COLIFRANCE
Présentation générale de COLIFRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COLIFRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COLIFRANCE est situé au RUE EUGENE FREYSSINET 77270 VILLEPARISIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 20 février 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 340362383 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 180 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 52.10B ( Entreposage et stockage non frigorifique)
L'activité déclarée au greffe est : Entreposage et stockage non frigorifique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 52.10B (Entreposage et stockage non frigorifique), les activités sont :
- - l'exploitation pour compte de tiers d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars,etc.), y compris à caractère industriel ou agricole
Mais exclus
- - la location d'espaces libres (cf68.20B)
- - les installations d'entreposage en libre-service (cf68.20B)
- - les installations de stationnement pour véhicules automobiles (cf52.21Z)
Chiffre d’affaire
COLIFRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 900 686.00 € pour un résultat de 134 955.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
COLIFRANCE est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si COLIFRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74340362383
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COLIFRANCE de part son activité de 52.10B ( Entreposage et stockage non frigorifique) sont :
- 00016 : Transports routiers (55.7% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (20.2% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (2.9% des salariés)
- 00675 : Succursales de vente au détail d'habillement (1.9% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.8% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (1.8% des salariés)
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (1.7% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (1.6% des salariés)
- 05001 : Statut des industries électriques et gazières (1.5% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- belin, stephane
- belin, stephane ;
- bergagnini, roland,
- carmyn
- hassan, didier ;
- hassan, didier,
- lex audit
- tannet, jean michel andré,
Les modifications survenues dans l'administration de la société COLIFRANCE
- 2010-03-02 : Président de la société : MARTOJA Claude René Directeur général : MARTOJA Pierre Thomas Commissaire aux comptes titulaire : TANNET Jean Michel André Commissaire aux comptes suppléant : BERGAGNINI Roland
- 2014-09-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Tannet, Jean Michel André, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Hassan, Didier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bergagnini, Roland, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Belin, Stephane
- 2017-12-24 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Hassan, Didier ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Belin, Stephane ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LEX AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- belin, stephane :
- 2020-03-18 : RC HUMAN RECRUITMENT (539273854)
- 2018-10-14 : SELARL PHARMACIE BELLAICHE (504441130)
- 2017-03-14 : AVIM 2 (438681249)
- 2016-11-09 : MARCEAU INVESTISSEMENTS (407711787)
- 2016-07-13 : ALTER&CO (412783037)
- 2015-10-29 : SOCIETE COMMERCIALE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES CHAMP DE MARS (339738551)
- 2014-10-09 : ATELIER ARCOS ARCHITECTURE (353823883)
- 2014-10-03 : PHARMACIE ROBERT (488438433)
- 2014-09-26 : COLLIGO (447508458)
- 2014-09-03 : TEKER SA (327032827)
- 2014-06-06 : S & H CONSULTANTS (422631077)
- 2013-06-02 : BERNARD BRUNET (320585383)
- 2012-08-01 : CENTRE AUTOMOBILE BIZOT NATION CAB NATION (572082998)
- 2012-02-16 : Paradrugs SAS (538230129)
- 2011-08-28 : GARAGES NATION (572035038)
- 2011-08-10 : CUBE CREATIVE COMPUTER COMPANY (442802872)
- 2011-01-07 : SELAS PHARMACIE DU FOUR-BONAPARTE (452256258)
- 2010-10-06 : RAMIC (692035934)
- 2010-09-10 : SOPHIALE (388344640)
- 2010-08-08 : SPHERE PUBLIQUE (450904271)
- carmyn :
- 2021-01-17 : CAMAPHARM (512028275)
- 2021-01-05 : PHARMACIE DU VIEUX PAYS (511442345)
- 2020-12-23 : POLLET WATER GROUP FRANCE SAS (394137095)
- 2020-11-25 : FINANCIERE RHEA (479173742)
- 2020-11-25 : CPH Paris Opéra/Grands Boulevards (422328096)
- 2020-11-25 : CPH Paris Holding (493194328)
- 2020-11-25 : CPH Paris Champs Elysées (422326736)
- 2020-11-08 : VINIRE (820829372)
- 2020-10-27 : DAVAI INVESTMENT (512734526)
- 2020-10-22 : TANGODELTA (493637219)
- 2020-10-20 : SELARL PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL TRINITE (753543727)
- 2020-10-15 : PHARMACIE CONSEIL PINCE VENT (518618152)
- 2020-10-06 : ALIGN TECHNOLOGY (434581278)
- 2020-09-27 : MDG PARTNERS (832710511)
- 2020-09-27 : SOPHIALE (388344640)
- 2020-09-13 : AUTOSTAR DISTRIBUTION (500679345)
- 2020-09-13 : PHARMACIE WITRY (530713569)
- 2020-08-25 : NEW GROUPE VITALLIANCE (884517988)
- 2020-08-02 : LG FROID (429410079)
- 2020-08-02 : INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENVIRONNEMENT (391562378)
- hassan, didier, :
- 2014-10-09 : ATELIER ARCOS ARCHITECTURE (353823883)
- 2014-09-26 : COLLIGO (447508458)
- 2013-07-16 : MAJAREL (491605440)
- 2013-06-02 : BERNARD BRUNET (320585383)
- 2013-03-29 : FB INTERACTIVE (538196502)
- 2012-08-05 : GRAND HOTEL D'AMIENS (784436602)
- 2012-08-01 : CENTRE AUTOMOBILE BIZOT NATION CAB NATION (572082998)
- 2012-07-29 : 61 PARIS NATION HOTEL (602016511)
- 2012-07-27 : HI PARIS GARE MONTPARNASSE (489218230)
- 2012-06-01 : ETI ENVIRONNEMENT ET TECHNOLOGIE (391127842)
- 2012-05-29 : HOTELIERE AULIVIA (422069435)
- 2012-02-28 : SOCIETE PARISIENNE DE PARTICIPATIONS (632001855)
- 2012-02-16 : Paradrugs SAS (538230129)
- 2011-11-30 : PHARMACIE SAINT-FARGEAU (478004609)
- 2011-08-28 : GARAGES NATION (572035038)
- 2011-08-10 : CUBE CREATIVE COMPUTER COMPANY (442802872)
- 2011-07-31 : ALEXANDRE ZOUARI (542060363)
- 2010-10-06 : HOTEL MARIGNY (612052449)
- 2010-09-10 : SOPHIALE (388344640)
- 2010-04-08 : DIDEROT HOLDING (440365492)
- lex audit :
- 2021-01-19 : PARIS NORD SAS (798737805)
- 2020-12-10 : SHAN (402537070)
- 2020-11-15 : FRANCOISE DUMAS - ANNE ROUSTANG & ASSOCIES (330794827)
- 2020-11-08 : HERMETYX FRANCE (803015593)
- 2020-10-27 : DAVAI INVESTMENT (512734526)
- 2020-10-22 : TANGODELTA (493637219)
- 2020-10-15 : PHARMACIE CONSEIL PINCE VENT (518618152)
- 2020-10-15 : INTERNATIONAL INVESTISSEMENT (354072944)
- 2020-10-13 : OPIUM EVENTS (838158376)
- 2020-10-06 : KORIAN VAL D'OISE (499411981)
- 2020-09-22 : TRANSPORTS CLAUDE FOUILLE (397582859)
- 2020-09-22 : BAUDOUIN TRANSPORTS HOLDING (831316906)
- 2020-08-11 : BLIN FINANCES (505037648)
- 2020-07-31 : HELLOPRET COURTIER (837975473)
- 2020-07-24 : TRANSPORTS DUVAL LOCATION (390426674)
- 2020-07-21 : HANSAN HOLDING (802544940)
- 2020-07-10 : LES TOQUES CONCEPTS (402471775)
- 2020-06-30 : HOTELIERE PARIS MOSCOU (572233062)
- 2020-06-23 : J.P. CAVANNA (328834148)
- 2020-06-19 : GROUPE VITALLIANCE (788572857)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COLIFRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COLIFRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 340362383 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1987-02-20 : vendredi 20 février 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 52.10B : Entreposage et stockage non frigorifique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Division | Entreposage et stockage |
Activite | Entreposage et stockage non frigorifique |
Synonyme | entreposage, stockage |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COLIFRANCE- CO
2020 | 4 702 210.00 | 3 852 025.00 |
2019 | 850 185.00 | 4 041 704.00 |
2020 | 180 400.00 |
2019 | 180 400.00 |
2020 | 134 657.00 |
2019 | 324 119.00 |
2020 | 3 852 025.00 |
2019 | 4 041 704.00 |
2020 | 3 900 686.00 | 3 907 848.00 |
2019 | 7 162.00 | 3 911 880.00 |
2020 | 134 955.00 |
2019 | 374 498.00 |
2020 | 134 657.00 |
2019 | 324 119.00 |
2020 | 902 336.00 |
2019 | 902 336.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COLIFRANCE- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 02 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100042 publié le 02/03/2010Annonce n° 2172 N° RCS : 340362383 - Dénomination : COLIFRANCE stockage colisage et diffusion de marchandises par tous moyens et notamment le transport public et location de véhicules commissionnaire de transport. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000.00 EUR - Administration : Président de la société : MARTOJA Claude René Directeur général : MARTOJA Pierre Thomas Commissaire aux comptes titulaire : TANNET Jean Michel André Commissaire aux comptes suppléant : BERGAGNINI Roland - Modification : nomination de directeur général
- lundi 02 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- vendredi 04 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140067 publié le 04/04/2014Annonce n° 1367 N° RCS : 340362383 - Dénomination : COLIFRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 14 avril 2014: Depot des comptes
- dimanche 28 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140186 publié le 28/09/2014Annonce n° 954 N° RCS : 340362383 - Dénomination : COLIFRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Tannet, Jean Michel André, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Hassan, Didier, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bergagnini, Roland, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Belin, Stephane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- dimanche 24 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170247 publié le 24/12/2017Annonce n° 1735 N° RCS : 340362383 - Dénomination : COLIFRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Hassan, Didier ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Belin, Stephane ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LEX AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 03 mai 2019: Depot des comptes
- mercredi 28 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COLIFRANCE- vendredi 01 mars 1996 : Fermé
12 RUE GERMAIN PLANQUE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
154 AV JEAN MONNET 77270 VILLEPARISIS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE EUGENE FREYSSINET 77270 VILLEPARISIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COLIFRANCE- BOSSEAU JEROME : ST PIERRE 13400 AUBAGNE
- DEMIR HATICE : 38 RUE DENIS PAPIN 63430 PONT-DU-CHATEAU
- JOHO LUCIE : 4 RUE DE BALTZENHEIM 68320 KUNHEIM
- PETILLON JEAN : 64570 ARAMITS
- A.W LOGISTIQUE : 6 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- BERT LOGISTIQUE : 40 RTE DES SORBIERS 26140 ALBON
- BINNEY & SMITH EUROPE LIMITED : BEDFORD MK 42 9 RS
- CEPL BEVILLE : ZI LES LONGS REAGES 28700 BEVILLE-LE-COMTE
- FRANCEBOX : RUE DE SANSSAT 03300 CUSSET
- INTERNATIONAL SERVICE DISTRIBUTION : 10 CHE DES HIRONDELLES 69570 DARDILLY
- LA CAVE LYON : 131 RUE BATAILLE 69008 LYON 8EME
- MASTER-TRANS MANUTENTION : PARC D'ENTREPRISE COURTIMMO 62231 COQUELLES
- MLC PROJECT : LE MONT DE COCAGNE 62330 ISBERGUES
- RM DISTRIBUTION : 8 ALL DES FRENES 88000 EPINAL
- RT STOCK : 7 PL DU 11 NOVEMBRE 1918 93000 BOBIGNY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COLIFRANCE- ARATUS STEPHANE : 27 RUE DES TILLEULS 77270 VILLEPARISIS
- BEAUCAINE AURELIEN : 4 AV DIDEROT 77270 VILLEPARISIS
- BLIVI ADOTE DEMAGNA : 10 RLE AUX VINS 77270 VILLEPARISIS
- POUSSIER SUZY ANNIE DOMINIQUE : 13 RUE DES FAUX QUONINS 77270 VILLEPARISIS
- TCHAN JEAN : 36 AV DES ACACIAS 77270 VILLEPARISIS
- TELLIER HELENE : 70 RUE JEAN JAURES 77270 VILLEPARISIS
- ZEMZEM BACHIR : 52 AV DES PERDRIX 77270 VILLEPARISIS
- ARTS EN PARISIS : PL PIETRASANTA 77270 VILLEPARISIS
- ASSOCIES INVESTISSEURS : 28 AV DU GENERAL DE GAULLE 77270 VILLEPARISIS
- C.M.C. : 140 AV DU GENERAL DE GAULLE 77270 VILLEPARISIS
- CODE BAR : 2 AV EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS
- PARKING DUBOIS : 5 IMP DES PECHEURS 77270 VILLEPARISIS
- RHINS ATEITYS : 3 IMP DES CHATAIGNIERS 77270 VILLEPARISIS
- SCI ICDS : 29 RUE DE LA LIBERATION 77270 VILLEPARISIS
- SCI SANDRINE : 2 AV BALZAC 77270 VILLEPARISIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COLIFRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives