SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE
Présentation générale de SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE est situé au 14 RUE DES BELLES HATES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 01 avril 1985 et qui est immatriculée sous le numéro 332265032 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20B ( Construction d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Construction d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 33 255 432.00 € pour un résultat de 893 493.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22332265032
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE de part son activité de 41.20B ( Construction d'autres bâtiments) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (56.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.4% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (7.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (5.1% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (3.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (2.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- chebib emile
- ernst & young audit
- theaudiere vincent
Les modifications survenues dans l'administration de la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE
- 2008-03-27 : Commissaire aux comptes suppléant : ROCHMANN Francois en fonction le 28 Septembre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007. Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007.
- 2008-03-30 : Directeur général (non administrateur) : CHENET Philippe radiation le 06 Décembre 2007. Président : GRALL Laurent radiation le 06 Décembre 2007. Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 06 Décembre 2007. Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007.
- 2010-06-20 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007 Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010
- 2014-09-25 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010 Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 Président : MONCADE Benoit en fonction le 17 Septembre 2014
- 2016-06-22 : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010 Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 Président : MONCADE Benoit en fonction le 17 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016
- 2017-05-24 : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2016 ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016 ; Président : JULLEMIER Francois Pierre Henri en fonction le 18 Mai 2017
- 2018-02-11 : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2016 ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016 ; Président : BAMAS Philippe en fonction le 08 Février 2018
- 2020-08-02 : Président : CHEBIB Emile ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- chebib emile :
- 2019-08-22 : SPR BATIMENT ET INDUSTRIE (432411783)
- 2019-07-07 : D B S (784526980)
- 2019-07-07 : SEDIB (333192771)
- 2019-07-07 : FRANCE-SOLS (309505782)
- 2019-07-07 : FLP SERVICES (408375731)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-20 : AMADEUS (344496252)
- theaudiere vincent :
- 2020-01-17 : SCI DU CHATEAU (405393141)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE |
Sigle de l'unité légale | TMB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 332265032 00034 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1985-04-01 : lundi 01 avril 1985 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20B : Construction d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE- CO
2020 | 28 142 396.00 | 26 679 387.00 |
2019 | 1 463 009.00 | 28 057 175.00 |
2020 | 38 500.00 |
2019 | 38 500.00 |
2020 | 575 393.00 |
2019 | 949 222.00 |
2020 | 26 679 387.00 |
2019 | 28 057 175.00 |
2020 | 33 255 432.00 | 33 255 432.00 |
2019 | 34 018 647.00 |
2020 | 893 493.00 |
2019 | 1 680 895.00 |
2020 | 575 393.00 |
2019 | 949 222.00 |
2020 | 22 606 581.00 |
2019 | 22 606 581.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE- jeudi 01 janvier 1970: Modification
Bodacc B n° publié le //Annonce n° 5207 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES PRESENCE ILE-DE-FRANCE Entreprise de construction travaux publics et rénovations - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination.
- jeudi 27 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080052 publié le 27/03/2008Annonce n° 2765 N° RCS : 332265032 - Dénomination : TECHNIQUE MAINTENANCE BATIMENT TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : ROCHMANN Francois en fonction le 28 Septembre 2004. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007. Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 30 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080054 publié le 30/03/2008Annonce n° 2747 N° RCS : 332265032 - Dénomination : TECHNIQUE MAINTENANCE BATIMENT TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général (non administrateur) : CHENET Philippe radiation le 06 Décembre 2007. Président : GRALL Laurent radiation le 06 Décembre 2007. Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 06 Décembre 2007. Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100118 publié le 20/06/2010Annonce n° 1280 N° RCS : 332265032 - Dénomination : TECHNIQUE MAINTENANCE BATIMENT TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007 Président : MONCEAUX Stephane en fonction le 06 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 07 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 25 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140184 publié le 25/09/2014Annonce n° 1399 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Février 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010 Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 Président : MONCADE Benoit en fonction le 17 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 17 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160122 publié le 22/06/2016Annonce n° 1822 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Juin 2010 Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 Président : MONCADE Benoit en fonction le 17 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 24 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170099 publié le 24/05/2017Annonce n° 1495 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2016 ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016 ; Président : JULLEMIER Francois Pierre Henri en fonction le 18 Mai 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 01 juin 2017: Depot des comptes
- dimanche 11 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180029 publié le 11/02/2018Annonce n° 3305 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES TMB - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2016 ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent en fonction le 19 Mai 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 17 Juin 2016 ; Président : BAMAS Philippe en fonction le 08 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 12 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200051 publié le 12/03/2020Annonce n° 3762 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE Entreprise de construction travaux publics et rénovations - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur la dénomination.
- dimanche 02 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200148 publié le 02/08/2020Annonce n° 1803 N° RCS : 332265032 - Dénomination : SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE Entreprise de construction travaux publics et rénovations - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CHEBIB Emile ; Directeur général : THEAUDIERE Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 16 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE- dimanche 25 décembre 1994 : TMB Fermé
RUE DES CAYENNES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
14 RUE DES BELLES HATES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE- HUTINEL THIERRY : 5 RUE DE FLANDRES 60127 FRESNOY-LA-RIVIERE
- TOUSSAINT DAVY : 63 RUE DES 80 FUSILLES 62590 OIGNIES
- WILMART DAMIEN : 28 RUE DE LA GATE
- ALKALIS S.A.R.L. : 8 ROUTE DU VIN
- CONSTRUCTION REHABILITATION BATIMENTS IMMOBILIERS INDUSTRIELS (CRB2I) : 57 AV DE BRETAGNE 76100 ROUEN
- COSIMO : 22 CHE DE LA PEYRINE 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
- GROUPE DOGO BATIMENT : 22 RUE PIERRE MENDES FRANCE 77200 TORCY
- IDEAL CONFORTS : RUE DE L INDUSTRIE 67720 HOERDT
- IGS CONSTRUCTION : 450 RTE DES FOLLIEUX 74700 SALLANCHES
- MC BATI SAS : 6 RUE HENRI BARBUSSE 93370 MONTFERMEIL
- SARL MAISON OEUVRE ART DENIZ - M.O.A. : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 67240 BISCHWILLER
- SICODEC : 3 AV MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- SOCIETE TEIXEIRA ET FILS : 82 RUE DE SAINT LOUIS 68220 HESINGUE
- STYL'MONTAGE : 831 VC GRAND CHEMIN DE BORRE 59190 HAZEBROUCK
- TRAVAUX GENERAL DU BATIMENT SARL : CHAZEAU 97139 LES ABYMES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE- HENTATI LINE : 54 RUE DES COTES REVERSES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- MEUNIER LAURENT : 1 SQ DES ECOUVILLIERS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- PROBERT NIGEL : 42 RUE DU GENERAL MANGIN 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- ASRF : 14 RUE DES CAYENNES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- BEAMI : 6 AV DES POILUS 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- BROWN BEAUTY BOX : 137 AV CARNOT 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- DEVELOPPER LES CONNAISSANCES AVEC LES JEUNES ET FAMILLES VULNERABLES ET LES INTERVENANT-E-S : 24 RUE AUX MOINES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- GAUPEZ : 28 RUE DU PLATEAU DU MOULIN 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- LA RUEE VERS L ART : 120 BD DU GENERAL DE GAULLE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- LASTK : 18 RUE D HERBLAY 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- LES MOUSSAILLONS DES YVELINES : 66 RUE MAURICE BERTEAUX 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- RAJA : 41 AV CARNOT 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- SCI BO ALVEOLES : 123 AV CARNOT 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- SCI EVA : 9 RUE DES CEDRES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- SCI MAE III : 13 VLA CHENNEVIERES 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives