ICTS FRANCE
Présentation générale de ICTS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ICTS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ICTS FRANCE est situé au 1 RUE DE LA HAYE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 10 mars 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 341429488 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 1 000 à 1 999 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 490 900,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 52.23Z ( Services auxiliaires des transports aériens)
L'activité déclarée au greffe est : Services auxiliaires des transports aériens
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 52.23Z (Services auxiliaires des transports aériens), les activités sont :
- - l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires
- - les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
- - les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret :
- - les services au sol sur les terrains d'aviation, etc.
- - les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation)
- - les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports
Mais exclus
- - la manutention du fret (cf52.24)
- - les services de formation pour les pilotes d'avion à caractère professionnel (cf85.42Z) ou non (85.53Z)
- - les services rendus sur les terrains d'aviation de tourisme (cf93.29Z)
Chiffre d’affaire
ICTS FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 94 730 768.00 € pour un résultat de 4 382 186.00 € grace à 13 établissement(s) et avec 1 000 à 1 999 salariés
Greffe
ICTS FRANCE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si ICTS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01341429488
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ICTS FRANCE de part son activité de 52.23Z ( Services auxiliaires des transports aériens) sont :
- 00275 : Transports aériens personnel au sol (50.3% des salariés)
- 01391 : Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne (8.1% des salariés)
- 01351 : Prévention et sécurité (4.8% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (1.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (35.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [15 41] thouverez, patrick, nomination de l'
- benarouch, patrick
- eldar, zamir, modification du
- hurez, philippe
- nicolas, yves,
- oullion, philippe
- pricewaterhousecoopers audit (sa),
- pricewaterhousecoopers entreprises,
- zanini, yonnel
Les modifications survenues dans l'administration de la société ICTS FRANCE
- 2008-07-21 : Administrateur partant : Oullion, Philippe
- 2010-07-21 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Hurez, Philippe
- 2010-08-08 : Administrateur partant : Benarouch, Patrick
- 2012-03-23 : Président directeur général partant : Eldar, Zamir, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Thouverez, Patrick, nomination de l'Administrateur : Zanini, Yonnel
- 2015-10-16 : Président du conseil d'administration Directeur général : THOUVEREZ Patrick en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie en fonction le 08 Octobre 2015 Administrateur : SAPIR Oren en fonction le 08 Octobre 2015
- 2016-05-15 : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016
- 2016-05-22 : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016 Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016
- 2016-10-06 : Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016 Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016 Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE en fonction le 03 Octobre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 03 Octobre 2016
- 2017-08-02 : Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 ; Président Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE en fonction le 03 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 03 Octobre 2016
Les autres mandats des administrateurs
- hurez, philippe :
- 2019-09-01 : MONTPARNASSE 56 (301499604)
- 2018-08-17 : Movado Group France (488820515)
- 2018-07-26 : MANTRANS CENTRE (487514390)
- 2018-07-12 : LES MOULINS DE BOULAY (481061422)
- 2018-07-04 : PICARDY WIND (490505666)
- 2018-06-28 : MM PACKAGING France (425720059)
- 2017-11-21 : GR (529047086)
- 2017-11-21 : G.R.I. (712039601)
- 2017-08-27 : POLIMIROIR (747050045)
- 2017-08-01 : ROTOFRANCE IMPRESSION (328015631)
- 2016-09-18 : TOULOUSE LOCATION SARL (487741399)
- 2016-03-29 : GDX AUTOMOTIVE (433915733)
- 2015-11-04 : LILLE LOCATION S.A.R.L. (487741357)
- 2015-05-08 : ROUX TROOSTWIJK SVV (441334141)
- 2014-12-28 : MK RESTAURATION (408175883)
- 2013-10-13 : FRANCEFI (582127213)
- 2013-10-08 : HAY GROUP SA (672031739)
- 2013-10-08 : HAY FRANCE (378823736)
- 2013-06-06 : CODEMASTERS (410722573)
- 2012-11-21 : FERME EOLIENNE DES EVITS ET JOSEPHAT (480074731)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- pricewaterhousecoopers audit (sa), :
- 2017-08-20 : ACOR (303323141)
- 2016-05-12 : SCI 28 COURS ALBERT 1ER (399326552)
- 2015-12-03 : IMEFA CENT NEUF (421264219)
- 2015-10-31 : IMMOBILIERE DU MARAIS (542052865)
- 2014-04-02 : FINANCIERE ETOILE-ATLAS (441776085)
- 2014-02-21 : COFIMAGE 17 (480706233)
- 2012-10-04 : COFRESCO S A S (408552271)
- 2012-07-20 : FTL MOSELLE (786380204)
- 2012-07-20 : SOLOGAT METZ (500927454)
- 2012-07-19 : KS FRANCE (379224298)
- 2012-07-17 : ACSF - ARVATO COMMUNICATION SERVICES FRANCE (440323426)
- 2012-06-30 : KNAUF (399324375)
- 2012-06-24 : BRAMMER FRANCE (304010234)
- 2012-05-03 : EUROROUTAGE DATA MARKETING ET LOGISTIQUE SERVICES (440134575)
- 2012-04-06 : HARSCO METALS FRANCE (348430695)
- 2012-03-14 : ALBANY DOOR SYSTEMS (332482017)
- 2012-03-14 : JACOB HOLM INDUSTRIES FRANCE (394736649)
- 2012-03-07 : REHAU INDUSTRIE (384074951)
- 2011-12-07 : WELEDA LABORATOIRE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES ET COSMETIQUES (945850246)
- 2011-11-24 : START PEOPLE (339993164)
- pricewaterhousecoopers entreprises, :
- 2016-09-18 : TOULOUSE LOCATION SARL (487741399)
- 2016-07-08 : DANTEX FRANCE SAS (420873952)
- 2016-06-12 : CLINIQUE DU LOUVRE (552097123)
- 2016-06-12 : CLINIQUE PAUL DOUMER (350508131)
- 2016-03-29 : GDX AUTOMOTIVE (433915733)
- 2016-02-07 : H 2 O AT HOME (414718775)
- 2016-02-07 : DECITEX (432177210)
- 2015-11-06 : GBS (814553608)
- 2015-11-04 : LILLE LOCATION S.A.R.L. (487741357)
- 2015-08-21 : ASOS TRANSACTIONS SERVICES FRANCE SAS (813151719)
- 2015-05-08 : ROUX TROOSTWIJK SVV (441334141)
- 2014-12-28 : MK RESTAURATION (408175883)
- 2014-09-17 : Ste MARITIME DE LOIRE-ATLANTIQUE (307312124)
- 2014-09-02 : STE DE MANUTENTION DE L'OCEAN (315387530)
- 2014-08-06 : FINANCIERE NEMO (498306778)
- 2014-02-23 : ACCES CONSEIL (388613713)
- 2014-02-21 : PICARDY WIND (490505666)
- 2013-07-14 : ADAMA REAL ESTATE INVESTMENTS (491809158)
- 2013-04-17 : COQUANT SAS (337746945)
- 2012-11-21 : MISTRAL EN BEAUCE (483990479)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ICTS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ICTS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 341429488 00081 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-03-10 : mardi 10 mars 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 52.23Z : Services auxiliaires des transports aériens |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 42 avec 1 000 à 1 999 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Entreposage et services auxiliaires des transports |
Division | Services auxiliaires des transports |
Activite | Services auxiliaires des transports aériens |
Synonyme | aéroport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ICTS FRANCE- CO
2019 | 43 209 281.00 | 39 803 323.00 |
2018 | 3 405 957.00 | 40 760 061.00 |
2019 | 490 900.00 |
2018 | 490 900.00 |
2019 | 1 864 831.00 |
2018 | 3 953 308.00 |
2019 | 39 803 323.00 |
2018 | 40 760 061.00 |
2019 | 94 730 768.00 |
2018 | 98 114 757.00 |
2019 | 4 382 186.00 |
2018 | 4 789 486.00 |
2019 | 1 864 831.00 |
2018 | 3 953 308.00 |
2019 | 27 412 095.00 |
2018 | 27 412 095.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ICTS FRANCE- dimanche 13 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080064 publié le 13/04/2008Annonce n° 903 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE Conseil et assistance en matière de sécurité et de protection des personnes. - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 08 juillet 2008: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080127 publié le 21/07/2008Annonce n° 2463 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE Conseil et assistance en matière de sécurité et de protection des personnes. - forme juridique : Société anonyme - capital : 300000 EUR - Administration : Administrateur partant : Oullion, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090015 publié le 22/01/2009Annonce n° 606 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 490900 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 21 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100139 publié le 21/07/2010Annonce n° 944 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 490900 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Hurez, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100152 publié le 08/08/2010Annonce n° 779 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 490900 EUR - Administration : Administrateur partant : Benarouch, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 23 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120059 publié le 23/03/2012Annonce n° 1257 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 490900 EUR - Administration : Président directeur général partant : Eldar, Zamir, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Thouverez, Patrick, nomination de l'Administrateur : Zanini, Yonnel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120143 publié le 26/07/2012Annonce n° 1903 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- samedi 09 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 04 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 16 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150199 publié le 16/10/2015Annonce n° 2513 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : THOUVEREZ Patrick en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie en fonction le 08 Octobre 2015 Administrateur : SAPIR Oren en fonction le 08 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 15 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160096 publié le 15/05/2016Annonce n° 1346 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 22 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160100 publié le 22/05/2016Annonce n° 3169 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 18 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 18 Juillet 2012 Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016 Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 06 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160196 publié le 06/10/2016Annonce n° 2526 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 11 Mai 2016 Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016 Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE en fonction le 03 Octobre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 03 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 02 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170146 publié le 02/08/2017Annonce n° 1366 N° RCS : 341429488 - Dénomination : ICTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général Administrateur : THELOT Jean-Baptiste, Pierre, Marie modification le 11 Mai 2016 ; Président Président du conseil d'administration Administrateur : SAPIR Oren modification le 28 Juillet 2017 ; Administrateur : BUNEL Cédric en fonction le 18 Mai 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE en fonction le 03 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 03 Octobre 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ICTS FRANCE- lundi 30 avril 2012 : Fermé
68 BD DE PORT ROYAL 75005 PARIS 5 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ROISSY CDG AEROGARE N°1 77990 MAUREGARD - dimanche 01 janvier 1995 : ICTS Fermé
455 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE - mardi 31 décembre 2002 : Fermé
RUE DU KEFIR 94310 ORLY - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
ROISSY CDG AEROGARE N°1 77990 MAUREGARD - jeudi 06 mars 1997 : Fermé
AEROGARE DE FRET 94310 ORLY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROPORT 06200 NICE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DE LA HAYE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROGARE 2 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - lundi 31 décembre 2001 : Fermé
AEROPORT LYON ST EXUPERY 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU - vendredi 07 novembre 2003 : Fermé
24 AV DES GRESILLONS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - samedi 02 septembre 2006 : Fermé
AEROPORT DE LILLE LESQUIN 59273 FRETIN - dimanche 01 octobre 2006 : Fermé
RTE 57420 GOIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROGARE 2 77990 LE MESNIL-AMELOT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROGARE OUEST 94310 ORLY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROPORT CHARLES DE GAULLE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE - vendredi 01 septembre 2006 : Fermé
L AERODROME 63510 AULNAT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
AEROPORT 31700 BLAGNAC - vendredi 01 octobre 1999 : Ouvert
77990 MAUREGARD - dimanche 01 mai 2011 : Ouvert
AEROPORT BALE MULHOUSE 68300 SAINT-LOUIS - lundi 01 avril 2013 : ICTS FRANCE TOURS Ouvert
40 RUE DE L AEROPORT 37100 TOURS - mercredi 22 avril 2015 : Fermé
AEROGARE 2 77990 LE MESNIL-AMELOT - dimanche 07 février 2016 : Ouvert
D 84 MESNIL AMELOT A COURTRY 77290 MITRY-MORY - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
1 RUE ADRIENNE BOLLAND 63510 AULNAT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ICTS FRANCE- ROQUETA- CAPELL JEAN-PIERRE : 1229 CHE DU RATACAN 13490 JOUQUES
- VIOLA RICHARD : 326 AV DE PROVENCE 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- AERO-PLANE SOLUTIONS : RTE D ANGERS 53000 LAVAL
- AIRPORT GLOBAL SERVICES SL : CAMPO DE LES NACIONES
- AIRPORT MANAGEMENT SERVICES : CESAIRE 97232 LE LAMENTIN
- B.D.M. : 9 RUE DU NOYER 95700 ROISSY-EN-FRANCE
- DILIGENCE : 3 RUE DU CLOITRE ST MERRI 75004 PARIS 4
- E.M.A. 72 : 15 RUE DE L INDUSTRIE 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
- EDEIS AEROPORT DE DIJON : 7 RUE AEROPORT DE DIJON-LONGVIC 717 21600 OUGES
- FRANCE TANDEM : 10 RUE SAINT LAURENT 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
- GH AERO SERVICES : 97 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- JEM AVIATION : AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 13700 MARIGNANE
- SQUARE ONE AVIATION : 6 RUE HENRI LOSSIER 93350 LE BOURGET
- UNIVERSAL AVIATION UK : ESSEX CM24 1QH
- YM LOCATION : 3 RUE ROBERT DE LUZARCHES 95140 GARGES-LES-GONESSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ICTS FRANCE- AKKOU MOURTARDA : 92 RUE DU BERRY 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- BOUHADIDA BACHIR : 18 AV ANTOINE CUSINO 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- DEVARIEUX THEO : RUE LOUIS ESCHARD 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- ELAHI TAHA : 2 ALL JACQUES CALLOT 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- N'SAR HAFID : 24 AV DE NAVARRE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- RIBEIRO SONIA : 1 ALL JEAN BAPTISTE DU CERCEAU 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- SIMSEK DANIEL : 67 RUE DE PICARDIE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- ASS GESTION SALLE J ROGER CAUSSIMON : 1 PL BICENT REVOL FRANCAISE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- LA MENUISERIE FRANCAISE : 7 RUE CRUPPET 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- LA SOLUTION : 87 AV HENRI BARBUSSE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- MELKA IMMO : 32 AV MARCEL PAUL 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- PAROISSE SAINT THERESE DU VERT GALANT : 5 RUE DE MARSEILLE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- ROYAL ART SERVICE : RUE DU CHAPITRE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- SCI EPSP IMMO : 14 AV DE VALQUIOU 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- SCI ILYAN : 36 AV J JACQUES ROUSSEAU 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ICTS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives