CLAIRVAL
Présentation générale de CLAIRVAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CLAIRVAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CLAIRVAL est situé au 100 RUE PETIT 75019 PARIS 19
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 22 décembre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 339697138 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 320 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.23Z (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries), les activités sont :
Chiffre d’affaire
CLAIRVAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 9 006 500.00 € pour un résultat de 1 537 900.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
CLAIRVAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CLAIRVAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17339697138
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CLAIRVAL de part son activité de 16.23Z ( Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries) sont :
- 00083 : Menuiseries charpentes portes planes (44.9% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (16.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (10% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (9.4% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (5.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brissier, alexandre
- feuillet, françois
- pacaud, pierre-henri,
- saint olive, robert,
Les modifications survenues dans l'administration de la société CLAIRVAL
- 2009-07-31 : Président partant : Saint Olive, Robert, nomination du Président : Feuillet, François
- 2010-02-21 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Pacaud, Pierre-Henri, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brissier, Alexandre
Les autres mandats des administrateurs
- brissier, alexandre :
- 2020-11-10 : FINANCIERE MEGA (505338509)
- 2020-05-17 : EXPLORATOR (384505517)
- 2019-10-16 : BAM HOLDING (753241488)
- 2019-03-20 : PLSA (423823418)
- 2019-03-19 : BRUAND DEVELOPPEMENT (326055977)
- 2019-03-19 : NOTIN (498148808)
- 2018-09-07 : ANIS (533694535)
- 2018-08-17 : PBA PARTICIPATIONS (511383424)
- 2014-03-25 : MAITRE EQUIPEMENT (310096938)
- 2014-02-16 : ARTS ET BOIS (304515562)
- 2012-12-05 : SYLVAIN PIERRE ALBERT & ASSOCIES (433652872)
- 2012-09-19 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINTE COLOMBE (481131290)
- 2012-08-23 : QUANIM (522153220)
- 2011-04-26 : A.T FINANCE (384459665)
- 2011-01-19 : CARAVANES LA MANCELLE (378291504)
- 2010-12-19 : BOUCHERIE NOUVELLE PYRENEES (582128245)
- 2010-10-20 : HOTEL FRANCAIS (572004687)
- 2010-02-21 : C.M.C.DISTRIBUTION FRANCE (471501098)
- 2010-01-14 : TECHWOOD (351216759)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CLAIRVAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CLAIRVAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 339697138 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1986-12-22 : lundi 22 décembre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 16.23Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CLAIRVAL- CO
2019 | 14 373 300.00 | 13 963 700.00 |
2018 | 409 600.00 | 13 237 500.00 |
2019 | 320 000.00 |
2018 | 320 000.00 |
2019 | 1 049 100.00 |
2018 | 1 372 900.00 |
2019 | 13 963 700.00 |
2018 | 13 237 500.00 |
2019 | 9 006 500.00 |
2018 | 10 667 600.00 |
2019 | 1 537 900.00 |
2018 | 2 043 800.00 |
2019 | 1 049 100.00 |
2018 | 1 372 900.00 |
2019 | 550 600.00 |
2018 | 550 600.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CLAIRVAL- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- mardi 03 mars 2009: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090145 publié le 31/07/2009Annonce n° 1832 N° RCS : 339697138 - Dénomination : CLAIRVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 320000 EUR - Administration : Président partant : Saint Olive, Robert, nomination du Président : Feuillet, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 21 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100036 publié le 21/02/2010Annonce n° 2107 N° RCS : 339697138 - Dénomination : CLAIRVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 320000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Pacaud, Pierre-Henri, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brissier, Alexandre - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 18 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 mars 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 février 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CLAIRVAL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZONE ARTISANALE 85110 SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
100 RUE PETIT 75019 PARIS 19
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CLAIRVAL- BELLIN JEROME : 540 RTE DE RAYS 33210 LEOGEATS
- CONSTANTINE COLIN : LOT COPAYA 2 97351 MATOURY
- DOMINGUE JEAN : 96 RUE ROLAND HOARAU 97418 LE TAMPON
- GLET ROBIN : 8 RUE PAUL DOUMER 64000 PAU
- MACEAN ULRICK : LD DESTRELLAN 97122 BAIE-MAHAULT
- MICHAUD PHILIPPE : CHE DE LA ROLLE 71520 TRAMAYES
- RAMOS ANGEL : 34 RTE NARBONNE 34210 AIGUES-VIVES
- TROTTA HERVE : 3 RUE DU PONTIN 06300 NICE
- COURREGES PRODUCTIONS : 404 CHE DE LA ZONE ARTISANALE 46230 MONTDOUMERC
- E.U.R.L MENUISERIE GENERALE BOUHOUR : LE PARC MULOT 72600 MAMERS
- KING TREE PACK : 1 BD AKACFA
- LJ CHARPENTE : RTE DE BALATA 97234 FORT-DE-FRANCE
- SOCIETE EG CLEMENSON : CHE SAINT PIERRE 83310 GRIMAUD
- TE.HO PROD 35 : RTE DE GOSNE 35340 LIFFRE
- THIERRY ANTOINE MENUISERIE : LE CRET MAGUET 69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CLAIRVAL- COHEN BOULAKIA MICHEL : 271 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS 19
- DANIEL CHRISTIAN : 70 RUE CURIAL 75019 PARIS 19
- IPPOLITO MAXIME : 17 RUE CLAVEL 75019 PARIS 19
- ISSILAME MOURAD : 50 BD SERURIER 75019 PARIS 19
- LOCH ANASTASIE : 9 RUE DE L ORME 75019 PARIS 19
- RANIVO ANDRIAMBELOMA PACO : 54 RUE CESARIA EVORA 75019 PARIS 19
- SILVERA CHARLES : 30 RUE DES BOIS 75019 PARIS 19
- ULLMANN MATHIEU : 5 PL DES FETES 75019 PARIS 19
- DE CALONNE ARCHITECTURE : 8 ALL LOUISE LABE 75019 PARIS 19
- ECHO CHAMBER : 29 RUE CLAVEL 75019 PARIS 19
- MRDJ RENOVATION : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- ROUGE FRAGILE : 47 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- SOC FARGE CIE CAFE : 3 PAS DE FLANDRE 75019 PARIS 19
- SOSCOLIS : 118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
- VOLUMES : 78 RUE COMPANS 75019 PARIS 19
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CLAIRVALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives