COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS
Présentation générale de COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS est situé au 2 RUE COMMANDANT SCHLOESING 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 02 juin 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 337934848 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 904 618,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 23.70Z ( Taille, façonnage et finissage de pierres)
L'activité déclarée au greffe est : Taille, façonnage et finissage de pierres
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 23.70Z (Taille, façonnage et finissage de pierres), les activités sont :
- - la fabrication de mobilier en pierre
- - la production d'ouvrages en pierre et matériaux similaires, sculptés, taillés ou autrement façonnés destinée à la construction de bâtiments, de monuments funéraires ou de routes, à la couverture des toitures, etc.
Mais exclus
- - l'extraction de pierres pour la construction (cf08.11Z)
- - la production de meules, de pierres abrasives et d'articles similaires (cf23.91Z)
Chiffre d’affaire
COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 466 498.00 € pour un résultat de -357 662.00 € grace à 11 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35337934848
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS de part son activité de 23.70Z ( Taille, façonnage et finissage de pierres) sont :
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (59.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (11.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (7.4% des salariés)
- 00135 : Industries de carrières et de matériaux ETAM (7% des salariés)
- 00211 : Industries de carrières et de matériaux cadres (2.7% des salariés)
- 00759 : Pompes funèbres (1.8% des salariés)
- 05002 : Statut du Mineur (1.7% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- pahindriot, juliette, nomination de l'
- pahindriot, lucie
- pahindriot, lucie, nomination de l'
- pahindriot, romain
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS
- 2010-07-20 : Administrateur partant : Pahindriot, Juliette, nomination de l'Administrateur : Pahindriot, Lucie
- 2012-04-18 : Administrateur partant : Pahindriot, Lucie, nomination de l'Administrateur : Pahindriot, Romain
- 2012-06-21 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Pahindriot, Romain, modification de l'Administrateur Pahindriot, Jean-Michel
- 2021-03-12 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE PARISIENNE D'EXPERTISE ET D'ORGANISATION COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Levrel, Michel
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS |
Sigle de l'unité légale | CMP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 337934848 00116 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1986-06-02 : lundi 02 juin 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 23.70Z : Taille, façonnage et finissage de pierres |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques |
Division | Taille, façonnage et finissage de pierres |
Activite | Taille, façonnage et finissage de pierres |
Synonyme | tailleur de pierre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS- CO
2019 | 4 123 980.00 | 3 688 856.00 |
2018 | 435 124.00 | 1 694 769.00 |
2019 | 904 618.00 |
2018 | 904 618.00 |
2019 | 812 841.00 |
2018 | 17 933.00 |
2019 | 3 688 856.00 |
2018 | 1 694 769.00 |
2019 | 2 466 498.00 | 2 466 498.00 |
2018 | 2 524 723.00 |
2019 | -357 662.00 |
2018 | 70 095.00 |
2019 | 812 841.00 |
2018 | 17 933.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 20 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080084 publié le 20/05/2008Annonce n° 967 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS Toutes opérations d'achat, de vente et de courtage sur achats Demarbrerie funéraire et fleurs, de marbrerie pour le bâtiment Etla décoration. Le conseil en gestion d'entreprises de marbrerie - forme juridique : Société anonyme - capital : 1005834 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- mardi 20 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100138 publié le 20/07/2010Annonce n° 473 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1005834 EUR - Administration : Administrateur partant : Pahindriot, Juliette, nomination de l'Administrateur : Pahindriot, Lucie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 18 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120076 publié le 18/04/2012Annonce n° 1379 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1005834 EUR - Administration : Administrateur partant : Pahindriot, Lucie, nomination de l'Administrateur : Pahindriot, Romain - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120118 publié le 21/06/2012Annonce n° 1250 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 1005834 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Pahindriot, Romain, modification de l'Administrateur Pahindriot, Jean-Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- dimanche 06 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150170 publié le 06/09/2015Annonce n° 842 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 904618 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 07 décembre 2015: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 novembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 12 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210050 publié le 12/03/2021Annonce n° 1232 N° RCS : 337934848 - Dénomination : COMPAGNIES DES MARBRERIES DE PARIS - forme juridique : Société anonyme - capital : 904618 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE PARISIENNE D'EXPERTISE ET D'ORGANISATION COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Levrel, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
8 RUE COMMANDANT SCHLOESING 75016 PARIS 16 - mercredi 30 avril 2014 : LESCARCELLE Fermé
26 RUE DE LA FONTAINE 93130 NOISY-LE-SEC - lundi 31 mars 2008 : LESCARCELLE Fermé
89 RUE SAINT DENIS 93130 NOISY-LE-SEC - mardi 01 janvier 2008 : LESCARCELLE Ouvert
97 AV DE ROSNY 93250 VILLEMOMBLE - mardi 01 janvier 2008 : LESCARCELLE Ouvert
9 AV RACHEL 75018 PARIS 18 - mardi 31 janvier 2017 : LESCARCELLE Ouvert
12 RUE SAINT JUST 75017 PARIS 17 - lundi 30 juin 2003 : Fermé
12 AV CIMETIERE BATIGNOLLES 75017 PARIS 17 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE LUCIEN GAULARD 75018 PARIS 18 - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
135 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7 - mardi 01 janvier 2008 : CRIDEL Ouvert
2 RUE COMMANDANT SCHLOESING 75016 PARIS 16 - mardi 01 janvier 2008 : LECREUX FRERES Ouvert
1 ESP AUGUSTE PERRET 94320 THIAIS - mardi 01 janvier 2008 : GOUDRY Ouvert
1 AV DU CIMETIERE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - dimanche 15 septembre 2019 : GOUDRY Fermé
5 AV DU CIMETIERE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - dimanche 19 janvier 2014 : GOUDRY Ouvert
11 AV DU CIMETIERE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - jeudi 31 décembre 2009 : LESCARCELLE Ouvert
15 AV RACHEL 75018 PARIS 18 - vendredi 01 novembre 2019 : TECHNIGRANIT Ouvert
6 AV DU CIMETIERE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - jeudi 30 mai 2013 : Fermé
1 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16 - dimanche 07 février 2010 : Ouvert
37 RUE FROIDEVAUX 75014 PARIS 14 - dimanche 15 septembre 2019 : Fermé
9 AV DU CIMETIERE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - mercredi 15 novembre 2017 : Fermé
1 AV DU CIMETIERE PARISIEN 93500 PANTIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS- CHPOLIANSKY OLEG : LE MAS RENOUARD 48190 ALLENC
- DARRIEUX CHARLES : LA VILLE AU BOIS 56220 CADEN
- DRUART FREDERIC : 595 RUE DE RENOVAL 80260 FLESSELLES
- DURAND MICHEL : LD HABEAURUPT 88230 PLAINFAING
- GAUBERT MARC : 13 RUE BOURG VIEUX 64300 ORTHEZ
- MABILLE HARRY : 1 RUE EDMOND ROSTAND 66000 PERPIGNAN
- NAVARRO RICHARD : 2 RUE DU GENERAL JEAN COMPANS 31500 TOULOUSE
- PUGNET FREDDY : 33 RUE DU PARC 72200 LA FLECHE
- SAUCOURT DIDIER : LES FORGES 89160 JULLY
- SEMERIE KEVIN : 9 RUE DU MARCHE 06140 VENCE
- ATELIER DES BONS OEUVRIERS : 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE
- ATELIER PHILIPPE D ART : LA PONCHE 30320 MARGUERITTES
- GRANT FRANCE : 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- LES FILS D'ALBERT BENOIT : ZI ARTISANALE DE MALRIEU 81210 LACROUZETTE
- SAS ATELIER MINERAL : 27 RUE CHARLES-VII 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARIS- AQUINO JAN : 34 AV RAPHAEL 75016 PARIS 16
- BAYLE CHRISTIAN : 19 BD DELESSERT 75016 PARIS 16
- BIBAS SIMON : 12 RUE SERGENT MAGINOT 75016 PARIS 16
- MANIANGA GAETAN : 122 BD MURAT 75016 PARIS 16
- CACHEMIRE DE PASSY : 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
- CAPTUR : 2 RUE LARGILLIERE 75016 PARIS 16
- COMMUNICAT PUBLICITAIRE EVENEMENTIELLE : 92 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- DIRECT DE DEVELOPPEMENT A DISTANCE : 2 BD PERIPHERIQUE 61 75016 PARIS 16
- EG CONSEIL : 59 BD MURAT 75016 PARIS 16
- ORBIT FINANCE : 65 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- PRINTEMPS BEAUTE : 101 RUE BOILEAU 75016 PARIS 16
- SCI 8 RUE D'ORMESSON : 5 AV DU GENERAL MANGIN 75016 PARIS 16
- SYND COPR DU 23 B RUE PIERRE GUERIN PARI : 23 RUE PIERRE GUERIN 75016 PARIS 16
- SYND COPR DU 6 RUE DE LA SOURCE 75016 PA : 4 RUE DE LA SOURCE 75016 PARIS 16
- VLAP : 84 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMPAGNIE DES MARBRERIES DE PARISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives