MACHADO
Présentation générale de MACHADO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MACHADO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MACHADO est situé au 17 AV JEAN MONNET 77270 VILLEPARISIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 03 septembre 1986 et qui est immatriculée sous le numéro 339754152 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
MACHADO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 063 403.00 € pour un résultat de 577 697.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MACHADO est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si MACHADO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48339754152
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MACHADO de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aubailly, serge,
- closset, thibaut
Les modifications survenues dans l'administration de la société MACHADO
- 2010-09-01 : Président du conseil d'administration et directeur général : BEHAEGEL Christophe Christian Administrateur : MACHADO Antonio De Jésus Administrateur : CEBILLE Annie Administrateur : MACHADO Marlène Administrateur : BEHAEGEL Christophe Christian Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM SODEST Commissaire aux comptes suppléant : AUBAILLY Serge
- 2016-08-30 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Aubailly, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Closset, Thibaut
Les autres mandats des administrateurs
- closset, thibaut :
- 2017-10-27 : TACA (832934475)
- 2016-02-21 : EXEAU T.P. (434032645)
- 2016-01-08 : SOCIETE D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA REGION CENTRE (322018466)
- 2015-07-22 : EOLE 45 (480507532)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MACHADO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MACHADO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 339754152 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1986-09-03 : mercredi 03 septembre 1986 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MACHADO- CO
2019 | 5 282 015.00 | 5 029 648.00 |
2018 | 252 367.00 | 3 117 587.00 |
2019 | 150 000.00 |
2018 | 150 000.00 |
2019 | 418 412.00 |
2018 | 104 095.00 |
2019 | 5 029 648.00 |
2018 | 3 117 587.00 |
2019 | 7 063 403.00 | 7 063 403.00 |
2018 | 5 423 703.00 |
2019 | 577 697.00 |
2018 | 119 158.00 |
2019 | 418 412.00 |
2018 | 104 095.00 |
2019 | 3 800 720.00 | 263 131.00 |
2018 | 2 950 050.00 | 587 539.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MACHADO- samedi 25 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 03 décembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 01 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100169 publié le 01/09/2010Annonce n° 1289 N° RCS : 339754152 - Dénomination : MACHADO entreprise gale du bâtiment serrurerie menuiserie métallique. - forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration - capital : 150000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : BEHAEGEL Christophe Christian Administrateur : MACHADO Antonio De Jésus Administrateur : CEBILLE Annie Administrateur : MACHADO Marlène Administrateur : BEHAEGEL Christophe Christian Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM SODEST Commissaire aux comptes suppléant : AUBAILLY Serge - Modification : Changement de président directeur général ANcien president du ca et directeur général Mr Machado Antonio
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2013: Depot des comptes
- lundi 29 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160169 publié le 30/08/2016Annonce n° 1235 N° RCS : 339754152 - Dénomination : MACHADO - forme juridique : Société anonyme - capital : 150000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Aubailly, Serge, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Closset, Thibaut - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 septembre 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 23 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MACHADO- vendredi 13 août 1993 : MACHADO CONSTRUCTIONS Fermé
44 AV DU POITOU 77270 VILLEPARISIS - dimanche 31 décembre 2000 : Fermé
39 RUE JEAN JAURES 77270 VILLEPARISIS - mardi 01 mars 1994 : Fermé
58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
17 AV JEAN MONNET 77270 VILLEPARISIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MACHADO- AUGIER ARMAND : 255 RUE DE NEGUELOU 30133 LES ANGLES
- BAUD MICKAEL : 84 RUE DU CLOS GIBOUX 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
- BOSC LAURENT : LE VILLAGE 07790 SAINT ALBAN D'AY
- CODJEBAS ARTUR : 620 AV PREMIERE AVENUE 06600 ANTIBES
- COSTES GILBERT : LA BORGNE 46600 FLOIRAC
- LEBOULANGER ERIC : HAMEAU 14250 AURSEULLES
- AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT : 6 RUE DES ARTISANS 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- ARAUJO DAVID BATIMENT : 471 CHE DES VERTUS 76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
- ARDENNES PLOMBERIE MACONNERIE SERVICES : 08000 LES AYVELLES
- EURL IC2B : 563 CHE DE LA LOUBIERE 13760 SAINT-CANNAT
- FERRERO CHRISTOPHE : RUE DE LA GARE 71260 SENOZAN
- GEOSYSTEM : 18 VIA VITTORIO VENETO
- SARL AEL : 9 RTE DES VAUX 50390 BESNEVILLE
- SOCIETE BERTRAND GUEGANNO : RUE DES ARTISANS 56570 LOCMIQUELIC
- URBA NIMES : CHE DE L'ABRICOT 30230 BOUILLARGUES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MACHADO- DILEKCI DILOVAN : 48 AV JOSEPH COURSOLLE 77270 VILLEPARISIS
- SWIERCZYNSKI BAPTISTE : 24 AV ARISTIDE BRIAND 77270 VILLEPARISIS
- ZAMMOURI NADHIR : 2 RUE DES PEUPLIERS 77270 VILLEPARISIS
- AS BABER : 12 PL DU MARCHE 77270 VILLEPARISIS
- EMG 77 : 24 BD SAINT DENIS 77270 VILLEPARISIS
- ESC : 127 AV CHARLES GIDE 77270 VILLEPARISIS
- GUDOL INVEST : 34 AV DU GENERAL DE GAULLE 77270 VILLEPARISIS
- GUNDOGAN : 15 BD MARCEL SEMBAT 77270 VILLEPARISIS
- IZEM PCS : 14 RUE VICTOR HUGO 77270 VILLEPARISIS
- LUDISAT : 71 AV JOSEPH COURSOLLE 77270 VILLEPARISIS
- PLANET TANDEM : 16 AV DES PERDRIX 77270 VILLEPARISIS
- S.C.I KAHINA IMMOBILIER : 8 AV JEAN MONNET 77270 VILLEPARISIS
- SCI AMELIA : 49 AV DE PROVENCE 77270 VILLEPARISIS
- SCI RESIDENCE JOFFRE : 24 RUE DU MARECHAL JOFFRE 77270 VILLEPARISIS
- TAHITI AUX MARQUISES : 157 AV DU GENERAL DE GAULLE 77270 VILLEPARISIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MACHADORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives