LIBERTY'S
Présentation générale de LIBERTY'S
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LIBERTY'S et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LIBERTY'S est situé au 136 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 juin 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 341495661 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.79Z ( Commerce de détail de biens d'occasion en magasin)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.79Z (Commerce de détail de biens d'occasion en magasin), les activités sont :
- - le commerce de détail d'antiquités
- - le commerce de détail d'autres biens d'occasion
- - le commerce de détail de livres d'occasion
- - les activités des centres de vente aux enchères (commerce de détail)
Mais exclus
- - la vente aux enchères par Internet et les autres activités de vente aux enchères (commerce de détail) (cf47.91 et 47.99)
- - le commerce de détail de véhicules automobiles d'occasion (cf45.1)
- - les activités de prêteurs sur gage (cf64.92Z)
Chiffre d’affaire
LIBERTY'S à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
LIBERTY'S est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si LIBERTY'S est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR58341495661
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LIBERTY'S de part son activité de 47.79Z ( Commerce de détail de biens d'occasion en magasin) sont :
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (71.2% des salariés)
- 02785 : Organismes des commissaires priseurs judiciaires (10.5% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (4.1% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (1.2% des salariés)
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LIBERTY'S
- 2009-05-26 : Président : BEROUX Pierre modification le 14 Mai 2009. Directeur général : VOISIN Danielle modification le 14 Mai 2009.
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LIBERTY'S et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LIBERTY'S |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 341495661 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-06-01 : lundi 01 juin 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 47.79Z : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
Synonyme | vendeur d'occasion, vendeur de produits de seconde main, vendeur de livres d'occasions, libraire, vendeur de vêtements d'occasion, friperie, surplus, vendeur de disques d'occasion, disquaire, antiquaire, brocanteur, salle des ventes, vente aux enchèr |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LIBERTY'SIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LIBERTY'S- vendredi 07 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 24 avril 2009: Depot des comptes
- mardi 26 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009Annonce n° 3005 N° RCS : 341495661 - Dénomination : LIBERTY'S brocanteur antiquaire d'oeuvres d'art. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BEROUX Pierre modification le 14 Mai 2009. Directeur général : VOISIN Danielle modification le 14 Mai 2009. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité.
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 18 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LIBERTY'S- jeudi 01 juillet 1993 : Fermé
4 PL PORTAIL MATHERON 84000 AVIGNON - vendredi 01 avril 1994 : LIBERTY S Fermé
136 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
136 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
8 RUE LEDRU ROLLIN 84000 AVIGNON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LIBERTY'S- AZZOUZI NOUREDDINE : 19 CHE DE ROUGE TERRE 25200 GRAND-CHARMONT
- BEILLEVERT JEAN-CLAUDE : 32 RUE VOLTAIRE 44000 NANTES
- BESANCON FREDERIC : LD LA GRAMMONIERE 25430 RAHON
- BETELLI LEA : 1 RUE DERRIERE L'EGLISE 70230 DAMPIERRE-SUR-LINOTTE
- BOULARD LAURENT : AV DE LA BURLIERE 04300 MANE
- JACQUET SEBASTIEN : 89 RUE ST JEAN 01300 BELLEY
- LESCUREUX CHRISTIAN : 67 RUE DE ROUEN 80000 AMIENS
- NGAWE ZIMANGO ANTONY : 29 VOIE DE L EPARGNE 27100 VAL-DE-REUIL
- PERRIN JACQUELINE : 14 AV SAINT JEAN BAPTISTE 06000 NICE
- TESSON CHRISTOPHE : 1971 RTE DE CHALLANS 85710 LA GARNACHE
- THIELEN CYRILLE : NETTLE BAY BEACH CLUB APT 4101 97150 SAINT MARTIN
- GALERIE DE CRECY : 6 RTE DE MELUN 77580 VOULANGIS
- GALERIE SAINT MARTIN ANTIQUITES : 11 RUE DES SAINTS PERES 75006 PARIS 6
- STEF TERTARD ET DE MAS LATRIE : 110 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- VERSAVEN SNC : 264 RUE FELIX DEHAU 59830 BOUVINES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LIBERTY'S- AMISSI N'GOY GAETAN : 3 RUE MAURICE AUDIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ATTYASSE JEAN : 74 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- BEAUJOUR JONATHAN : 72 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- FONA ABOU : RUE JULES VERNE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- GUEZO ARNAUD : 43 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- JARRIN CEDRIC : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- PALLIOT FABRICE : 26 AV FRAYCE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- BAT 3F : 50 RUE ARDOIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CHARTREUSE IMMOBILIER : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- EVEIL : 12 RUE ANSELME 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- FIRST CAR : 9 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- LABORATOIRE CURTY' S : 20 AV DES MARRONNIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- MOSS : 6 RUE BLANQUI 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI JADE.A : 20 RUE CHARLES SCHMIDT 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI LEFEBVRE H CATTELIN : 39 RUE ADRIEN LESESNE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LIBERTY'SRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives