SOTRAMI
Présentation générale de SOTRAMI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOTRAMI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOTRAMI est situé au 9 RUE DES MARLIS 08300 ACY-ROMANCE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 juillet 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 338484587 au greffe de SEDAN
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers de fret interurbains
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.41A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- - le transport de bétail
- - le transport de bois de sciage
- - le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- - le transport de produits lourds ou hors gabarit
- - le transport de voitures
- - le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- - le transport frigorifique
- - le transport par conteneurs
- - le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- - le transport routier interurbain d'autres marchandises
Chiffre d’affaire
SOTRAMI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 972 856.00 € pour un résultat de 540 942.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOTRAMI est du ressort du greffe de SEDAN dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA COMEDIE 08202 SEDAN CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0324575053 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi 10h-12h30/13h-15h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sedan.fr
TVA intracommunautaire
Si SOTRAMI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58338484587
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOTRAMI de part son activité de 49.41A ( Transports routiers de fret interurbains) sont :
- 00016 : Transports routiers (97.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] poitevin, rémy, nomination de l'
- claquin, alain
- claquin, alain ; nomination de l'
- gentil, françois
- miller,
- miller, françois
- miller, françois hubert louis, modification du
- poitevin, christian ; nomination de l'
- poitevin, christian, nomination de l'
- poitevin, rémy,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOTRAMI
- 2009-11-26 : Co-gérant : MILLER François Hubert Louis Co-gérant : MILLER Julie Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent
- 2011-05-05 : Co-gérant : MILLER François Hubert Louis Co-gérant : MILLER Julie Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent
- 2015-04-29 : Gérant partant : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie
- 2016-07-31 : modification du Président Miller, François Hubert Louis, nomination du Membre du conseil d'administration : Miller, François, nomination du Membre du conseil d'administration : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie
- 2016-09-28 : nomination du Directeur général administrateur : Poitevin, Rémy, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Christian, Membre du conseil d'administration partant : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie
- 2016-12-08 : Président partant : Miller, François Hubert Louis, modification du Président Poitevin, Rémy, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Christian, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Rémy, Membre du conseil d'administration partant : Miller, François
- 2018-05-11 : Administrateur partant : Poitevin, Christian ; nomination de l'Administrateur : Claquin, Alain
- 2020-12-06 : Administrateur partant : Claquin, Alain ; nomination de l'Administrateur : Gentil, François
- 2021-06-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDICOM ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Callon, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOTRAMI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOTRAMI |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SOTRAMI-MISSION SPECIALE |
Sigle de l'unité légale | SOTRAMI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 338484587 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-07-01 : mardi 01 juillet 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 49.41A : Transports routiers de fret interurbains |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Transports routiers de fret et services de déménagement |
Activite | Transports routiers de fret interurbains |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOTRAMI- CO
2019 | 2 271 272.00 | 1 507 324.00 |
2018 | 763 948.00 |
2019 | 300 000.00 |
2018 |
2019 | 414 450.00 |
2018 |
2019 | 1 507 324.00 |
2018 |
2019 | 4 972 856.00 | 4 972 856.00 |
2018 |
2019 | 540 942.00 |
2018 |
2019 | 414 450.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOTRAMI- mardi 20 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090228 publié le 26/11/2009Annonce n° 265 N° RCS : 338484587 - Dénomination : SARL TRANSPORTS MILLER Transports routier de marchandises et location de véhicules indsutriels utilitaires, négoce de produits du sol, entretien, réparation, lavage de tous véhicules, ainsi que l'activité de commissionnaire de transport - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MILLER François Hubert Louis Co-gérant : MILLER Julie Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent - Modification : Changement de gérant
- lundi 17 mai 2010: Depot des comptes
- jeudi 05 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110088 publié le 05/05/2011Annonce n° 48 N° RCS : 338484587 - Dénomination : SARL TRANSPORTS MILLER Transports routier de marchandises et location de véhicules indsutriels utilitaires, négoce de produits du sol, entretien, réparation, lavage de tous véhicules, ainsi que l'activité de commissionnaire de transport - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000.00 EUR - Administration : Co-gérant : MILLER François Hubert Louis Co-gérant : MILLER Julie Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOM Commissaire aux comptes suppléant : CALLON Laurent - Modification : Changement de nom ou domicile du dirigeant
- vendredi 13 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- jeudi 15 mai 2014: Depot des comptes
- mercredi 29 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150083 publié le 29/04/2015Annonce n° 94 N° RCS : 338484587 - Dénomination : SARL TRANSPORTS MILLER - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000 EUR - Administration : Gérant partant : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal et l'administration
- lundi 18 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160149 publié le 31/07/2016Annonce n° 87 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : modification du Président Miller, François Hubert Louis, nomination du Membre du conseil d'administration : Miller, François, nomination du Membre du conseil d'administration : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- mercredi 28 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160190 publié le 28/09/2016Annonce n° 45 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : nomination du Directeur général administrateur : Poitevin, Rémy, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Christian, Membre du conseil d'administration partant : Miller, nom d'usage : Dautelle, Julie - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 08 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160239 publié le 08/12/2016Annonce n° 107 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Président partant : Miller, François Hubert Louis, modification du Président Poitevin, Rémy, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Christian, nomination de l'Administrateur : Poitevin, Rémy, Membre du conseil d'administration partant : Miller, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 25 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 11 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180089 publié le 11/05/2018Annonce n° 43 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Administrateur partant : Poitevin, Christian ; nomination de l'Administrateur : Claquin, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200237 publié le 06/12/2020Annonce n° 168 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Administrateur partant : Claquin, Alain ; nomination de l'Administrateur : Gentil, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 juin 2021: Depot des comptes
- mardi 22 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210120 publié le 22/06/2021Annonce n° 132 N° RCS : 338484587 - Dénomination : Sotrami - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDICOM ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Callon, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 29 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOTRAMI- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
RUE DES JARDINS DE ROME 08300 RETHEL - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
9 RUE DES MARLIS 08300 ACY-ROMANCE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOTRAMI- BRICHE DOMINIQUE : 9 RUE BROCQUOISE 62129 BELLINGHEM
- DESLANDES VINCENT : 2 SQ DES ERABLES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- DIALLO THERNO ABDOUL : 3 ALL PIERRE DE FERMAT 92140 CLAMART
- COSMO COLIS : 388 AV CHARLES DE GAULLE 69200 VENISSIEUX
- EMILIE ET FILLE : 126 AV DE LA VISTE 13015 MARSEILLE 15
- FOREZ TRANSPORT MOINE : 6 CHE DES SOURCES 42600 ECOTAY L'OLME
- GRAIN DE SEL : 207 RTE RTE DE LA MADELEINE 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
- PARINORD TRANSPORT : 89 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13
- PRIMEVER EUROPE : AV D'AQUITAINE 47550 BOE
- RZ TRANSPORT : 22 RUE CONDORCET 13016 MARSEILLE 16
- S.N.T PRESTATIONS : 12 RUE JOSEPHINE BAKER 93000 BOBIGNY
- SAMEXPRESS : 13 CHE DU CHARBONNIER 69800 SAINT-PRIEST
- TEVOS : 1 RUE EMILE ROUZE 59000 LILLE
- TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CORSES : LD FAVAGIOLO 20167 SARROLA-CARCOPINO
- TRANSPORTS SANCTOT : RTE DE BEDARIEUX 34220 RIOLS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOTRAMI- BEAUDOIN PATRICK : 20 RUE JEAN ABRAHAM POUPART 08300 NEUFLIZE
- BRUNEAU MARIE : 4 PL VICTOR HUGO 08300 RETHEL
- COUSIN MARION : 40 RUE DES REMPARTS 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- FRANCOIS PATRICK : 08300 ACY-ROMANCE
- OUNISSI HAKIM : COSEC 08300 LUCQUY
- ASSOCIATION FONCIERE DE LUCQUY : AV PASTEUR 08300 LUCQUY
- DBE CARRELAGES : 8 RUE DE LA COUR BARREE 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- DOMAGE-TISSOT : 2 RUE EMILE ROUX 08300 AMAGNE
- EARL SAINT JEAN : 4 RUE GRANDE 08300 RETHEL
- FRAIPONT - VAN BERGEN : RUE DES TROIS CHATEAUX 08300 ACY-ROMANCE
- LES PRODUCTEURS DU DRIVE DE RETHEL : LE TERROIR DE RETHEL 08300 RETHEL
- SARL SAMAPA : 21 AV DE LA 2 EME D I 08300 TAGNON
- SCI PROMENADE DES ISLES : 6 PROMENADE DES ISLES 08300 RETHEL
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DERVIN-BRUYERE II : 61 AV PIERRE CURIE 08300 AMAGNE
- THEATRE LOUIS JOUVET : 14 PL HELENE CYMINSKI 08300 RETHEL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOTRAMIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives