DUPON
Présentation générale de DUPON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DUPON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DUPON est situé au 74 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS 18
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 mai 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 337825574 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 74.20Z ( Activités photographiques)
L'activité déclarée au greffe est : Activités photographiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 74.20Z (Activités photographiques), les activités sont :
- - activités de photojournalistes indépendants
- - boutiques photos avec développement en une heure
- - copie, restauration et retouche de photographies
- - développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients
- - la production photographique réalisée à titre commercial ou privé :
- - laboratoires de développement et tirage de photos et de films
- - le traitement des films :
- - montage de diapositives
- - photographie aérienne
- - photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc.
- - photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques
- - réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc.
Mais exclus
- - l'exploitation de photomatons fonctionnant en libre service avec des pièces (cf96.09Z)
- - l'information cartographique et spatiale (cf71.12B)
- - le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf59.12Z)
Chiffre d’affaire
DUPON à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 4 914 834.00 € pour un résultat de 250 518.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
DUPON est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DUPON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73337825574
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DUPON de part son activité de 74.20Z ( Activités photographiques) sont :
- 02162 : Professions de la photographie (73.3% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (7.9% des salariés)
- 00804 : VRP (5.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (3.7% des salariés)
- 00086 : Publicité (1.1% des salariés)
- 00184 : Imprimeries de labeur (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditeurs et conseils associes
- blignières, benoît ;
- blignières, benoît,
- camp, jean francois ;
- cohen, raphaël
- gallois, jean-françois
- hch associes sarl,
- heripel, serge,
- rc group
- vincent ruse conseil
Les modifications survenues dans l'administration de la société DUPON
- 2010-10-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : HCH ASSOCIES SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Blignières, Benoît, Commissaire aux comptes suppléant partant : Heripel, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : VINCENT RUSE CONSEIL
- 2013-03-15 : nomination du Directeur général : Gallois, Jean-François
- 2014-10-24 : Directeur général partant : Gallois, Jean-François
- 2018-06-17 : nomination du Directeur général : Cohen, Raphaël
- 2018-09-02 : Président partant : Camp, Jean Francois ; nomination du Président : RC GROUP ; Directeur général partant : Cohen, Raphaël
- 2019-07-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Blignières, Benoît ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : VINCENT RUSE CONSEIL
Les autres mandats des administrateurs
- auditeurs et conseils associes :
- 2021-01-31 : SUZIE INVESTMENT (851616714)
- 2021-01-28 : AROME HOLDING (891978470)
- 2021-01-28 : PLATINIUM II (890556822)
- 2021-01-20 : MAI (409139441)
- 2021-01-19 : H & A LOCATION SAS (453712184)
- 2021-01-17 : PC30 FAMILY (488922634)
- 2021-01-15 : SERPIKOM (492531371)
- 2021-01-15 : RUBEL & MENASCHE (562082990)
- 2021-01-13 : MILOC (480075860)
- 2021-01-13 : OMBRIERE SOLAIRE DU MARCHE (527862866)
- 2021-01-10 : LUCERA (879223477)
- 2021-01-06 : FINANCIERE FDX (504209966)
- 2021-01-04 : GROUPE PHYSITEK (892541830)
- 2020-12-22 : PHYSITEK DEVICES (830577292)
- 2020-12-22 : PARC SOLAIRE CARRIÈRE DES PLAINES (524950177)
- 2020-12-17 : ATLAN'TECH (488694241)
- 2020-12-13 : SG PIERRE PATRIMOINE 2 (507717544)
- 2020-12-10 : PARC SOLAIRE DU CASTELLET 2 (527862916)
- 2020-12-10 : PARC SOLAIRE DE TRESQUES (524950599)
- 2020-11-24 : SUPPLETEAM SAS (514673300)
- rc group :
- 2020-10-06 : C10 PLAY (791799935)
- 2019-12-20 : RC Premium (852390327)
- 2019-12-08 : DIGITALLI (534310941)
- vincent ruse conseil :
- 2021-01-08 : MPG PARTNERS (532324142)
- 2020-12-18 : MELET SCHLOESING LABORATOIRES (338548340)
- 2020-05-19 : JOINT HELIOS (310739081)
- 2020-03-24 : MONTREUIL PREVOYANCE (499069680)
- 2020-01-29 : CO. BRANDING.MBI (440485019)
- 2019-08-28 : USUFIMMO (440617272)
- 2019-08-11 : PERL (438411035)
- 2018-07-11 : DEFTA (378349278)
- 2013-02-20 : GESTION FORMATION PREVOYANCE et SERVICES ASSOCIES (348884677)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DUPON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DUPON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 337825574 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-05-01 : jeudi 01 mai 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 74.20Z : Activités photographiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Division | Activités photographiques |
Activite | Activités photographiques |
Synonyme | photographe, studio de photographie, studio photo, labo photo, laboratoire photographique, boutique photo, copie de photographies, restauration de photographies, retouche de photographies, photojournaliste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DUPON- CO
2016 | 6 979 369.00 | 4 447 211.00 |
2015 | 2 532 158.00 | 5 233 224.00 |
2016 | 1 000 000.00 |
2015 | 1 000 000.00 |
2016 | -300 693.00 |
2015 | 70 938.00 |
2016 | 4 447 211.00 |
2015 | 5 233 224.00 |
2016 | 4 914 834.00 | 5 312 227.00 |
2015 | 397 393.00 | 5 522 076.00 |
2016 | 250 518.00 |
2015 | 179 874.00 |
2016 | -300 693.00 |
2015 | 70 938.00 |
2016 | 4 426 146.00 | 1 110 837.00 |
2015 | 2 892 752.00 | 422 557.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DUPON- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- mardi 02 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080156 publié le 02/09/2008Annonce n° 411 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON La société a pour objet l'exploitation d'un laboratoire photographique et, plus généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises commerciales ou industrielles se rapportant Directementa la photographie ou au film. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 06 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100194 publié le 06/10/2010Annonce n° 1697 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : HCH ASSOCIES SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Blignières, Benoît, Commissaire aux comptes suppléant partant : Heripel, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : VINCENT RUSE CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 janvier 2011: Jugement
Bodacc A publié le 25/01/2011Annonce n° 2917 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 mai 2010 désignant : mandataire judiciaire Selarl Mb en la personne de Me Bernard Corre 58 bd de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication. - Nature : Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
- mardi 20 mars 2012: Jugement
Bodacc A publié le 20/03/2012Annonce n° 2256 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarlu Catherine poli 21 rue de Liège 75008 Paris. - Nature : Jugement de plan de redressement
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 novembre 2012: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 987 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- jeudi 03 janvier 2013: Jugement
Bodacc A publié le 03/01/2013Annonce n° 3270 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
- jeudi 03 janvier 2013: Jugement
Bodacc A publié le 03/01/2013Annonce n° 3271 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication. - Nature : Dépôt de l'état des créances
- mardi 12 mars 2013: Jugement
Bodacc A publié le 12/03/2013Annonce n° 2260 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement modifiant le plan de redressement. - Nature : Jugement modifiant le plan de redressement
- vendredi 15 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130053 publié le 15/03/2013Annonce n° 1529 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1438649 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et Personnes morales ayant participé à l'opération de fusion : CENTRAL COLOR SA 10 rue Pergolèse 75016 Paris 702 013 715 RCS Paris
- vendredi 15 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130053 publié le 15/03/2013Annonce n° 1537 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1438649 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Gallois, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 02 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130190 publié le 02/10/2013Annonce n° 1944 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140205 publié le 24/10/2014Annonce n° 2572 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Directeur général partant : Gallois, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 octobre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 04 mai 2016: Jugement
Bodacc A publié le 04/05/2016Annonce n° 1948 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images 74 rue Joseph De Maistre 75018 Paris L'exploitation d'un laboratoire photographique et toutes opérations relatives a la photographie et aux films. La formation professionnelle dans le domaine de la photographie et tout ce qui a trait à l'image. L'édition de tous ouvrages du domaine de l'image - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement modifiant le plan de redressement. - Nature : Jugement modifiant le plan de redressement
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180114 publié le 17/06/2018Annonce n° 1330 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Cohen, Raphaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 08 août 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 974 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- dimanche 02 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180166 publié le 02/09/2018Annonce n° 1307 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000000 EUR - Administration : Président partant : Camp, Jean Francois ; nomination du Président : RC GROUP ; Directeur général partant : Cohen, Raphaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 30 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180207 publié le 30/10/2018Annonce n° 2236 N° RCS : 337825574 - Dénomination : Central Dupon Images - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 228004 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 21 décembre 2018: Vente
Bodacc A publié le 30/11/2018Annonce n° 501 N° RCS : 798401212 - Dénomination : ARTLABS 52 rue Giner de Los Rios 33800 Bordeaux conseil, fabrication, vente de produits imprimés et façonnés sur tous supports en matière d'éditions photographiques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Les Echos Judiciaires Girondins - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 27000 Euros
- mardi 30 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190145 publié le 30/07/2019Annonce n° 1568 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON-PHIDAP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1794422 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Blignières, Benoît ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : VINCENT RUSE CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 27 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200209 publié le 27/10/2020Annonce n° 2279 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON-PHIDAP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1174280 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 18 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200246 publié le 18/12/2020Annonce n° 1878 N° RCS : 337825574 - Dénomination : DUPON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1174280 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DUPON- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
188 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
74 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS 18 - jeudi 23 juin 2005 : Fermé
42 RUE SAINT BERNARD 75011 PARIS 11 - jeudi 02 août 2018 : Fermé
52 RUE GINER DE LOS RIOS 33800 BORDEAUX - lundi 17 mai 2004 : Fermé
87 RUE DU CAILLOU GRIS 31200 TOULOUSE - mardi 31 décembre 2013 : Fermé
10 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DUPON- ACHACHE SID : 23 RUE DUHESME 75018 PARIS 18
- ALIX FRANCK : 24 RUE DES FRERES LION 31000 TOULOUSE
- BEAUDOIN LESLIE : 4 AV DU LIEUTENANT AGOUTIN 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
- BOIZARD LOIC : 685 RUE DES ESTINGANTS 27210 BEUZEVILLE
- CAZENAVE SYLVAIN : 12 RUE DALBARADE 64200 BIARRITZ
- FERLING JULES : 69 RUE DU COLOMBIER 45000 ORLEANS
- FLORENT JOEL : 11 GRAND RUE 67260 SARRE-UNION
- PERVERIE FLORENT : 8 RUE ANDRE THEURIET 31500 TOULOUSE
- PICARD THIERRY : 68 AV DE L EUROPE 37100 TOURS
- PLUS THIERRY : 43 RUE DES PETITES MARIES 13001 MARSEILLE 1
- REMY ADRIEN : 184 RUE DE LA CROIX MAILLET 95340 RONQUEROLLES
- SCARCIGLIA ALEXANDRE : 83 AV DE LA SANTOLINE 06800 CAGNES-SUR-MER
- SHASTEL ALON YOEL : 60 RUE DU VERTBOIS 75003 PARIS 3
- THOMASSON JIM : 9 IMP DU CURE 75018 PARIS 18
- JVF INVEST PRO PHOTO : 12 RUE ST SPIRE 91100 CORBEIL-ESSONNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DUPON- AUGEROT ARTHUR : 100 RUE ORDENER 75018 PARIS 18
- CORTYL ANNE MARIE : 7 RUE NOBEL 75018 PARIS 18
- DJEBARI SLIMANE : 79 RUE DES POISSONNIERS 75018 PARIS 18
- GEOFFRAY ADRIEN : 7 RUE HENRI BRISSON 75018 PARIS 18
- HANNOUN ROMAIN : 17 RUE POLONCEAU 75018 PARIS 18
- ISENI SACHA : 1 RUE STEPHENSON 75018 PARIS 18
- MONTEIL VALENTINE : 14 RUE LECUYER 75018 PARIS 18
- SENE WYNAND : 1 RUE DES ABBESSES 75018 PARIS 18
- VALLOS MARIE : 75 BD BARBES 75018 PARIS 18
- ZAYEDI ASIF : 39 BD NEY 75018 PARIS 18
- A CORPS PERDU : 7 RUE SAINT LUC 75018 PARIS 18
- A.S. : 136 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS 18
- COLLECTIF ET SI ON REENCHANTAIT LE SOCIAL : 28 RUE LETORT 75018 PARIS 18
- ICC SERVICES : 108 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18
- SCI GERMAIN LUCIEN : 59 BD BARBES 75018 PARIS 18
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DUPONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives