DOUNOR
Présentation générale de DOUNOR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DOUNOR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DOUNOR est situé au 30 RUE DU VERTUQUET 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 24 janvier 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 334781366 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 13.95Z ( Fabrication de non-tissés, sauf habillement)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de non-tissés, sauf habillement
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 13.95Z (Fabrication de non-tissés, sauf habillement), les activités sont :
- - la fabrication d'étoffes non-tissées par voie sèche
- - la fabrication d'articles non vestimentaires en étoffe non-tissée
Mais exclus
- - la fabrication d'articles d'habillement en étoffe non-tissée (cf14)
Chiffre d’affaire
DOUNOR à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 33 335 764.00 € pour un résultat de 4 274 261.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
DOUNOR est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si DOUNOR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96334781366
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DOUNOR de part son activité de 13.95Z ( Fabrication de non-tissés, sauf habillement) sont :
- 00018 : Industries textiles (50.7% des salariés)
- 01942 : Textiles artificiels et synthétiques (30.2% des salariés)
- 01592 : Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis (7.4% des salariés)
- 01492 : Production des papiers cartons OETAM (4% des salariés)
- 02003 : Métallurgie Vosges (3.4% des salariés)
- 01495 : Transformation des papiers cartons OETAM (2% des salariés)
- 00707 : Transformation des papiers cartons cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ballay, cédric
- ballay, cédric ;
- galvez, jean-marc
- le corre, eric
- polynor,
- schalk, achim
- siebert, mark ;
- van der steenhoven, antonius ;
- vermaas, hendrik
Les modifications survenues dans l'administration de la société DOUNOR
- 2015-05-26 : Président partant : POLYNOR, nomination du Président : Galvez, Jean-Marc
- 2016-11-09 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2017-11-17 : Directeur général partant : Vermaas, Hendrik
- 2019-11-08 : Président partant : Siebert, Mark ; nomination du Président : Ballay, Cédric
- 2020-06-14 : Directeur général partant : Van Der Steenhoven, Antonius ; nomination du Directeur général : Le Corre, Eric
- 2020-08-30 : Président partant : Ballay, Cédric ; nomination du Président : Schalk, Achim
Les autres mandats des administrateurs
- galvez, jean-marc :
- 2016-03-27 : Berry Plastics France Holding SAS (802393512)
- polynor, :
- 2016-09-28 : SCI DOUKY 501 (822815288)
- 2016-07-20 : SCI DOUKY 401 (821634805)
- 2016-07-19 : SCI DOUKY 225 (821610847)
- 2016-06-01 : SCI DOUKY 161 (820678332)
- 2016-06-01 : SCI DOUKY 402 (820678258)
- 2016-04-28 : SCI DOUKY 301 (820013118)
- 2016-04-27 : SCI DOUKY 222 (819984816)
- 2016-02-11 : SCI DOUKY 102 (818398125)
- 2016-02-10 : SCI DOUKY 241 (818350670)
- 2015-12-07 : SCI DOUKY 231 (815108857)
- 2015-09-28 : SCI DOUKY 221 (813779923)
- 2015-09-18 : POLY INVEST (813589082)
- 2015-08-04 : SCI DOUKY 211 (812884039)
- 2015-08-04 : SCI DOUKY 201 (812916666)
- schalk, achim :
- 2020-08-23 : SCI DU 30-32 RUE DU VERTUQUET (487795809)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DOUNOR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DOUNOR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 334781366 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-01-24 : vendredi 24 janvier 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 13.95Z : Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication de textiles |
Division | Fabrication d'autres textiles |
Activite | Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
Synonyme | fabricant de textile, filature, fabricant de non-tissés |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DOUNOR- CO
2020 | 137 872 316.00 | 33 316 063.00 |
2019 | 104 556 253.00 | 32 498 126.00 |
2020 | 5 000 000.00 |
2019 | 5 000 000.00 |
2020 | 2 568 401.00 |
2019 | 1 377 902.00 |
2020 | 33 316 063.00 |
2019 | 32 498 126.00 |
2020 | 33 335 764.00 | 49 150 489.00 |
2019 | 15 814 724.00 | 62 088 267.00 |
2020 | 4 274 261.00 |
2019 | 2 331 059.00 |
2020 | 2 568 401.00 |
2019 | 1 377 902.00 |
2020 | 22 143 781.00 |
2019 | 22 143 781.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DOUNOR- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 07 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 26 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150099 publié le 26/05/2015Annonce n° 706 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : Président partant : POLYNOR, nomination du Président : Galvez, Jean-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160219 publié le 09/11/2016Annonce n° 848 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170221 publié le 17/11/2017Annonce n° 1673 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : Directeur général partant : Vermaas, Hendrik - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190216 publié le 08/11/2019Annonce n° 734 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : Président partant : Siebert, Mark ; nomination du Président : Ballay, Cédric - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 14 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200114 publié le 14/06/2020Annonce n° 1083 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : Directeur général partant : Van Der Steenhoven, Antonius ; nomination du Directeur général : Le Corre, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 30 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200168 publié le 30/08/2020Annonce n° 1064 N° RCS : 334781366 - Dénomination : DOUNOR - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 5000000 EUR - Administration : Président partant : Ballay, Cédric ; nomination du Président : Schalk, Achim - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DOUNOR- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
30 RUE DU VERTUQUET 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DOUNOR- BAGNOLI KARINE : 381 ANCIENNE DRAILLE MARSEILLAISE 13200 ARLES
- DZIURDA JACQUELINE : 7 RUE DES VOSGES 67560 ROSHEIM
- CARORA FIBRES : LD LA MEDELLE 88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
- DOUNOR : 30 RUE DU VERTUQUET 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- DUFLOT INDUSTRIE SA : AV HENRI LEFEBVRE 59540 CAUDRY
- GROUPE KOLMI-HOPEN : BD DE LA CHANTERIE 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
- INTISSEL : BP 89 80200 BUIRE-COURCELLES
- MELTBLO FRANCE : 1660 ALL HENRI HUGONIOT 25600 BROGNARD
- PGI FRANCE : AV DES NATIONS UNIES 59270 BAILLEUL
- POLYVLIES FRANCE : RUE DE L EUROPE 68700 CERNAY
- RESPIRE PLUS : ZAC DE HOUELBOURG SUD 97122 BAIE-MAHAULT
- SARL MADDRAS : 3 RUE DU TRESONCLE 69210 SAIN-BEL
- TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE : 9 RUE MARCEL PAUL 95870 BEZONS
- TEXTILES ALBO FLOTTARD : 39 RUE DE MELOU 81100 CASTRES
- TWE CREPY-EN-VALOIS : RUE ST ELOI 60800 CREPY-EN-VALOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DOUNOR- ALLENET DOROTHEE : 20 RUE FERNAND LECROART 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- DECRENNE NADIA : 7 ALL DES BLES D OR 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- DUBOSC JERONIMO : RUE DU MARECHAL LECLERC 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- FAUBEL ESTELLE : 15 RUE DE RECKEM 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- LEBRUN BERNARD : 75 RUE JULES VERNE 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- PERSYN FRANCOIS : 22 RUE FERNAND LECROART 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- SOEN MAXENCE : 9 RUE MARC SANGNIER 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- GUY ROBBE ASSUR-CONSEIL-FINANCES : 89 RUE DU DRONCKAERT 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- LA BASCULE : 7 CONTOUR DE L EGLISE 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- LUSSIEZ PREVENTION CONSEIL PLUS : 17 RUE DU VERTUQUET 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- MK7 : ALL DES FLANDRES 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- NFER1 : RTE DU PETIT MENIN 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- SAHINLER : 96 RUE DU DRONCKAERT 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- SARL CAR PROCESS : 2 RUE DU DRONCKAERT 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- SCI CHARETIEHAL : 8 ALL DES ERABLES 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DOUNORRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives