SANTARELLI
Présentation générale de SANTARELLI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SANTARELLI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SANTARELLI est situé au 49 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 09 mars 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 340667880 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 608 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : Activités juridiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
SANTARELLI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 22 556 953.00 € pour un résultat de 1 013 035.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
SANTARELLI est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SANTARELLI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12340667880
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SANTARELLI de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [15 41] santarelli, luc martin bernard,
- courillon, francois
- courillon, francois,
- foldes, georges ladislas
- huche, claude,
- julien,
- labauge, dominique rene francois
- lagauzeire, didier pierre jean marie louis
- lajoux, pierre
- rsm paris
- rsm paris ;
- santarelli, marc ernest toussaint, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société SANTARELLI
- 2010-03-30 : Administrateur partant : Julien, nom d'usage : Raes, Laurence Martine
- 2010-10-12 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Santarelli, Marc Ernest Toussaint, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Santarelli, Luc Martin Bernard, Administrateur partant : Foldes, Georges Ladislas
- 2011-05-13 : nomination de l'Administrateur : Santarelli, Florent
- 2011-05-13 : nomination de l'Administrateur : Caen, Thierry, nomination de l'Administrateur : Lepelletier-Beaufond, François
- 2014-08-13 : Administrateur partant : Labauge, Dominique Rene Francois
- 2015-03-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Huche, Claude, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courillon, Francois
- 2016-08-23 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Courillon, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : RSM PARIS
- 2018-05-13 : Administrateur partant : Lagauzeire, Didier Pierre Jean Marie Louis
- 2018-08-30 : Commissaire aux comptes suppléant partant : RSM PARIS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lajoux, Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- courillon, francois :
- 2020-08-20 : SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE (562025007)
- 2019-04-11 : HOST FRANCE (524803582)
- 2019-03-15 : ACQUA TERRA (450309893)
- 2018-12-09 : PRESSE & PAPIERS (404383945)
- courillon, francois, :
- 2012-09-23 : ROYAL TRINITE (602036501)
- 2012-09-23 : CAFE DES SPORTS (552085722)
- 2012-03-02 : SOCIETE PARC-HOTEL (308421619)
- lajoux, pierre :
- 2016-04-26 : EUROPEENNE D'AUDIT ET DE CONSEIL (380004952)
- rsm paris :
- 2021-02-02 : DIF FIBRE HOLDING I (830377362)
- 2021-02-02 : LISSAC ENSEIGNE (572058790)
- 2021-01-31 : BANQUE CHABRIERES (314007709)
- 2021-01-28 : Ozitem Développement (838455541)
- 2021-01-26 : UNITED PHARMACEUTICALS (383184728)
- 2021-01-22 : ALLIANZ BANQUE (572199461)
- 2021-01-12 : MDP AUDIOVISUEL (421603473)
- 2021-01-10 : BIBLIOTHECA FRANCE SAS (444272009)
- 2021-01-10 : VOISIN WW SAS (488511163)
- 2021-01-07 : ZE ENERGY MENNETOU (842070039)
- 2021-01-07 : 3F Résidences (495286098)
- 2021-01-05 : EVA Partners (844424432)
- 2020-12-22 : OWENTIS (405398736)
- 2020-12-22 : SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE (623650223)
- 2020-12-20 : NOVACONCEPT (822770442)
- 2020-12-20 : SVP SIRH (322625732)
- 2020-12-15 : TRANSBUSEVRY (303775175)
- 2020-12-15 : ITM ACHATS NON MARCHANDS (350939070)
- 2020-12-11 : RESOURCE EVALUATION (345204010)
- 2020-12-10 : TERRITOIRE ET HABITAT NORMAND, société de coordination (881196398)
- rsm paris ; :
- 2020-09-24 : HENNER (323377739)
- 2020-07-05 : My Partner Bank (542022983)
- 2019-10-15 : COMO FONTENAY (309133726)
- 2019-10-15 : COMO BONNEUIL (403288665)
- 2019-06-16 : METROHM FRANCE (441129566)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SANTARELLI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SANTARELLI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 340667880 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1987-03-09 : lundi 09 mars 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SANTARELLI- CO
2019 | 17 293 376.00 | 15 038 622.00 |
2018 | 2 254 754.00 |
2019 | 1 608 000.00 |
2018 |
2019 | 701 507.00 |
2018 |
2019 | 15 038 622.00 |
2018 |
2019 | 22 556 953.00 | 34 147 078.00 |
2018 | 11 590 125.00 |
2019 | 1 013 035.00 |
2018 |
2019 | 701 507.00 |
2018 |
2019 | 10 024 005.00 | 97 582.00 |
2018 | 9 926 423.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SANTARELLI- mardi 20 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090106 publié le 05/06/2009Annonce n° 822 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- mardi 30 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100062 publié le 30/03/2010Annonce n° 1214 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Administrateur partant : Julien, nom d'usage : Raes, Laurence Martine - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 12 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100198 publié le 12/10/2010Annonce n° 1416 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Santarelli, Marc Ernest Toussaint, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Santarelli, Luc Martin Bernard, Administrateur partant : Foldes, Georges Ladislas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 décembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 13 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110094 publié le 13/05/2011Annonce n° 1585 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Santarelli, Florent - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 13 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110094 publié le 13/05/2011Annonce n° 1586 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Caen, Thierry, nomination de l'Administrateur : Lepelletier-Beaufond, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 06 mai 2013: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2014: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140154 publié le 13/08/2014Annonce n° 2678 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Administrateur partant : Labauge, Dominique Rene Francois - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140154 publié le 13/08/2014Annonce n° 2689 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Tant en France qu'a l'étranger : l'exercice de la profession a caractère libéral de mandataire en propriété industrielle - l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 04 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150044 publié le 04/03/2015Annonce n° 2690 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Huche, Claude, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courillon, Francois - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160164 publié le 23/08/2016Annonce n° 667 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Courillon, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : RSM PARIS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 13 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180090 publié le 13/05/2018Annonce n° 1348 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Administrateur partant : Lagauzeire, Didier Pierre Jean Marie Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 30 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180164 publié le 30/08/2018Annonce n° 1182 N° RCS : 340667880 - Dénomination : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1608000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : RSM PARIS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lajoux, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 21 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SANTARELLI- mardi 08 juillet 2014 : Fermé
14 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17 - mardi 02 mai 2017 : Fermé
146 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE 6 - vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
VOIE 2 GRANDE BORDE 31670 LABEGE - vendredi 01 octobre 1999 : Ouvert
1 RUE DENIS POISSON 75017 PARIS 17 - mardi 08 juillet 2014 : Ouvert
49 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - lundi 10 décembre 2018 : Fermé
1 RUE DES PENITENTS BLANCS 31000 TOULOUSE - jeudi 01 septembre 2016 : SANTARELLI Ouvert
12 AV CARNOT 44000 NANTES - mardi 02 mai 2017 : SANTARELLI - SOCIETE DE CONSEILS EN PROPRIETE INDU Ouvert
7 RUE DE LA REPUBLIQUE 13002 MARSEILLE 2 - lundi 10 décembre 2018 : Ouvert
78 ALL JEAN JAURES 31000 TOULOUSE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SANTARELLI- BOUVET GAEL : 4 PL DE L OPERA 75002 PARIS 2
- BRUNET-MANQUAT SANDY : 22 RUE PERTINAX 06000 NICE
- CREACH MATTHIEU : 8 RUE DE GORGES 44000 NANTES
- DECAUX FLORIAN : AV GASTON MONNERVILLE BP 99 46400 SAINT-CERE
- DURAND GREGOIRE : 19 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- GARRIGUE VANESSA : 49 GR SAINT MICHEL 31400 TOULOUSE
- GIRAUD JACQUES-EDOUARD : 2 BD DE L ESPLANADE 34150 GIGNAC
- HOUESSOU SEGBEGNON : 125 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13
- NOLLOT LAURENT : PL MENDES FRANCE 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
- THIEFFINE ANNABELLE : 10 RUE CYRANO DE BERGERAC 75018 PARIS 18
- TOURAILLE EMMANUEL : 7 PL AUGUSTE DUBOIS 21000 DIJON
- WOLFROM CHRISTIAN : 30 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
- ZILLIG BRUNO : 2 RUE GIRARDET 54000 NANCY
- CABINET DBF ET ASSOCIES : 16 RUE SAINT ELOI 76000 ROUEN
- MAESTRIA SOCIETE D'AVOCATS : 2 RUE DE LOGELBACH 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SANTARELLI- PANFILI QUENTIN : 10 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- WANDJI SABINE : 42 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- AZARA 910 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- BUSINESS INTERNATIONAL OPPORTUNITY : 121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CELINE TS : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CLUB RAFFLES : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- FINANCIERE MAEN : 104 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- IMAGESON : 86 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8
- IMMOB SUPERMARCHE ST CHAMOND : 37 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- M & Z MARKET : 13 BD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 8
- MEFACTORY TECH : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- ORGANISATION CHASSE ET PECHE : 14 RUE DARU 75008 PARIS 8
- SCI TY CALLOT : 3 RUE MAGELLAN 75008 PARIS 8
- SYND.COPR. 100 RUE DE MAUBEUGE 75010 PA : 32 RUE DE L ARCADE 75008 PARIS 8
- TARAVO 802 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SANTARELLIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives