FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA
Présentation générale de FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA est situé au 15 AV HENRI BARBUSSE 38300 BOURGOIN-JALLIEU
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 avril 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 337514343 au greffe de VIENNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 38 570,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 325 112.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA est du ressort du greffe de VIENNE dont les coordonnées postales sont 38217 VIENNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0428380560 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr
TVA intracommunautaire
Si FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05337514343
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA
- 2008-03-14 : commissaires aux comptes titulaires partant : ELRIC (Yannick), nouveau commissaire aux comptes titulaire : Cabinet DUPORT.
- 2008-12-26 : ancien directeur général délégué et administrateur, nouveau président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : VIGIER (Laurent), ancien administrateur, nouveau directeur général délégué et administrateur : ROYER (Serge), ancien président du conseil d'administrateur et nouveau directeur général et administrateur : BOUCHET (Gérard), ancien administrateur : BOUCHET née QUIBLIER (Brigitte), ancien commissaire aux comptes suppléant : MAILLARD (Philippe), nouveau administrateur suppléant : CABINET AUDITALP'PROVENCE.
- 2020-01-23 : CABINET DUPORT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET AUDIT ALP'PROVENCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CABINET AUDIT ALP'PROVENCE devient commissaire aux comptes titulaire
- 2020-03-12 : VIGIER Laurent nom d'usage : VIGIER n'est plus président du conseil d'administration. VIGIER Laurent nom d'usage : VIGIER n'est plus directeur général. ROYER Serge nom d'usage : ROYER n'est plus directeur général délégué. ROYER Serge nom d'usage : ROYER devient président du conseil d'administration. ROYER Serge nom d'usage : ROYER devient directeur général. DUPORT Eric Georges nom d'usage : DUPORT devient administrateur
- 2021-01-07 : CABINET AUDIT ALP'PROVENCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA |
Sigle de l'unité légale | FIRECOM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 337514343 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1986-04-01 : mardi 01 avril 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA- CO
2020 | 1 752 514.00 | 1 379 506.00 |
2019 | 373 007.00 | 1 370 937.00 |
2020 | 38 570.00 |
2019 | 38 570.00 |
2020 | 325 112.00 |
2019 | 394 024.00 |
2020 | 1 379 506.00 |
2019 | 1 370 937.00 |
2020 | 702 514.00 |
2019 | 702 514.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA- vendredi 14 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080044 publié le 14/03/2008Annonce n° 2266 N° RCS : 337514343 - Dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE FIRECOM - forme juridique : Société Anonyme - capital : 38570 EUR - Administration : commissaires aux comptes titulaires partant : ELRIC (Yannick), nouveau commissaire aux comptes titulaire : Cabinet DUPORT. - Modification : modification sur l'administration, le 23/11/07
- samedi 06 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080237 publié le 26/12/2008Annonce n° 825 N° RCS : 337514343 - Dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISON COMPTABLE FIRECOM - forme juridique : S.A. - capital : 38570 EUR - Administration : ancien directeur général délégué et administrateur, nouveau président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : VIGIER (Laurent), ancien administrateur, nouveau directeur général délégué et administrateur : ROYER (Serge), ancien président du conseil d'administrateur et nouveau directeur général et administrateur : BOUCHET (Gérard), ancien administrateur : BOUCHET née QUIBLIER (Brigitte), ancien commissaire aux comptes suppléant : MAILLARD (Philippe), nouveau administrateur suppléant : CABINET AUDITALP'PROVENCE. - Modification : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 16/10/2008
- mercredi 28 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 15 janvier 2010: Depot des comptes
- mardi 02 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 31 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 23 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 23 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 15 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 22 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 07 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 23 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200016 publié le 23/01/2020Annonce n° 1578 N° RCS : 337514343 - Dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE FIRECOM - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : CABINET DUPORT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET AUDIT ALP'PROVENCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CABINET AUDIT ALP'PROVENCE devient commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 12 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200051 publié le 12/03/2020Annonce n° 1532 N° RCS : 337514343 - Dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE FIRECOM - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : VIGIER Laurent nom d'usage : VIGIER n'est plus président du conseil d'administration. VIGIER Laurent nom d'usage : VIGIER n'est plus directeur général. ROYER Serge nom d'usage : ROYER n'est plus directeur général délégué. ROYER Serge nom d'usage : ROYER devient président du conseil d'administration. ROYER Serge nom d'usage : ROYER devient directeur général. DUPORT Eric Georges nom d'usage : DUPORT devient administrateur - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 07 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210004 publié le 07/01/2021Annonce n° 798 N° RCS : 337514343 - Dénomination : FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE FIRECOM - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : CABINET AUDIT ALP'PROVENCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
4 AV PERRIOLLAT 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
GRANDE RUE 38510 MORESTEL - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
15 AV HENRI BARBUSSE 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA- CHIKLY LEON : 15 RUE DE BELLEFOND 75009 PARIS 9
- LEVIF CHRISTIAN : 55 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- SIEBER WILFRIED : 46 BD DE ROUX 13004 MARSEILLE 4
- ASSISTANCE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE : 42 RUE MASSUE 94300 VINCENNES
- BCD ASSOCIES : RTE DE BRANNE 33270 FLOIRAC
- CANET CONSEIL : 2 CHE DU CHANT DES MERLES 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
- EBTA COMPTA : 50 RUE TUDELLE 45100 ORLEANS
- ESAC INVEST : 276 RUE DE CHATEAUGIRON 35000 RENNES
- JA FINANCES : 4 RUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 30220 AIGUES-MORTES
- MOULIERAC : 1 MTE DE SAINT-MENET 13011 MARSEILLE 11
- MTLC : 10 RUE DU FORT ST IRENEE 69005 LYON 5EME
- REVISION COMMISSARIATS AUX COMPTES : 25 RUE COQUILLIERE 75001 PARIS 1
- RM CONSULTANTS ASSOCIES : 36 RUE JEAN JULLIEN DAVIN 26000 VALENCE
- SCEC CONSEILS : RUE DE LA BLANCHERIE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
- TEAMR & ASSOCIES : 17 RUE SAINT FIACRE 75002 PARIS 2
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SA- BEN HADDOU LOUBNA : 11 RUE GASTON BONNIER 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- DE SOUSA BRIGITTE : 1 ALL GASTON BONNIER 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- DEGREMONT BENEDICTE : 23 RUE ROBERT BELMONT 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- JANIN CHRISTOPHE : 38 AV DES ALPES 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- CLUB DES JEUNES DES EPARRES : PL DU 19 MARS 1962 38300 LES EPARRES
- ELAZ : 5 PL NELSON MANDELA 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- GENEVAY NIVOLAS : RTE DEPARTEMENTALE 1085 38300 NIVOLAS-VERMELLE
- PEPETTE ET DOUDOU : 3 RUE DES BOIS 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- PRESERVONS LE PATRIMOINE CULINOIS : 162 CHE DES CHARMES 38300 CULIN
- SARL FLAMME ISEROISE : 74 RTE DE GRENOBLE 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- SARL GNC : 27 BD DE CHAMPARET 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- SCCV LES TERRASSES DU BUGEY : 345 IMP DES GENEVRIERS 38300 RUY-MONTCEAU
- SCI AZUR : RTE NATIONALE 6 38300 RUY-MONTCEAU
- SCI GARAGE DU PRE CHATELAIN : VIE DE CHADE 38300 RUY-MONTCEAU
- SCI PHILAE : 7 RUE SUZETTE COUTURIER 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives