VANINETTI
Présentation générale de VANINETTI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VANINETTI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VANINETTI est situé au CHE DES MARCEAUX 78710 ROSNY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 12 novembre 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 343030151 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.91A ( Travaux de charpente)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de charpente
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.91A (Travaux de charpente), les activités sont :
- - le montage de charpentes en bois
Mais exclus
- - le montage de charpentes métalliques (cf43.99B)
- - les opérations de traitement chimique à façon des charpentes (cf.16.10B)
Chiffre d’affaire
VANINETTI à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 977 894.00 € pour un résultat de -493 196.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
VANINETTI est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si VANINETTI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR05343030151
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VANINETTI de part son activité de 43.91A ( Travaux de charpente) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (44.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (42.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VANINETTI
- 2013-01-09 : Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE ROBERT modification le 24 Avril 2007 Président : BURNOUF Bruno en fonction le 12 Décembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT FINANCIER ET D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 31 Décembre 2012
- 2013-02-10 : Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE ROBERT modification le 24 Avril 2007 Président : BURNOUF Bruno en fonction le 12 Décembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT FINANCIER ET D'EXPERTISE COMPTABLE modification le 01 Février 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VANINETTI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VANINETTI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 343030151 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1987-11-12 : jeudi 12 novembre 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 43.91A : Travaux de charpente |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de charpente |
Synonyme | charpentier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VANINETTI- CO
2020 | 3 312 146.00 | 2 655 097.00 |
2019 | 657 049.00 | 2 456 183.00 |
2020 | 400 000.00 |
2019 | 400 000.00 |
2020 | -138 027.00 |
2019 | -15 278.00 |
2020 | 2 655 097.00 |
2019 | 2 456 183.00 |
2020 | 4 977 894.00 |
2019 | 5 743 655.00 |
2020 | -493 196.00 |
2019 | 13 500.00 |
2020 | -138 027.00 |
2019 | -15 278.00 |
2020 | 2 615 636.00 |
2019 | 2 615 636.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VANINETTI- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mardi 29 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 17 décembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130006 publié le 09/01/2013Annonce n° 2981 N° RCS : 343030151 - Dénomination : VANINETTI en France et à l'étranger, tous travaux se rapportant à la charpente, à la couverture et à la menuiserie. tous travaux se rapportant à la construction. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 400000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE ROBERT modification le 24 Avril 2007 Président : BURNOUF Bruno en fonction le 12 Décembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT FINANCIER ET D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 31 Décembre 2012 - Modification : Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de représentant.
- dimanche 10 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130029 publié le 10/02/2013Annonce n° 1400 N° RCS : 343030151 - Dénomination : VANINETTI - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 400000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : SAINT ETIENNE ROBERT modification le 24 Avril 2007 Président : BURNOUF Bruno en fonction le 12 Décembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'AUDIT FINANCIER ET D'EXPERTISE COMPTABLE modification le 01 Février 2013 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 08 novembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210009 publié le 14/01/2021Annonce n° 3025 N° RCS : 343030151 - Dénomination : VANINETTI En france et à l'étranger, tous travaux se rapportant à la charpente, à la couverture et à la menuiserie. Tous travaux se rapportant à la construction-bois. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : établissement principal donné en location-gérance.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VANINETTI- lundi 01 juin 1992 : Fermé
CHE DES CLOSEAUX 78200 BUCHELAY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
5 RUE DE LA FORET 78200 BUCHELAY - jeudi 25 janvier 2007 : Fermé
4 RUE DE L'ARDECHE 78200 BUCHELAY - vendredi 01 janvier 2021 : Ouvert
CHE DES MARCEAUX 78710 ROSNY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VANINETTI- BUCKINGHAM ANDREW PETER : LE SABOT DE VENUS 73550 LES ALLUES
- DAMON HENRI : 990 AV DE MONTFERRAT 83300 DRAGUIGNAN
- GOUBET MAXIME : 60 PL GUILLAUME SANCHE 40260 TALLER
- GUILLON SEBASTIEN : 157 CHE LELIEVRE 97436 SAINT-LEU
- LEVY ALEXIS : 6 RUE DES VIEUX GREEMENTS 35720 MESNIL-ROC'H
- NUSS FRANCK : 41 RTE DE LASLADES 65600 SARROUILLES
- PONNAU FREDERIC : 1 RUE DU MUGUET 65380 BENAC
- RAOULT MICKAEL : 19 RUE DE LA VILLE AU BEDEL 22190 PLERIN
- CREATION EXTENSION RENOVATION : 6 RUE DU FOUR A CHAUX 77930 CHAILLY-EN-BIERE
- DEBAIRE : 1 RUE AUGUSTE BOISSELIER 10110 BUXIERES-SUR-ARCE
- FREDERIC LAGARDERE : 150 RTE DE LA NASSE 40550 LEON
- HERMITTE JOEL : SOUS LA ROCHE 04140 MONTCLAR
- L'ATELIER DU TOIT : 21 GRANDE RUE 41500 VILLEXANTON
- LE BRAS : LA GERAUDERIE 44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES
- LJ CHARPENTE : QUA DESROSES 97240 LE FRANCOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VANINETTI- MOREAU ERIC : 19 IMP DES MURIERS 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- PAUPY ALAIN : 7 CHE DU GRAND JARDIN 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- YOUGIL KAMAL : 2 RUE REGINE PERNOUD 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- AB HABITAT : 11 RUE MARIA MONTESSORI 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- B O : 60 RUE BIS RUE DE LA JUSTICE 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- B@BOYE CONSULTING : 8 RUE MARIA MONTESSORI 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- BY TAXI : 6 RES DE LA FERME 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- DOMAINE DE L'OREE DU BOIS : DOM DE CHATILLON 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- HPR 78 : 9 RUE DU MOULIN 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- REUNIS RASSEMBLES 2R : 64 RUE NATIONALE 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- SASU SCVI : CHE DES MARCEAUX 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- SCI LA MARGERIDE : 67 CHE DE LA VALLEE DES PRES 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- SCI MAKAYA 2 : 62 ALL DES HORTENSIAS 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- SOMEJ TRANSPORT EXPRESS : 21 RUE REGINE PERNOUD 78710 ROSNY-SUR-SEINE
- SOTREMA : 33 RUE GUSTAVE EIFFEL 78710 ROSNY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VANINETTIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives