SCI DU BAS CENON
Présentation générale de SCI DU BAS CENON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCI DU BAS CENON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCI DU BAS CENON est situé au 77 RUE RAYMOND POINCARE 33110 LE BOUSCAT
C'est une qui a été crée le mercredi 01 janvier 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 334764610 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SCI DU BAS CENON à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SCI DU BAS CENON est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si SCI DU BAS CENON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74334764610
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCI DU BAS CENON de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCI DU BAS CENON
- 2012-09-27 : Gérant : SABATHIER JEAN PIERRE Associé : LAVAURE Josiane en fonction le 19 Septembre 2012 Associé : GOUGAUD Nicole en fonction le 19 Septembre 2012
- 2017-11-16 : Gérant Associé : LAVAURE Josiane modification le 13 Novembre 2017 ; Gérant Associé : GOUGAUD Nicole modification le 13 Novembre 2017
- 2021-02-04 : Liquidateur, Associé : SABATHIER Josiane
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCI DU BAS CENON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCI DU BAS CENON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 334764610 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 1986-01-01 : mercredi 01 janvier 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCI DU BAS CENONIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCI DU BAS CENON- jeudi 27 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120187 publié le 27/09/2012Annonce n° 385 N° RCS : 334764610 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BAS CENON - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant : SABATHIER JEAN PIERRE Associé : LAVAURE Josiane en fonction le 19 Septembre 2012 Associé : GOUGAUD Nicole en fonction le 19 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 16 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170220 publié le 16/11/2017Annonce n° 269 N° RCS : 334764610 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BAS CENON - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Gérant Associé : LAVAURE Josiane modification le 13 Novembre 2017 ; Gérant Associé : GOUGAUD Nicole modification le 13 Novembre 2017 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
- jeudi 04 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210024 publié le 04/02/2021Annonce n° 2438 N° RCS : 334764610 - Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BAS CENON - forme juridique : Société civile immobilière - capital : - Administration : Liquidateur, Associé : SABATHIER Josiane - Modification : Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCI DU BAS CENON- mardi 18 janvier 1994 : Fermé
21 RUE DU MARECHAL JOFFRE 33150 CENON - mercredi 22 mai 2002 : Fermé
15 AV JEAN JAURES 33150 CENON - mercredi 23 août 2017 : Fermé
30 RTE DE SADIRAC 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX - mercredi 23 août 2017 : Ouvert
77 RUE RAYMOND POINCARE 33110 LE BOUSCAT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCI DU BAS CENON- BLEIN JEAN : LES PRES 05290 PUY-SAINT-VINCENT
- MANGUIN HENRI : LA BARTHELASSE 84000 AVIGNON
- HEKIMA : 25 CHE DE LA REGAGNADE 83440 TOURRETTES
- INDIVISION BERTIN : 42155 POUILLY-LES-NONAINS
- LE MAS BLANC : 41 AV DE LA GARE 83720 TRANS-EN-PROVENCE
- LES MARMOTTINS : 24 TRA DE LA MARIONNE 13012 MARSEILLE 12
- MADEB : 482 RTE DE LA PLANCHE 74320 SEVRIER
- MIRA : 45 RUE DE LA LOUBIERE 13006 MARSEILLE 6
- PBRG : IMP PISSIS 43300 LANGEAC
- SANTA MARIA : PORTICCIO 20166 GROSSETO-PRUGNA
- SCI BEAUVAIS : 35 BEAUVAIS 23160 AZERABLES
- SCI DOMINO : 21 RUE DU PRIEZ 60350 CHELLES
- SCI JADE : RUE DU LAC 63800 COURNON D'AUVERGNE
- SCI KAYNAR PATRIMOINE : CHE DE L HERMITAGE 49000 ANGERS
- SEGAS : 435 CHE DE BITTOLA 64122 URRUGNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCI DU BAS CENON- ARROVY FLORENT : 56 RUE DES ECUS 33110 LE BOUSCAT
- BOUTRAIS KEVIN : 170 AV JULES GUESDE 33110 LE BOUSCAT
- CHAUSSADE STEPHANIE : 25 RUE LOUISETTE 33110 LE BOUSCAT
- MAES PATRICE : 5 IMP HAURET 33110 LE BOUSCAT
- RONDET SCHALL ADRIEN : 36 RUE ROGER SALENGRO 33110 LE BOUSCAT
- VALERO MARIA : 83 RUE RAYMOND POINCARE 33110 LE BOUSCAT
- WANG XIYING : 3 RUE ABEL ANTOUNE 33110 LE BOUSCAT
- HOMESENS : 81 BD PIERRE 1ER 33110 LE BOUSCAT
- LA FINANCIERE JEDEL : 85 AV DE LA LIBERATION C DE GAULLE 33110 LE BOUSCAT
- MY LITTLE HOUSE : 36 AV DE LA LIBERATION C DE GAULLE 33110 LE BOUSCAT
- SCI FRANSOPHFLORLOU : 406 AV DE LA LIBERATION C DE GAULLE 33110 LE BOUSCAT
- SCI PINPINELA : 69 RUE DES ECUS 33110 LE BOUSCAT
- SCI TABAS : 80 AV DE LA LIBERATION C DE GAULLE 33110 LE BOUSCAT
- SCM 33 : 17 RUE PASTEUR 33110 LE BOUSCAT
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS PAROLES DES ORTHOS : 2 RUE JACQUES PREVERT 33110 LE BOUSCAT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCI DU BAS CENONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives