ESVIA
Présentation générale de ESVIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESVIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESVIA est situé au 315 CHE DES GRANDES TERRES 84400 APT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 25 janvier 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 329020820 au greffe de AVIGNON
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 42.11Z ( Construction de routes et autoroutes)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de routes et autoroutes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 42.11Z (Construction de routes et autoroutes), les activités sont :
- - asphaltage des chaussées
- - installation de barrières de sécurité, de panneaux de circulation, etc.
- - la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- - la construction de pistes cyclables
- - la construction de pistes d'atterrissage
- - le marquage au sol des chaussées et des parcs de stationnement
- - les travaux de revêtement de chaussées, ponts ou tunnels :
- - marquage à la peinture des chaussées et autres travaux de marquage
Mais exclus
- - l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- - les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- - les services de maîtrise d'uvre (cf71.1)
- - les travaux de terrassement préalables pour la construction de routes (cf43.12B)
Chiffre d’affaire
ESVIA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 13 511 783.00 € pour un résultat de 1 261 718.00 € grace à 6 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
ESVIA est du ressort du greffe de AVIGNON dont les coordonnées postales sont 2 BD LIMBERT 84097 AVIGNON CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0490143182 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, 8h-11h et 13h30h-16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr
TVA intracommunautaire
Si ESVIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR75329020820
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESVIA de part son activité de 42.11Z ( Construction de routes et autoroutes) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (62.9% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (21.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (11.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- m. morgo stéphane serge né(e) le 20/06/1969 à 92 bourg la reine nationalité : française demeurant : 8 rue du calvaire 44610 indre ;
- miditracage
- s3 developpement représenté par
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESVIA
- 2008-06-05 : Président de la société : S3 DEVELOPPEMENTCommissaire aux comptes titulaire : VERAN Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc.
- 2011-12-21 : Président de la société : S3 DEVELOPPEMENT, représenté par M MORGO Stéphane Serge Commissaire aux comptes titulaire : VERAN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc
- 2018-02-28 : Président partant : S3 DEVELOPPEMENT représenté par --- Représentant permanent : M. MORGO Stéphane Serge Né(e) le 20/06/1969 à 92 BOURG LA REINE Nationalité : Française Demeurant : 8 rue du Calvaire 44610 Indre ; nomination du Président : MIDITRACAGE
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESVIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESVIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 329020820 00133 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1984-01-25 : mercredi 25 janvier 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 42.11Z : Construction de routes et autoroutes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Génie civil |
Division | Construction de routes et de voies ferrées |
Activite | Construction de routes et autoroutes |
Synonyme | constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESVIA- CO
2020 | 9 186 181.00 | 7 705 377.00 |
2019 | 1 480 803.00 |
2020 | 500 000.00 |
2019 |
2020 | 683 464.00 |
2019 |
2020 | 7 705 377.00 |
2019 |
2020 | 13 511 783.00 | 13 511 783.00 |
2019 |
2020 | 1 261 718.00 |
2019 |
2020 | 683 464.00 |
2019 |
2020 | 4 632 067.00 | 895 346.00 |
2019 | 3 729 503.00 | 7 219.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESVIA- jeudi 01 janvier 1970: Depot des comptes
- jeudi 07 février 2008: Depot des comptes
- jeudi 05 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080096 publié le 05/06/2008Annonce n° 812 N° RCS : 329020820 - Dénomination : LESOURD FRERES tous travaux d'entretien, d'aménagement, de deco- ration, marquage concernant tous types de voieries et plus généralement tous immeubles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 59375.00 EUR - Administration : Président de la société : S3 DEVELOPPEMENTCommissaire aux comptes titulaire : VERAN Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc. - Modification : Changement date clôture exercice social changement de président dans une société par actions simplifié
- lundi 28 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 21 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110246 publié le 21/12/2011Annonce n° 1771 N° RCS : 329020820 - Dénomination : LESOURD FRERES tous travaux d'entretien, d'aménagement, de deco- ration, marquage concernant tous types de voieries et plus généralement tous immeubles. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 59375.00 EUR - Administration : Président de la société : S3 DEVELOPPEMENT, représenté par M MORGO Stéphane Serge Commissaire aux comptes titulaire : VERAN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 04 mai 2012: Vente
Bodacc A publié le 20/04/2012Annonce n° 605 N° RCS : 329020820 - Dénomination : LESOURD FRERES Zone de Chanteloup avenue Georges Auric 72700 Allonnes - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : les alpes mancelles - Opposition : Au fonds cédé Zone de Chanteloup Avenue Georges Auric 72700 ROUILLON - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 230000 Euros.
- jeudi 10 mai 2012: Vente
Bodacc A publié le 27/04/2012Annonce n° 829 N° RCS : 329020820 - Dénomination : LESOURD FRERES 9 chemin de la Petite Perrière 49130 Les ponts-de-Cé fonds de commerce de marquage au sol sur toutes surfaces sis zone de chanteloup av Georges Aurio à Rouillon 72700 - La vente porte à la fois sur l'établissement siège sus désigné et sur l'établissement secondaire sis à 9 chemin de la Petite Perrière - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Anjou agricole des 20/04/2012 et - Opposition : Chez Michel JONCHERE Cabinet APL rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 230000 Euros.
- mercredi 16 mai 2012: Vente
Bodacc A publié le 20/04/2012Annonce n° 954 N° RCS : 329020820 - Dénomination : LESOURD FRERES avenue Georges Auric Zone de Chanteloup 72700 Rouillon marquage au sol sur toutes surfaces - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Les alpes mancelles libérées - Opposition : Au fonds vendu Zone de Chanteloup Avenue Georges Auric 72700 Allonnes - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 230000 Euros.
- mercredi 16 janvier 2013: Depot des comptes
- lundi 16 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 30 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140209 publié le 30/10/2014Annonce n° 454 N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 59375 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mercredi 20 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 09 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150130 publié le 09/07/2015Annonce n° 690 N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 23 mai 2016: Depot des comptes
- samedi 13 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 28 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180041 publié le 28/02/2018Annonce n° 836 N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000 EUR - Administration : Président partant : S3 DEVELOPPEMENT représenté par --- Représentant permanent : M. MORGO Stéphane Serge Né(e) le 20/06/1969 à 92 BOURG LA REINE Nationalité : Française Demeurant : 8 rue du Calvaire 44610 Indre ; nomination du Président : MIDITRACAGE - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 septembre 2018: Vente
Bodacc A publié le 14/09/2018Annonce n° 947 N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA 17 rue d'Epine 85170 BELLEVIGNY Pose de signalisation horizontale et verticale. Négoce de tous produits et matériels liés à l'activité principale, tous travaux de voirie d'aménagement urbains - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : L'Echo de l'Ouest - Opposition : AU FONDS VENDU: 17 Rue de l'Epine 85170 SALIGNY - Origine : Achat au prix stipulé de 250000,00 euros.
- vendredi 12 octobre 2018: Vente
Bodacc A publié le 14/09/2018Annonce n° 1511 N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA 17 rue d'Epine 85170 BELLEVIGNY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : L'écho de l'ouest - Opposition : au siège du fonds cédé - Origine :
- mardi 07 juillet 2020: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/07/2020N° RCS : 329020820 - Dénomination : ESVIA - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : Président : MIDITRACAGE ; Commissaire aux comptes titulaire : VERAN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Marc
- jeudi 15 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESVIA- mardi 01 novembre 2005 : Fermé
LA VOLERIE 49140 RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU - jeudi 01 janvier 2009 : Fermé
6 PAS DU DOYENNE 49100 ANGERS - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
120 RUE DE LA GARE 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
3 RUE DES CHAINTRES 44610 INDRE - samedi 30 juin 2012 : Fermé
RUE DES FORGERONS 44220 COUERON - lundi 15 février 2010 : Ouvert
12 RUE LEONARD DE VINCI 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES - dimanche 01 mai 2011 : Ouvert
17 ALL ROLAND PILAIN 37320 ESVRES - mardi 01 janvier 2013 : Fermé
AV GEORGES AURIC 72700 ROUILLON - mardi 01 janvier 2013 : Ouvert
6 RUE ERNEST CHENARD 72000 LE MANS - dimanche 01 décembre 2019 : Fermé
16 RUE DU CASSE 31240 SAINT-JEAN - lundi 31 octobre 2016 : Fermé
48 RUE SAINT EXUPERY 33320 EYSINES - lundi 27 août 2018 : Ouvert
17 RUE D'EPINE 85170 BELLEVIGNY - vendredi 01 janvier 2021 : Ouvert
315 CHE DES GRANDES TERRES 84400 APT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESVIA- O ' BRIEN DANNY : 16 RUE LUCIE AUBRAC 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- ACTIUM TP : 10 RUE DU VAL CLAIR 51100 REIMS
- AXIAL SIGNALISATION : 16 RUE DE LA CORSE 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
- AXIMA CENTRE : 214 RUE MARIUS BERLIET 69400 ARNAS
- BAYLE GOUDRONNAGES : 414 RTE DE CAMPSAS 82370 ORGUEIL
- EMULITHE : VOIE DE SEINE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- ENTREPRISE DE TRACAGE ET DE SIGNALISATION LOZERIENNE : 1 RACCOURCI DE LA BOULAINE 48000 MENDE
- LAFITTE TP : 1268 RUE BELHARRA QUARTIER DES VAGUES 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
- LBR : LA BORNE 120 BONNEFON 24590 SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET
- LEVERAGE CONSTRUCTION LIMITED : SAWSTON CAMBRIDGE
- REALISATION DE BOUCLES MAGNETIQUES ROUTIERES : 127 RUE RENE LEGROS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- SJS GOUDRON : 23 RUE DE SECHELLES 59140 DUNKERQUE
- SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS : LE PONT BOEUF 35135 CHANTEPIE
- TMS SIGNALISATION : SARRET 09000 SERRES-SUR-ARGET
- VALOT TRAVAUX PUBLICS : ZONE ARTISANALE DU VIVIER 85430 NIEUL-LE-DOLENT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESVIA- AMANZOU BOUKHIAR : CITE SAINT MICHEL 84400 APT
- BARRIELLE JACQUES : 613 AV PHILIPPE DE GIRARD 84400 APT
- CHENET PIERRE : 19 PAS DU BALLET 84400 APT
- DENAIS MARIANNE : QUAI LA MOLIERE 84400 SAIGNON
- FALCHI LYONEL : 37 RUE SAINT ELZEAR 84400 APT
- FORNARO SYLVAIN : 106 AV VICTOR HUGO 84400 APT
- FRANCOU CHRISTEL : 628 CHE DE ROQUEFURE 84400 APT
- PEDROCCHI CYRIL : RUE BOULEVARD DU COLORADO 84400 RUSTREL
- VANDERHEYDEN KRIS : CHEMIN DE SAINT JOSEPH 84400 RUSTREL
- CHATEAU DE LAGARDE : LE VILLAGE 84400 LAGARDE D'APT
- COPROPRIETE LES AGAVES : 70 QUAI DE LA LIBERTE 84400 APT
- LES ARTISTES DANS LA RUE : LA PLACETTO 84400 GIGNAC
- LORENT BOIS : 15 RUE PAUL ACHARD 84400 APT
- MAJA : 159 CHE FRANCOIS MARINI 84400 APT
- SCF H R 2 : 178 AV DU VIADUC 84400 APT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESVIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives