INTEGRALE
Présentation générale de INTEGRALE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INTEGRALE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INTEGRALE est situé au 29 RUE DE LA HUCHETTE 75005 PARIS 5
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 juin 1985 et qui est immatriculée sous le numéro 332640994 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 76 504,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.42Z ( Enseignement supérieur)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement supérieur
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.42Z (Enseignement supérieur), les activités sont :
- - les premier, deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur.
- - par exemple, enseignement supérieur dispensé par les lycées (CPGE, STS), les grandes écoles, les universités ainsi que des écoles ou instituts spécialisés (IUT, UT, formations paramédicales ou sociales de niveau supérieur, écoles d'architecture, de j
Chiffre d’affaire
INTEGRALE à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 4 830 439.00 € pour un résultat de 668 972.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
INTEGRALE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INTEGRALE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR89332640994
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INTEGRALE de part son activité de 85.42Z ( Enseignement supérieur) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] cadet, christophe
- aaec,
- acym
- bercy audit,
- le moal, thierry,
- raccat, victor, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société INTEGRALE
- 2008-07-24 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AAEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Moal, Thierry
- 2008-07-24 : modification du Président Raccat, Victor
- 2013-09-03 : nomination du Directeur général : Cadet, Christophe
- 2014-08-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AAEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BERCY AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Le Moal, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACYM
- 2015-05-22 : modification du Commissaire aux comptes titulaire STERLING QUEST AUDIT SAS
- 2015-11-08 : Président partant : Raccat, Victor, modification du Président Cadet, Christophe
Les autres mandats des administrateurs
- aaec, :
- 2014-11-25 : COLORDIF (808004923)
- acym :
- 2021-01-05 : SELARL PHARMACIE SAINT DAMIEN (808570659)
- 2020-09-27 : BEAR (820310175)
- 2020-08-11 : PHARMACIE CENTRALE (498405729)
- 2020-07-03 : PHARMACIE ROBIN (821637196)
- 2020-06-26 : SELAS PHARMACIE DU CENTRE VILLE (478525140)
- 2020-01-26 : PHARMACIE DU MARCHE (828437988)
- 2019-12-26 : EDP (438661365)
- 2019-12-13 : SPFPL SOCQUET (828310904)
- 2018-12-11 : PHARMACIE LEFEVRE (447511247)
- 2014-06-26 : SOVEPAR (343594081)
- bercy audit, :
- 2012-06-28 : BALLANTYNE FRANCE (487431546)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INTEGRALE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INTEGRALE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 332640994 00072 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1985-06-01 : samedi 01 juin 1985 |
Activité principale de l'unité légale | 85.42Z : Enseignement supérieur |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur |
Activite | Enseignement supérieur |
Synonyme | classes préparatoires, université, faculté, grandes écoles, CPGE, STS, IUT, UT, formation paramédicale, formation sociale, écoles d'architecture, de journalisme, écoles vétérinaires, INP, IUFM |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INTEGRALE- CO
2016 | 3 352 848.00 | 1 816 150.00 |
2015 | 1 536 698.00 | 5 453 768.00 |
2016 | 76 504.00 |
2015 | 76 225.00 |
2016 | 932 908.00 |
2015 | 452 919.00 |
2016 | 1 816 150.00 |
2015 | 5 453 768.00 |
2016 | 4 830 439.00 | 4 830 439.00 |
2015 | 7 831 500.00 |
2016 | 668 972.00 |
2015 | 780 686.00 |
2016 | 932 908.00 |
2015 | 452 919.00 |
2016 | 514 053.00 |
2015 | 514 053.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INTEGRALE- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080129 publié le 24/07/2008Annonce n° 2657 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE La société a pour objet directement ou indirectement en france ou a l'étranger, l'enseignement supérieur dans toutes ses formes et dans tous les domaines - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 76224.51 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AAEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Le Moal, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 24 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080129 publié le 24/07/2008Annonce n° 2658 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE La société a pour objet directement ou indirectement en france ou a l'étranger, l'enseignement supérieur dans toutes ses formes et dans tous les domaines - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : modification du Président Raccat, Victor - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 05 mai 2009: Depot des comptes
- mardi 23 février 2010: Vente
Bodacc A publié le 05/02/2010Annonce n° 992 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE 12 rue de l'Église 92140 Clamart un fonds de commerce d'enseignement privé. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Petites Affiches - Opposition : SELARL BASSE (LIQUIDATEUR JUDICIAIRE) - 205 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU - 92000 NANTERRE pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- lundi 26 avril 2010: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- dimanche 08 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120070 publié le 08/04/2012Annonce n° 807 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 23 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130169 publié le 03/09/2013Annonce n° 843 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Cadet, Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 22 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140160 publié le 22/08/2014Annonce n° 485 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AAEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BERCY AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Le Moal, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACYM - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 22 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150097 publié le 22/05/2015Annonce n° 1203 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76224.51 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire STERLING QUEST AUDIT SAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150215 publié le 08/11/2015Annonce n° 468 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE Enseignement supérieur - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 76504 EUR - Administration : Président partant : Raccat, Victor, modification du Président Cadet, Christophe - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration
- vendredi 08 janvier 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2009 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 76504.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-21 du code de commerce - Origine :
- vendredi 08 janvier 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2012 N° RCS : 815202262 - Dénomination : INTEGRALE PREPA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-21 du code de commerce - Origine :
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- dimanche 31 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170251 publié le 31/12/2017Annonce n° 1323 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 76504 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 19 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180115 publié le 19/06/2018Annonce n° 1825 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 102132.84 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 28 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200167 publié le 28/08/2020Annonce n° 1119 N° RCS : 332640994 - Dénomination : INTEGRALE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 102132.84 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INTEGRALE- vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
17 RUE SAINT SAENS 75015 PARIS 15 - lundi 01 août 2016 : Fermé
53 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16 - jeudi 31 janvier 2008 : Fermé
53 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16 - dimanche 05 février 2017 : Ouvert
12 RUE DE L EGLISE 92140 CLAMART - mercredi 15 novembre 2017 : Fermé
64 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8 - vendredi 31 juillet 2020 : Fermé
38 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16 - vendredi 31 juillet 2020 : Ouvert
29 RUE DE LA HUCHETTE 75005 PARIS 5
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INTEGRALE- BLOCH JULIETTE : 62 CHE DES CENDRES 92000 NANTERRE
- CANDELON PIERRE : 27 RUE MIGUEL HIDALGO 75019 PARIS 19
- DRAME AISSATOU : 8 AV JULES FERRY 78500 SARTROUVILLE
- JAKOB FLORENT : 4 PL DE BEAUVENT 57680 GORZE
- LAAS ENORA : 13 RUE PRIMO LEVI 75013 PARIS 13
- LEBRUN DAMIENS LAURENT : 6 ALL DE SOCHEIN 74600 ANNECY
- LEVY CORCOS AUDREY : 9 RUE DE L ABREUVOIR 92400 COURBEVOIE
- MAREAU CHARLOTTE : PUY AILLAUD 05290 VALLOUISE-PELVOUX
- MASSART ALEXIS : 2603 RTE NATIONALE 59670 CASSEL
- METCHAT AICHA : 2 RUE DE L YONNE 31100 TOULOUSE
- PINET FRANCOIS : 147 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- ROHFRITSCH THEO : 40 CHEMIN DES CHENES 81120 PUYGOUZON
- SEYLLER BRUNELLA : 14 RUE DES MERLES 67870 BISCHOFFSHEIM
- STAUFFER OLIVIA : 37 RUE LA GRANGE AUX BELLES 75010 PARIS 10
- GROUPE GLOBAL INSTITUTION : 40 RUE DE LA COLONIE 75013 PARIS 13
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INTEGRALE- DE PROST YVES : 103 BD SAINT MICHEL 75005 PARIS 5
- DISCAZEAUX OLIVIER : 50 RUE LHOMOND 75005 PARIS 5
- LEYMARIE ANNE : 7 RUE LHOMOND 75005 PARIS 5
- A R M V M 75 : 19 RUE SOUFFLOT 75005 PARIS 5
- ASS STE D'ETUDE DU DIX SEPTIEME SIECLE : 1 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 5
- ASS UNION DES COMMERCANTS DU 5IEME : 72 BD DE PORT ROYAL 75005 PARIS 5
- EDITIONS ECCLESIA : 13 RUE PASCAL 75005 PARIS 5
- HERLYTTE : 19 QUAI SAINT MICHEL 75005 PARIS 5
- L'ESSAIM : 40 RUE MONTAGNE STE GENEVIEVE 75005 PARIS 5
- MADAKAI : 16 BD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 5
- SCI AVICENNE : 15 RUE BUFFON 75005 PARIS 5
- SCI DU 1 RUE GAUTHEY : 19 AV DES GOBELINS 75005 PARIS 5
- SCI LA CLEF : 8 RUE DU VAL DE GRACE 75005 PARIS 5
- SYND.COPR. 32 R. DE BIEVRE 75005 PARIS R : 32 RUE DE BIEVRE 75005 PARIS 5
- ZTR CARS & CO : 16 BD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 5
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INTEGRALERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives