SIMEP
Présentation générale de SIMEP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SIMEP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SIMEP est situé au 362 RUE DE L INDUSTRIE 59460 JEUMONT
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 04 janvier 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 343587614 au greffe de VALENCIENNES
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 52 048,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication d'emballages en bois
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 16.24Z (Fabrication d'emballages en bois), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SIMEP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 336 427.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SIMEP est du ressort du greffe de VALENCIENNES dont les coordonnées postales sont 5 PL DU COMMERCE 59300 VALENCIENNES
Le greffe peut être appelé au 0327463478 aux horaires suivants : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr
TVA intracommunautaire
Si SIMEP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17343587614
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SIMEP de part son activité de 16.24Z ( Fabrication d'emballages en bois) sont :
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (88.8% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (3.2% des salariés)
- 00172 : Industrie bois de pin maritime forêt de Gascogne (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [19] bleuez, eric,
- aequitas audit - societe de commissariat aux comptes
- financiere grimonprez ;
- kpmg audit nord, modification du
- kpmg audit paris centre
- kpmg,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SIMEP
- 2009-09-30 : Président de la société : WERY Guy Administrateur provisoire : ROUVROY Eric Jean Georges Commissaire aux comptes titulaire : GRAUX Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : FROISSART Jules
- 2010-03-11 : Président de la société : SERVICES IMMOBILIERS LOGISTIQUES, représenté par M GRIMONPREZ Franck André Robert Commissaire aux comptes titulaire : GRAUX Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : FROISSART Jules
- 2010-10-20 : Président de la société : SERVICES IMMOBILIERS LOGISTIQUES, représenté par M GRIMONPREZ Franck André Robert Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric
- 2012-10-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS CENTRE
- 2018-08-31 : Président partant : FINANCIERE GRIMONPREZ ; nomination du Président : FINANCIERE GRIMONPREZ ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Les autres mandats des administrateurs
- aequitas audit - societe de commissariat aux comptes :
- 2021-01-15 : MVG INVESTISSEMENTS (529254443)
- 2021-01-02 : NEW VOGUE LOGISTIQUE (339559197)
- 2020-11-08 : DE MEUTER (792005282)
- 2020-10-22 : BRASSERIE MODERNE DE CARVIN EPINOY (357201458)
- 2020-10-16 : EVEREST GROUP (792452450)
- 2020-10-16 : CLINVEST (523312452)
- 2020-10-15 : S.H.E.G.I. - Société du Hainaut d'Electricité Générale et Industrielle (438420937)
- 2020-10-13 : SAS GODEFROY ET FILS (883012197)
- 2020-10-02 : CERECARE (805035003)
- 2020-09-22 : SOCIETE EN NOM COLLECTIF HOTEL SAINT HONORE (314007527)
- 2020-07-15 : RIHOL FRANCE (421079757)
- 2020-07-15 : Call To Action (849975800)
- 2020-07-15 : STE DE MECANIQUE, TOLERIE, METALLISATION - SOMETOM (318379849)
- 2020-06-28 : SARL CROSETTI HOLDING (431584192)
- 2020-06-26 : FAST FORWARD FREIGHT (824771281)
- 2020-06-23 : NOVAGRI (848144572)
- 2020-04-29 : CHEMIN VERT (829177435)
- 2020-03-31 : MAXXeNGINe (808637854)
- 2020-03-24 : Urbastyle SAS (839265667)
- 2020-03-03 : ICN - METRIS (401939400)
- kpmg audit nord, modification du :
- 2016-06-28 : Anciens Etablissements COUSIN et MALICET (391104122)
- 2016-06-26 : SAS FLOVIMA (480041904)
- 2016-05-08 : SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE CHARLES DELANNOY (885480319)
- 2014-08-19 : SOPARAGAPES (403712847)
- 2014-08-10 : BECK-CRESPEL (457503456)
- 2014-07-18 : RECYCLAGE DES VALLEES (399034131)
- 2014-06-26 : COUSIN BIOTECH (398460261)
- 2014-06-25 : DALLE ET ASSOCIES (501888044)
- 2014-05-20 : ETABLISSEMENTS COGLIANDRO (302898465)
- 2014-05-16 : VAL'ECO (438337347)
- 2014-05-15 : NORD COFFRAGE (432987121)
- 2014-04-24 : COMPTOIR TECHNIQUE DES AUTOMATISMES (328359526)
- 2014-04-02 : VALMETAL (310269493)
- 2014-02-21 : ESTERRA (455501452)
- 2014-01-21 : LELEU PARTICIPATIONS (439320722)
- 2013-10-30 : WOLLUX DIFFUSION (351194766)
- 2013-10-16 : LIBRE SERVICE ACCESSOIRES (401834742)
- 2013-10-11 : BERRY DECOR SAS (885581959)
- 2013-09-27 : MENISSEZ FRAIS (432395523)
- 2013-09-05 : DESBARBIEUX FRERES (353278351)
- kpmg audit paris centre :
- 2020-08-21 : COTECNA INSPECTION FRANCE (352596035)
- 2020-02-19 : Société de Gestion de l'Automobile Club de France (732034491)
- 2017-08-02 : MONFER FRANCE (323068718)
- 2015-01-28 : DECAPAGE EMBALLAGES METALLIQUES - D.E.M. (401495981)
- 2014-09-23 : SONADIA - SOCIETE NOUVELLE ARRAGEOISE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (389498965)
- 2013-07-16 : FILTRES FIORONI (562087742)
- 2011-12-31 : ARTOIS RECYCLAGE (395311103)
- 2011-09-01 : CIRCUITS IMPRIMES DU GATINAIS CIG S.A.S. (391033818)
- 2011-08-18 : STERILISATION MALYSSE (408258358)
- 2011-08-09 : CENTRE REGIONAL D'IMAGERIE MEDICALE DE PICARDIE (382487353)
- 2011-01-04 : A CAPPELLA (439885484)
- 2010-10-31 : SAS CRGI (480062629)
- kpmg, :
- 2017-12-03 : PREMIUM ILE-DE-FRANCE (457507002)
- 2017-11-24 : HOLDING LOUISE (524324829)
- 2017-11-16 : IMMO AMONT (529232662)
- 2017-09-01 : SAS MATERIAUX NATURELS ET RECYCLES (518439898)
- 2017-08-24 : LA VIGIE (394331946)
- 2017-04-16 : VALOSUN (513359802)
- 2016-11-25 : CLINIQUE LE GOUZ (513996934)
- 2016-10-31 : AGC GLACISOL (300848041)
- 2016-09-02 : OTN CONTRACTING INTERNATIONAL (413142159)
- 2016-08-18 : BALENCIAGA (775668122)
- 2016-08-07 : CERA TSC (415068311)
- 2016-07-08 : AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE (448747360)
- 2016-06-02 : ENERGIC (820581551)
- 2016-04-21 : LILLESHALL HOLDINGS SA (382290427)
- 2015-11-24 : P.M. DIS (428645824)
- 2015-09-29 : ON LINE ACCESSOIRES - OLA (813737608)
- 2015-09-15 : EAST PARK HOLDING (813541968)
- 2015-09-01 : NESTLE GRAND FROID (602045288)
- 2015-08-31 : STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES (435520028)
- 2015-08-12 : COMPAGNIE D'ETUDE DE GESTION D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT CEGIF (602014763)
- [19] bleuez, eric, :
- 2015-07-23 : J.P.J.S. SCA (509547675)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SIMEP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SIMEP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 343587614 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1988-01-04 : lundi 04 janvier 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 16.24Z : Fabrication d'emballages en bois |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie |
Division | Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie |
Activite | Fabrication d'emballages en bois |
Synonyme | scierie, fabrique de palettes, fabrique de caisses, fabrique d'emballages en bois |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SIMEP- CO
2019 | 1 170 343.00 | 930 492.00 |
2018 | 239 851.00 | 956 759.00 |
2019 | 52 048.00 |
2018 | 52 048.00 |
2019 | 336 427.00 |
2018 | 42 611.00 |
2019 | 930 492.00 |
2018 | 956 759.00 |
2019 | 491 775.00 | 9 805.00 |
2018 | 481 970.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SIMEP- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 30 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090188 publié le 30/09/2009Annonce n° 899 N° RCS : 343587614 - Dénomination : S.I.M.E.P Fabrication d'emballages en bois, en carton, en plastique, en p.V.C, en métal et toutes activités de menuiserie et de peinture y afférents, transformation des métaux, transformation et injections plastiques, transformation de polystirène; expédition, négoce et import-export de bois, carton et produits d'emballages l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport et notamment la réalisation de groupage, d'affrêtement, de bureau de ville, d'organisation de transports de marchandises telles qu'elles sont définies par le Décret n°90.200 du 8 Mars 1990. Responsable de l'activité de Commissionnaire de Transport : Monsieur WERY Guy. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 52048.00 EUR - Administration : Président de la société : WERY Guy Administrateur provisoire : ROUVROY Eric Jean Georges Commissaire aux comptes titulaire : GRAUX Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : FROISSART Jules - Modification : Nomination d'un administrateur provisoire
- jeudi 11 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100049 publié le 11/03/2010Annonce n° 1130 N° RCS : 343587614 - Dénomination : S.I.M.E.P Fabrication d'emballages en bois, en carton, en plastique, en p.V.C, en métal et toutes activités de menuiserie et de peinture y afférents, transformation des métaux, transformation et injections plastiques, transformation de polystirène; expédition, négoce et import-export de bois, carton et produits d'emballages l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport et notamment la réalisation de groupage, d'affrêtement, de bureau de ville, d'organisation de transports de marchandises telles qu'elles sont définies par le Décret n°90.200 du 8 Mars 1990. Responsable de l'activité de Commissionnaire de Transport : Monsieur WERY Guy. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 52048.00 EUR - Administration : Président de la société : SERVICES IMMOBILIERS LOGISTIQUES, représenté par M GRIMONPREZ Franck André Robert Commissaire aux comptes titulaire : GRAUX Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : FROISSART Jules - Modification : Changement de président de S.A.S.
- mercredi 20 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100204 publié le 20/10/2010Annonce n° 1483 N° RCS : 343587614 - Dénomination : S.I.M.E.P Fabrication d'emballages en bois, en carton, en plastique, en p.V.C, en métal et toutes activités de menuiserie et de peinture y afférents, transformation des métaux, transformation et injections plastiques, transformation de polystirène; expédition, négoce et import-export de bois, carton et produits d'emballages l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport et notamment la réalisation de groupage, d'affrêtement, de bureau de ville, d'organisation de transports de marchandises telles qu'elles sont définies par le Décret n°90.200 du 8 Mars 1990. Responsable de l'activité de Commissionnaire de Transport : Monsieur WERY Guy. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 52048.00 EUR - Administration : Président de la société : SERVICES IMMOBILIERS LOGISTIQUES, représenté par M GRIMONPREZ Franck André Robert Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric - Modification : Changement de commissaire aux comptes suppléant Changement de commissaire aux comptes titulaire
- mardi 23 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120210 publié le 30/10/2012Annonce n° 807 N° RCS : 343587614 - Dénomination : S.I.M.E.P - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 52048 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS CENTRE - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 31 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180165 publié le 31/08/2018Annonce n° 539 N° RCS : 343587614 - Dénomination : S.I.M.E.P - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 52048 EUR - Administration : Président partant : FINANCIERE GRIMONPREZ ; nomination du Président : FINANCIERE GRIMONPREZ ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SIMEP- jeudi 28 janvier 1993 : Fermé
2 RUE AMBROISE THOMAS 59460 JEUMONT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
362 RUE DE L INDUSTRIE 59460 JEUMONT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SIMEP- DEMIRI DYLBER : 13 RUE DE PONT 10220 PINEY
- FAYARD MOUSSA : 57 RUE AUGUSTE RENOIR 69200 VENISSIEUX
- GOLFIER MANUELA : LES GENETS 87500 LADIGNAC-LE-LONG
- PETIT SERGE : LES LANDES D'ARSAC 24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
- PONTICACCIA SERGE : MAUSOLEO 20222 BRANDO
- PRIME CEDRIC : 16 CHE DES VIGNES 85260 LES BROUZILS
- DAMYAK PALETTES : 13 RUE DE LA GARENNE 60000 BEAUVAIS
- EMBALLAGES COMAS : LD PALAIS ROYAL 01340 JAYAT
- ETABLISSEMENT HUGER SCIERIE DE VANCE : LE CHAMP DU MOULIN 72310 VANCE
- GCA SUPPLY PACKING : 4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- GF PALETTE : 2 RUE DU CLOS BEAUCHE 56910 CARENTOIR
- MERRANDERIE OLIVEIRA : 4 RUE JULES VERNE 33660 SAINT SEURIN SUR L'ISLE
- SOC MARQUES TONNELLERIE DES GRAVES : 20 CHE DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC
- TONNELLERIE LEROI : 46 RUE DE DIZEDON 16100 COGNAC
- TONNELLERIE MILLARD : 2 RUE DERRIERE LA CHAPELLE 21590 SANTENAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SIMEP- BAICU NORICA : 188 RUE JEAN JAURES 59460 JEUMONT
- CHAUVEZ CLAUDE : 73 RUE PUISSANT 59460 JEUMONT
- DARIGNY REGINE : 254 RUE JEAN JAURES 59460 JEUMONT
- DEMEURE AGATHE : 180 RUE GUSTAVE LUBIN 59460 JEUMONT
- EL BOUJJOUFI MUSTAPHA : 348 RUE BRIQUETERIE 59460 JEUMONT
- LYBRECHT TIPHAINE : 472 RUE ROGER SALENGRO 59460 JEUMONT
- VANHEE QUENTIN : 364 RUE GUSTAVE LUBIN 59460 JEUMONT
- ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE EUGENE THOMAS : 212 RUE DE LA TOUR 59460 JEUMONT
- AUX PLAISIRS DE LA TABLE : 234 RUE HECTOR DESPRET 59460 JEUMONT
- CARION CONFORT GENERATION NOUVELLE : 253 RUE LEON BLUM 59460 JEUMONT
- COMMUNE DE JEUMONT : BD DE LESSINES 59460 JEUMONT
- FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS NUMISMATIQUES : BD DE LESSINES 59460 JEUMONT
- MS PROJECTS : 500 RUE LEON BLUM 59460 JEUMONT
- SALOEL : 154 RUE VICTOR BASCH 59460 JEUMONT
- SCI GUICHART : RUE AMBROISE THOMAS 59460 JEUMONT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SIMEPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives