G.M.J.PHOENIX
Présentation générale de G.M.J.PHOENIX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société G.M.J.PHOENIX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société G.M.J.PHOENIX est situé au 50 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 février 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 343722401 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 41 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 18.12Z ( Autre imprimerie (labeur))
L'activité déclarée au greffe est : Éditions et commercialisations d'ouvrages administratifs et commerciaux, publications diverses, régie publicitaire, centre de formation.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 18.12Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- - l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- - l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- - l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- - Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- - les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais exclus
- - l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- - la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- - la publication d'imprimés (cf58.1)
- - les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
Chiffre d’affaire
G.M.J.PHOENIX à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 693 595.00 € pour un résultat de 297 951.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
G.M.J.PHOENIX est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si G.M.J.PHOENIX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82343722401
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à G.M.J.PHOENIX de part son activité de 18.12Z ( Autre imprimerie (labeur)) sont :
- 00184 : Imprimeries de labeur (85.7% des salariés)
- 00614 : Industrie de la sérigraphie (6.7% des salariés)
- 01495 : Transformation des papiers cartons OETAM (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cogep audit
- cogep groupe d'experts comptables et de commissaires aux comptes - societe anonyme a conseil d'administration ;
- cogep groupe d'experts comptables et de commissaires aux comptes - societe anonyme a conseil d'administration,
- groupe cogep.
- le coz, guillaume,
Les modifications survenues dans l'administration de la société G.M.J.PHOENIX
- 2012-09-18 : Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012
- 2014-04-20 : Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014
- 2014-12-21 : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014
- 2015-01-11 : Gérant : Le Coz, Guillaume, Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION, Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP.
- 2019-04-14 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- cogep audit :
- 2021-02-02 : DELOITTE ACCOUNTING SERVICES (318659166)
- 2021-01-31 : CONSTRUCTIONS LE COUILLARD (315411249)
- 2021-01-26 : MCSA (328538368)
- 2021-01-20 : LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE (414029785)
- 2021-01-20 : FINANCIERE DE LA LEMANCE (520370032)
- 2021-01-12 : HFM-HOLDING FAMILIALE MONIN (802166512)
- 2021-01-12 : GROUPE MONIN SAS (403544497)
- 2020-12-31 : HPROCESS (892490368)
- 2020-12-11 : CELTIPLAST (342351350)
- 2020-12-10 : ENERGIE INNOVATION MODULES (793345984)
- 2020-11-26 : AMIXIA (403512759)
- 2020-11-22 : ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT (778137703)
- 2020-11-17 : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE FER VAL DE L'INDRE BUZANCAIS-ARGY (382953099)
- 2020-11-17 : BLACK STAR FORMATION (830917183)
- 2020-11-03 : C.B. INFO (320496789)
- 2020-10-30 : SO BOOV (484163803)
- 2020-10-22 : OVESTA (404974081)
- 2020-10-22 : NABAB (497972133)
- 2020-10-21 : FRAYSSE ET ASSOCIES (443513643)
- 2020-10-18 : BIONATICS (402505994)
- groupe cogep. :
- 2012-02-06 : A-SAFE SAS (539808204)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société G.M.J.PHOENIX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | G.M.J.PHOENIX |
Dénomination usuelle de l'unité légale | GMJ EDITIONS -EDITIONS GMJ PHOENIX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 343722401 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1988-02-01 : lundi 01 février 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 18.12Z : Autre imprimerie (labeur) |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Imprimerie et reproduction d'enregistrements |
Division | Imprimerie et services annexes |
Activite | Autre imprimerie (labeur) |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de G.M.J.PHOENIX- CO
2019 | 2 471 261.00 | 2 049 109.00 |
2018 | 422 152.00 |
2019 | 41 600.00 |
2018 |
2019 | 217 785.00 |
2018 |
2019 | 2 049 109.00 |
2018 |
2019 | 4 693 595.00 | 4 878 868.00 |
2018 | 185 272.00 |
2019 | 297 951.00 |
2018 |
2019 | 217 785.00 |
2018 |
2019 | 1 496 231.00 | 40 935.00 |
2018 | 1 455 296.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société G.M.J.PHOENIX- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 26 juillet 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120180 publié le 18/09/2012Annonce n° 1744 N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 20 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140078 publié le 20/04/2014Annonce n° 1230 N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LE COZ GERARD modification le 06 Mai 2005 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 21 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140245 publié le 21/12/2014Annonce n° 1911 N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP en fonction le 10 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES en fonction le 10 Septembre 2012 Gérant : LE COZ Guillaume en fonction le 11 Avril 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 11 janvier 2015: Creation
Bodacc A publié le 11/01/2015N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - Adresse : 50 avenue de l'Europe 77184 Émerainville - Activité : Éditions et commercialisations d'ouvrages administratifs et commerciaux, publications diverses, régie publicitaire, centre de formation. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 41600 EUR - Administration : Gérant : Le Coz, Guillaume, Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION, Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP.
- dimanche 11 janvier 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/01/2015N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - Adresse : 50 avenue de l'Europe 77184 Émerainville - Activité : Éditions et commercialisations d'ouvrages administratifs et commerciaux, publications diverses, régie publicitaire, centre de formation. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 41600 EUR - Administration : Gérant : Le Coz, Guillaume, Commissaire aux comptes titulaire : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION, Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE COGEP.
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 26 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- dimanche 14 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190074 publié le 14/04/2019Annonce n° 2363 N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 41600 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COGEP GROUPE D'EXPERTS COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
- dimanche 13 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200178 publié le 13/09/2020Annonce n° 1752 N° RCS : 343722401 - Dénomination : GESTION MARKETING JOB PHOENIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 300000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société G.M.J.PHOENIX- lundi 26 février 1996 : Fermé
5 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS 11 - mercredi 14 janvier 2015 : Fermé
106 AV GEORGES CLEMENCEAU 94360 BRY-SUR-MARNE - lundi 31 décembre 2018 : G M J PHOENIX Ouvert
50 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société G.M.J.PHOENIX- DEVELLE LINDA : 108 RUE DES STUARTS 18700 AUBIGNY-SUR-NERE
- EUDE MIREILLE : 974 AV DU PIREE 34000 MONTPELLIER
- GABLIN SANDRA : 36 RUE ARISTIDE BRIAND 36500 BUZANCAIS
- PEUCHOT HELENE : 11 RUE DES VERGERS 10170 LES GRANDES-CHAPELLES
- ALLY PRINT : 15 RUE DU CONTOUR A MAGNIERES 71620 BEY
- CONCEPT PRINTOR : 2 RUE DE LA DHUIS 77700 CHESSY
- FAB : RTE DE MEZZAVIA 20000 AJACCIO
- HELLOBOAT : 360 AV DES COMPAGNONS 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
- HYDRO DIPPING 08 : 6 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 08330 VRIGNE AUX BOIS
- IMPRIMERIE CENTRE-COM : 81 RTE DE SAINT GERMAIN 63500 ISSOIRE
- IMPRIMERIE CLAUDE LEDOUX : 122 RTE NATIONALE 43 62610 AUTINGUES
- L ECHO DE BROU : 15 RUE DE LA REPUBLIQUE 28160 BROU
- RECTA PRINT : 74 RUE SEBILE 09300 LAVELANET
- REPRODUCTIONS PELLEGRINO : 19 RUE DES PYRENEES 91090 LISSES
- SARL OFF'7 : 44 RUE DU MARECHAL LECLERC 50000 SAINT-LO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société G.M.J.PHOENIX- ABED RAYANE : 9 RUE DE LA ROSE BLEUE 77184 EMERAINVILLE
- ALMEIDA FERREIRA TANIA : 6 RUE D EMERY 77184 EMERAINVILLE
- BAMMOU NIZAR : 4 RUE DE LA FAMILLE AURIBAULT 77184 EMERAINVILLE
- CARPENTIER GWENDOLINE : 18 AV CHARLES BRAS 77184 EMERAINVILLE
- DANGLADE FRANCK : 88 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
- EDELINSKI DAMIR : 23 RUE DU CHAMP TORTU 77184 EMERAINVILLE
- GENITEAU LAETITIA : 16 ALL DES MILLE ET UNE NUITS 77184 EMERAINVILLE
- AGENCY TECHNICAL SERVICES : 56 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
- CALI-T. : 60 AV DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
- COMMUNE EMERAINVILLE : 16 PL DE L EUROPE 77184 EMERAINVILLE
- DAV LUK ASSOCIES : 1 RUE DE L ORANGERIE 77184 EMERAINVILLE
- DGL ET CIE : 4 AV ROBERT SCHUMAN 77184 EMERAINVILLE
- INDIVISION GOURGUECHON : 540 BD OLOF PALME 77184 EMERAINVILLE
- LOGNES JAQUET : 33 BD DE BEAUBOURG 77184 EMERAINVILLE
- T 2 M C : 22 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH 77184 EMERAINVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société G.M.J.PHOENIXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives