES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 31 997.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
C2A ARCHITECTES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si C2A ARCHITECTES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45328922646
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à C2A ARCHITECTES de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bories, alain
- catonne, jean-marc ;
- guilbert, caroline
Les modifications survenues dans l'administration de la société C2A ARCHITECTES
- 2008-05-27 : modification de l'Associé gérant Chazeau, Mathieu Pierre Rene
- 2011-07-24 : Associé gérant partant : Bories, Alain
- 2013-09-27 : modification du Gérant Daguin, Christophe, modification du Gérant Catonne, Jean-Marc, modification du Gérant Chazeau, Mathieu
- 2016-07-08 : nomination du Gérant : Lemaitre, Simon
- 2020-03-19 : Gérant partant : Catonne, Jean-Marc ; nomination du Gérant : Guilbert, Caroline
Les autres mandats des administrateurs
- bories, alain :
- 2011-07-27 : C2A INGENIERIE (503067787)
- guilbert, caroline :
- 2020-03-20 : C2A INGENIERIE (503067787)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société C2A ARCHITECTES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | C2A ARCHITECTES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 328922646 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1984-01-16 : lundi 16 janvier 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de C2A ARCHITECTES- CO
2019 | 691 645.00 | 585 013.00 |
2018 | 106 632.00 | 550 628.00 |
2019 | 60 000.00 |
2018 | 60 000.00 |
2019 | 31 997.00 |
2018 | 28 654.00 |
2019 | 585 013.00 |
2018 | 550 628.00 |
2019 | 290 877.00 |
2018 | 290 877.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société C2A ARCHITECTES- mardi 29 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080072 publié le 29/04/2008Annonce n° 965 N° RCS : 328922646 - Dénomination : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE JM CATONNE - A BORIES - C DAGUIN - M CHAZEAU . - forme juridique : Société civile professionnelle d'architectes - capital : 2560 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 27 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080089 publié le 27/05/2008Annonce n° 1049 N° RCS : 328922646 - Dénomination : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE JM CATONNE - A BORIES - C DAGUIN - M CHAZEAU . - forme juridique : Société civile professionnelle d'architectes - capital : 2560 EUR - Administration : modification de l'Associé gérant Chazeau, Mathieu Pierre Rene - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110142 publié le 24/07/2011Annonce n° 904 N° RCS : 328922646 - Dénomination : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE JM CATONNE - C DAGUIN - M. CHAZEAU - forme juridique : Société civile professionnelle d'architectes - capital : 2560 EUR - Administration : Associé gérant partant : Bories, Alain - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- vendredi 27 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130187 publié le 27/09/2013Annonce n° 1015 N° RCS : 328922646 - Dénomination : SARL D'ARCHITECTURE C2A JM CATONNE - C DAGUIN - M CHAZEAU Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant directement ou indirectement à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace y compris missions de conseil, d'expertise ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000 EUR - Administration : modification du Gérant Daguin, Christophe, modification du Gérant Catonne, Jean-Marc, modification du Gérant Chazeau, Mathieu - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la dénomination, le capital (augmentation), la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et
- vendredi 27 juin 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160134 publié le 08/07/2016Annonce n° 3071 N° RCS : 328922646 - Dénomination : SARL D'ARCHITECTURE JM CATONNE - C DAGUIN - M CHAZEAU et Associés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Lemaitre, Simon - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 19 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200056 publié le 19/03/2020Annonce n° 4340 N° RCS : 328922646 - Dénomination : C2A Architectes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000 EUR - Administration : Gérant partant : Catonne, Jean-Marc ; nomination du Gérant : Guilbert, Caroline - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- dimanche 18 octobre 2020: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1373 N° RCS : 328922646 - Dénomination : C2A Architectes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 05 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210025 publié le 05/02/2021Annonce n° 1267 N° RCS : 328922646 - Dénomination : C2A Architectes & Ingénierie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société C2A ARCHITECTES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
53 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société C2A ARCHITECTES- BERTHIER AMANDINE : 7 VLA GAGLIARDINI 75020 PARIS 20
- DE MOREAU JEAN CHARLES : 60 RUE DIEU LUMIERE 51100 REIMS
- DOUCET TOM : 15 RUE JACQUES ROUDIL 31300 TOULOUSE
- GALLIZIA ALAIN : 70 RUE DE LA BELLE FEUILLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- HAUDUROY CHRISTIAN : 1 RUE CLAUDE CHAPPE 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- HERVE JEAN-CHRISTOPHE : 28 RTE SARZEAU 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
- TRANVOIZ JEAN : 4 RUE SAINT PIERRE 44810 HERIC
- VINCENT ADELE : 218 RUE CLEMENCEAU 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
- AL PEPE ARCHITECTES : 10 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 67000 STRASBOURG
- CAP EXPERT : QUARTIER LA MAURISQUE 83600 LES ADRETS-DE-L'ESTEREL
- CHAPMAN TAYLOR ESPANA S.L. : PASEO RECOLETOS 16 PLANTA 7
- IMHOTEP ARCHITECTES OUEST : 58 AV DU PARC DE PROCE 44100 NANTES
- INGEBAT EST : 11 RUE DU CAROUGE 39140 ARLAY
- SCP DELDEBAT RIVEL : 6 BD OMER SARRAUT 11000 CARCASSONNE
- WAO : 22 RUE VICQ D AZIR 75010 PARIS 10
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société C2A ARCHITECTES- BRUNETON DOMINIQUE : 51 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- DE MULLENHEIM ARNAUD : 20 RUE CADET 75009 PARIS 9
- FOLLAIN LOUISE : 7 RUE DUPERRE 75009 PARIS 9
- GOZLAN ERIC : 54 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- HOMER GLEN DENISON : 19 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9
- SCHROTER JULIE RENEE GERTRUD : 4 RUE SAULNIER 75009 PARIS 9
- ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE LA PLACE DE CLICHY : 4 PL DE CLICHY 75009 PARIS 9
- DRAGON M : 75 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- ESPACE ET MOBILIER SERVICES : 34 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS 9
- KANTARA : 42 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- MARITANE : 3 SQ LA BRUYERE 75009 PARIS 9
- STE BODIMALDO : 32 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
- SYND COPR DU 29 RUE MILTON 75009 PARIS R : 14 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- TED 7 SARL : 35 RUE DE MONTHOLON 75009 PARIS 9
- UGM GROUPE INTERIALE : 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société C2A ARCHITECTESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives