SEVRES VOYAGES
Présentation générale de SEVRES VOYAGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEVRES VOYAGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEVRES VOYAGES est situé au 118 GRANDE RUE 92310 SEVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 mai 1984 et qui est immatriculée sous le numéro 329632699 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 79.11Z ( Activités des agences de voyage)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agences de voyage
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 79.11Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- - les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais exclus
- - les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- - les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- - les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
Chiffre d’affaire
SEVRES VOYAGES à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SEVRES VOYAGES est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SEVRES VOYAGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84329632699
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEVRES VOYAGES de part son activité de 79.11Z ( Activités des agences de voyage) sont :
- 01710 : Agences de voyages (74.8% des salariés)
- 00412 : Agences de voyages-guides accompagnateurs (10.9% des salariés)
- 01909 : Organismes de tourisme à but non lucratif (8.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEVRES VOYAGES
- 2018-02-15 : Commissaire aux comptes titulaire : LE CUNFF PHILIPPE modification le 15 Mars 2004 ; Commissaire aux comptes suppléant : LE GOURRIEREC THIERRY ; Président du conseil scientifique : GAUDISSARD Loïc en fonction le 13 Février 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEVRES VOYAGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEVRES VOYAGES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 329632699 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1984-05-01 : mardi 01 mai 1984 |
Activité principale de l'unité légale | 79.11Z : Activités des agences de voyage |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes |
Division | Activités des agences de voyage et voyagistes |
Activite | Activités des agences de voyage |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEVRES VOYAGESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEVRES VOYAGES- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- dimanche 26 juillet 2009: Vente
Bodacc A publié le 06/07/2009Annonce n° 1747 N° RCS : 326260759 - Dénomination : GM VOYAGES GMV 18 avenue Joffre 92380 Garches agence de voyages. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Le Parisien - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS 22 rue DE CHAZELLES 75017 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mercredi 23 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 02 novembre 2010: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 27 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 07 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 15 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180032 publié le 15/02/2018Annonce n° 3414 N° RCS : 329632699 - Dénomination : SEVRES VOYAGES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LE CUNFF PHILIPPE modification le 15 Mars 2004 ; Commissaire aux comptes suppléant : LE GOURRIEREC THIERRY ; Président du conseil scientifique : GAUDISSARD Loïc en fonction le 13 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEVRES VOYAGES- vendredi 15 janvier 1999 : Fermé
100 GRANDE RUE 92310 SEVRES - mardi 30 juin 2009 : Fermé
18 AV JOFFRE 92380 GARCHES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
118 GRANDE RUE 92310 SEVRES - lundi 30 septembre 2013 : Fermé
18 RUE ST VINCENT 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEVRES VOYAGES- GU HELI : 5 AV DE NEPTUNE 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- 1000 ET 1 VOYAGE : CARREFOUR MARKET 57365 ENNERY
- ALLIANCE EURASIA TRAVEL : 3 QUAI DE LA BRISE 94000 CRETEIL
- ASSOCIATION LES AMIS DE LA HUME : 12 AV DE LA PLAGE 33470 GUJAN-MESTRAS
- BLUESKY MAYOTTE : 20 PL DU MARIAGE 97600 MAMOUDZOU
- CULTURE EN LIBERTE : 5 RUE DES PINS 30230 BOUILLARGUES
- DESTINATION GLOBE : 26 RUE DU PRESIDENT WILSON 24000 PERIGUEUX
- EVASIONS SECRETES : 153 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- H'ARENES TOURS : 412 RTE DU PORT 74410 SAINT-JORIOZ
- MONTAGNE NATURE : PL DE L'EGLISE 64490 BEDOUS
- PARIS ANGELO : 141 AV DE PARIS 94800 VILLEJUIF
- RF HAUSER REISEN : BAIERSBRONNER STRASSE 60
- ROYALE STAY : GRANDE VOIE DES VIGNES 92290 CHATENAY-MALABRY
- SEMELLES AU VENT : 30120 MOLIERES-CAVAILLAC
- SOCIETE AGENCE COECILIA-TEMPIA : 6 CITE PAX 65100 LOURDES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEVRES VOYAGES- DE ANDRADE RUBEN : 7 RUE DIDEROT 92310 SEVRES
- DESROCHES ERIC PIERRE DANIEL : 103 RUE BRANCAS 92310 SEVRES
- STEIN MICHELE : 18 RUE NUNGESSER ET COLI 92310 SEVRES
- BBIYA : 10 ALL DES ACACIAS 92310 SEVRES
- G.F.S. : 15 RTE DE GALLARDON 92310 SEVRES
- LMP MARLIER : 119 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- PRECIPHAR : 1 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES
- ROGAM : 28 AV GAMBETTA 92310 SEVRES
- SCI ANDREA : 90 RUE BRANCAS 92310 SEVRES
- SCI GRANDE RUE : 119 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- SCI SKJ : 143 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- SPASS CONSEIL : 98 RUE BRANCAS 92310 SEVRES
- SYND COPRO 15.17 RUE DES FONTAINES : 15 RUE DES FONTAINES 92310 SEVRES
- SYND COPRO DU 9 RTE DE GALLARDON : 9 RTE DE GALLARDON 92310 SEVRES
- SYNDIC DE COPRO 20 GRANDE RUE : 20 GRANDE RUE 92310 SEVRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEVRES VOYAGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives