ST CHAM
Présentation générale de ST CHAM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ST CHAM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ST CHAM est situé au 13 ALL DES ERABLES 44880 SAUTRON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 15 novembre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 339363475 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
ST CHAM à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 3 610 275.00 € pour un résultat de 109 165.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ST CHAM est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si ST CHAM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68339363475
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ST CHAM de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- pauleau,
- pauleau,
- saint-chamand, francis serge
- saint-chamand, francis serge ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société ST CHAM
- 2011-09-30 : Président de la société : SAINT-CHAMAND Francis Serge Commissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GUILLET Michel Louis Marie
- 2016-09-16 : modification du Commissaire aux comptes suppléant Guillet, Michel Louis Marie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GRAND OUEST
- 2019-05-26 : Président partant : Saint-Chamand, Francis Serge ; nomination du Président : Pauleau, nom d'usage : Saint Chamand, Myriam Gisèle Germaine
- 2019-06-13 : Président partant : Pauleau, nom d'usage : Saint Chamand, Myriam Gisèle Germaine ; nomination du Président : Saint-Chamand, Francis Serge
- 2020-07-08 : modification du Gérant associé indéfiniment responsable Saint-Chamand, Francis Serge
Les autres mandats des administrateurs
- saint-chamand, francis serge :
- 2009-10-18 : GROUPE STORES ET VOLETS (401022561)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ST CHAM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ST CHAM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 339363475 00122 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6599 Autre société civile |
Date de création de l'unité légale | 1986-11-15 : samedi 15 novembre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ST CHAM- CO
2018 | 2 452 160.00 | 1 736 676.00 |
2017 | 715 485.00 | 1 737 549.00 |
2018 | 40 000.00 |
2017 | 40 000.00 |
2018 | 89 289.00 |
2017 | 167 708.00 |
2018 | 1 736 676.00 |
2017 | 1 737 549.00 |
2018 | 3 610 275.00 | 3 610 275.00 |
2017 | 4 245 543.00 |
2018 | 109 165.00 |
2017 | 228 147.00 |
2018 | 89 289.00 |
2017 | 167 708.00 |
2018 | 551 957.00 | 1 289.00 |
2017 | 550 667.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ST CHAM- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- jeudi 11 février 2010: Depot des comptes
- vendredi 30 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110190 publié le 30/09/2011Annonce n° 487 N° RCS : 339363475 - Dénomination : STORES NANTAIS stores fermetures et tout équipement de la maison l'activité d'agent commercial dans tous domaines et notamment dans celui des stores et fermetures (fabrication montage assemblage installation négoce et vente de ...) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : Président de la société : SAINT-CHAMAND Francis Serge Commissaire aux comptes titulaire : DUMOUCEL ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GUILLET Michel Louis Marie - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 16 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160182 publié le 16/09/2016Annonce n° 1152 N° RCS : 339363475 - Dénomination : STORES NANTAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes suppléant Guillet, Michel Louis Marie, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT GRAND OUEST - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190101 publié le 26/05/2019Annonce n° 836 N° RCS : 339363475 - Dénomination : STORES NANTAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Saint-Chamand, Francis Serge ; nomination du Président : Pauleau, nom d'usage : Saint Chamand, Myriam Gisèle Germaine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 13 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190112 publié le 13/06/2019Annonce n° 1774 N° RCS : 339363475 - Dénomination : STORES NANTAIS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : Pauleau, nom d'usage : Saint Chamand, Myriam Gisèle Germaine ; nomination du Président : Saint-Chamand, Francis Serge - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 17 janvier 2020: Depot des comptes
- vendredi 24 janvier 2020: Vente
Bodacc A publié le 16/01/2020Annonce n° 493 N° RCS : 879150225 - Dénomination : LES STORES NANTAIS 2 rue Jules Verne 44700 Orvault Fabrication et vente de stores et fermetures et de tous équipement de la maison - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : Président : KPL - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Directeur général : LCM FINANCES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : HEBDO SEVRE ET MAINE - Opposition : LES STORES NANTAIS 2 rue Jules Verne 44700 ORVAULT - Origine : Achat au prix stipulé de 290000,00 euros.
- jeudi 13 février 2020: Vente
Bodacc A publié le 16/01/2020Annonce n° 461 N° RCS : 879150225 - Dénomination : LES STORES NANTAIS 229 avenue Mal de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Fabrication et vente de stores et fermetures et de tous équipements de la maison - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : L'hebdo de sevre et Maine - Opposition : siège du fonds vendu dans les 10 jours de la dernière insertion - Origine : Achat au prix stipulé de 260000,00 euros.
- vendredi 20 mars 2020: Vente
Bodacc A publié le 17/01/2020Annonce n° 171 N° RCS : 879150225 - Dénomination : LES STORES NANTAIS 21 Rue de Chantepie 35770 Vern-sur-Seiche fabrication et vente de stores et fermeture et de tous équipements de la maison - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Le journal de Vitré - Opposition : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Maître BEZY, avocat 41 Rue la Tour d Auvergne 44200 NantesOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 150000.00 euros
- dimanche 22 mars 2020: Vente
Bodacc A publié le 09/01/2020Annonce n° 442 N° RCS : 879150225 - Dénomination : LES STORES NANTAIS 9 rue Joachim Lemenajour Zone Industrielle de Luscanen 56880 Ploeren Fabrication et vente de stores et fermeture et de tous équipements de la maison - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : PONTIVY JOURNAL - Opposition : au siège du fonds vendu 9, rue Joachim Leménajour Zone Industrielle de Luscanen 56880 Ploeren- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc. - Origine : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 250000 Euros.
- mercredi 08 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200131 publié le 08/07/2020Annonce n° 371 N° RCS : 339363475 - Dénomination : ST CHAM L'achat, la vente et la location de tous terrains - forme juridique : Société civile - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Gérant associé indéfiniment responsable Saint-Chamand, Francis Serge - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité, l'administration et changement de statut juridique
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ST CHAM- lundi 28 février 1994 : Fermé
RTE DE NANTES 44880 SAUTRON - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
248 RTE DE VANNES 44700 ORVAULT - dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
10 AV LOUIS LAJARRIGE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - mardi 31 décembre 2019 : Fermé
2 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
229 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - vendredi 31 octobre 1997 : Fermé
LA BEHINIERE 44800 SAINT-HERBLAIN - mercredi 01 janvier 2020 : STORES VANNETAIS Fermé
ZI DE LUSCANEN 56880 PLOEREN - mardi 08 mars 2016 : STORES RENNAIS Fermé
7 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL 35000 RENNES - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
ALL DU CAP HORN 44120 VERTOU - mercredi 31 août 2011 : Fermé
9 SQ LA PEROUSE 44000 NANTES - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
21 RUE DE CHANTEPIE 35770 VERN-SUR-SEICHE - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
13 ALL DES ERABLES 44880 SAUTRON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ST CHAM- VELO ANTOINE : 64270 LAHONTAN
- API IMMO : 54 AV DE CLERMONT 63430 PONT-DU-CHATEAU
- CA DANIEL : 12 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
- DIDJOE SCI : 20 RUE MARCELINE DESBORDE VALMORE 59165 AUBERCHICOURT
- FL IMMOBILIER : 9 RUE CHARLES DEBARGE 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE
- KEVIN & SABRINA : 47 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS 7
- LA PIERRE : 9 DROUILLARD 33230 COUTRAS
- LES 3 POMMES : 11 PL DE LA MAIRIE 60580 COYE-LA-FORET
- MERCADIER GUILLEMOZ : PL SAINT PIERRE 32100 CONDOM
- SCI BATI 2R : LE MOULIN NEUF 44190 GETIGNE
- SCI CGM : RUE LOUIS MALLE 22950 TREGUEUX
- SCI LES AMANDINES : 2 RUE DES ETATS GENERAUX 31130 BALMA
- SCI PLEUCHOT BENOIT : 8 CHE DE NIZEROLLES 18130 DUN-SUR-AURON
- SCI POMMIER DE L EGLISE : 10 RUE DU POMMIER DE L'EGLISE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- SCI TOULOUSE : 38 AV DE TOULOUSE 34070 MONTPELLIER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ST CHAM- BIRON SOPHIE : 87 RUE DE BRETAGNE 44880 SAUTRON
- DAVID FANNY : 14 RUE DE BRETAGNE 44880 SAUTRON
- DJANBAZ ROMAIN : 24 RUE DES GENETS 44880 SAUTRON
- GAULTIER CLAIRE : 14 RUE DE BRETAGNE 44880 SAUTRON
- SALETTE WENDY : 8 RUE DU PARC DE LA FORET 44880 SAUTRON
- A2C2 CHENE VERT : 20 RUE DU CHENE AUX LOUP 44880 SAUTRON
- ATLANTIQUE REVETEMENTS : 17 RUE DE NANTES 44880 SAUTRON
- AUDO CONAN : 10 RUE DE LA HUBONNIERE 44880 SAUTRON
- J.Y.F : RUE DE LA HUBONNIERE 44880 SAUTRON
- L'ECUYER DE VILLERS DE VILLOUTREYS : 10 RUE DE LA HUBONNIERE 44880 SAUTRON
- O'BLEU PISCINES : 1 RUE DE NANTES 44880 SAUTRON
- SARL CONFORT JARDIN : 3 LES GOULETS 44880 SAUTRON
- SCI AEROCOP'S : 11 RUE DES ORCHIDEES 44880 SAUTRON
- SCI YEGO : 12 RUE DE LA HAIE FLEURIE 44880 SAUTRON
- T.F.I. : 3 RUE DES ORCHIDEES 44880 SAUTRON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ST CHAMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives