COSANOR
Présentation générale de COSANOR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COSANOR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COSANOR est situé au 260 BD DE REIMS 59100 ROUBAIX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 janvier 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 329086763 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 290 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.91B ( Travaux de couverture par éléments)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de couverture par éléments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.91B (Travaux de couverture par éléments), les activités sont :
- - la couverture des toits
- - la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie
Mais exclus
- - les travaux d'étanchéification des toitures-terrasses (cf43.99A)
Chiffre d’affaire
COSANOR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 271 504.00 € pour un résultat de 57 864.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
COSANOR est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si COSANOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24329086763
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COSANOR de part son activité de 43.91B ( Travaux de couverture par éléments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (45.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (43.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- corral, eva
- piraino, antonio
- piraino, salvatore ;
- pruvost, joel
Les modifications survenues dans l'administration de la société COSANOR
- 2010-01-22 : Président de la société : PIRAINO Salvatore Directeur général : PIRAINO Antonio Commissaire aux comptes titulaire : PRUVOST Joel Commissaire aux comptes suppléant : CORRAL Eva
- 2019-07-18 : Président partant : Piraino, Salvatore ; nomination du Président : Piraino, Antonio ; Directeur général partant : Piraino, Antonio
- 2019-10-15 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pruvost, Joel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Corral, Eva
Les autres mandats des administrateurs
- corral, eva :
- 2011-02-06 : HUA MIN FRANCE (389728726)
- pruvost, joel :
- 2020-11-26 : RAOUL DESCHILDRE S.A (348996448)
- 2020-07-07 : Les Bébés du Net (793523549)
- 2019-11-05 : SUPER-LAV (318227303)
- 2019-06-27 : PROMER (345224471)
- 2019-04-29 : DUGARDIN LITTORAL AUTOMOBILES (850397183)
- 2019-04-21 : FINAMER (464502384)
- 2014-04-11 : 7ABC AUDIT BUDGET CONSOLIDATION (502527468)
- 2013-10-02 : CEMME (475883039)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COSANOR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COSANOR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 329086763 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1984-01-02 : lundi 02 janvier 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 43.91B : Travaux de couverture par éléments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de couverture par éléments |
Synonyme | couvreur |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COSANOR- CO
2019 | 1 967 846.00 | 1 696 284.00 |
2018 | 271 562.00 | 1 400 337.00 |
2019 | 290 400.00 |
2018 | 290 400.00 |
2019 | 50 039.00 |
2018 | 18 798.00 |
2019 | 1 696 284.00 |
2018 | 1 400 337.00 |
2019 | 3 271 504.00 | 3 302 708.00 |
2018 | 31 204.00 | 2 504 078.00 |
2019 | 57 864.00 |
2018 | 21 033.00 |
2019 | 50 039.00 |
2018 | 18 798.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COSANOR- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 22 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100015 publié le 22/01/2010Annonce n° 1480 N° RCS : 329086763 - Dénomination : COSANOR Tous travaux couverture plomberie sanitaire, installation chauffage... Mise en place lotissement généralement tous travaux de gros oeuvres - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 290400.00 EUR - Administration : Président de la société : PIRAINO Salvatore Directeur général : PIRAINO Antonio Commissaire aux comptes titulaire : PRUVOST Joel Commissaire aux comptes suppléant : CORRAL Eva - Modification : Nomination d'un directeur général
- jeudi 09 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 22 août 2012: Depot des comptes
- lundi 16 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190137 publié le 18/07/2019Annonce n° 2821 N° RCS : 329086763 - Dénomination : COSANOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 290400 EUR - Administration : Président partant : Piraino, Salvatore ; nomination du Président : Piraino, Antonio ; Directeur général partant : Piraino, Antonio - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190199 publié le 15/10/2019Annonce n° 864 N° RCS : 329086763 - Dénomination : COSANOR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 290400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pruvost, Joel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Corral, Eva - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COSANOR- lundi 31 décembre 2001 : Fermé
111 BD DE STRASBOURG 59100 ROUBAIX - mardi 01 janvier 2002 : Fermé
36 RUE D HONDSCHOOTE 59200 TOURCOING - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
260 BD DE REIMS 59100 ROUBAIX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COSANOR- BARRAS BRANDON : 19 BOULEVARD JEAN JAURES 11590 OUVEILLAN
- BOUILLON STEVENS : RUE DU DOCTEUR POUJOL 13110 PORT-DE-BOUC
- DEMEULEMESTER JEAN-JACQUES : 107 CHE DE LA TOUR 73410 ENTRELACS
- FRAUDIN OLIVIER : 27 CHE DES CORNICARTS 89510 ETIGNY
- FRENOIS MAURICE : 1 RUE DE FLANDRE 59110 LA MADELEINE
- GAZEUX FRANCK : 13 RESIDENCE DES SOURCES 14310 VILLERS-BOCAGE
- LUPU CALIN : 28 RUE DE COUBRON 93370 MONTFERMEIL
- MAZZON ETIENNE : 16 RUE VICTOR HUGO 64130 MAULEON-LICHARRE
- MORLAC MORGAN : 31 CHE DE SAINT PRIEST 18100 VIERZON
- NOEL PATRICK : 9 RUE DU GENERAL LECLERC 80250 JUMEL
- PELVET ENZO : 15 CHE DU BOIS 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- CEM COUVERTURE ZINGUERIE : 27 RUE DE COSSWILLER 67310 WASSELONNE
- DICHAMP : 14 CHE DU VAU LES AIGUES 25560 LA RIVIERE-DRUGEON
- GB COUVERTURE : 60 RUE DE LA MARNE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- PLC : 21 AV LEON MARCHAND 94320 THIAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COSANOR- GUESSAOUI MAHER : 187 RUE DAUBENTON 59100 ROUBAIX
- HENON BENOIT : 44 RUE DE SOUBISE 59100 ROUBAIX
- HIRSELJ INGRID : 29 RUE DE CARTIGNY 59100 ROUBAIX
- HURTRER SANDRINE : 57 RUE BOUCHER DE PERTHES 59100 ROUBAIX
- SEYDI IBRAHIM : 62 RUE JULES WATTEEUW 59100 ROUBAIX
- SISOULA THONG : 5 RUE LOUIS CATRICE 59100 ROUBAIX
- WIERRE LOIC : 23 BD GAMBETTA 59100 ROUBAIX
- ZAHAGUE AICHA : 438 AV DES NATIONS UNIES 59100 ROUBAIX
- COCCINELLE & CIE : 25 GRD PLACE 59100 ROUBAIX
- ECOLE DU JUDO CLUB ROUBAISIEN : 134 RUE DE CARTIGNY 59100 ROUBAIX
- IRREDUCTIBLE EXPANSION : 86 AV JEAN LEBAS 59100 ROUBAIX
- LEOSKA CIRCUS : 52 RUE DE DENAIN 59100 ROUBAIX
- SARL CANAL DIFFUSION : 5 QUAI DE LORIENT 59100 ROUBAIX
- SCI 46 AVENUE JEAN JAURES : 46 AV JEAN JAURES 59100 ROUBAIX
- UNIVERS RENOV' : 101 RUE BOUCHER DE PERTHES 59100 ROUBAIX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COSANORRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives