SA VITEC
Présentation générale de SA VITEC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SA VITEC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SA VITEC est situé au 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 avril 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 344997580 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 247 167,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 60.20B ( Édition de chaînes thématiques)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de chaînes thématiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 60.20B (Édition de chaînes thématiques), les activités sont :
- - les activités d'édition de chaînes de télévision thématiques (informations, sport, enseignement, musique, programmes pour la jeunesse, etc.)Ces chaines sont souvent diffusées par l'intermédiaire de distributeurs tiers, sur une base d'abonnement, par
Chiffre d’affaire
SA VITEC à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 886 692.00 € pour un résultat de -1 434 814.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
SA VITEC est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SA VITEC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36344997580
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SA VITEC de part son activité de 60.20B ( Édition de chaînes thématiques) sont :
- 02411 : Chaînes thématiques (43.1% des salariés)
- 01480 : Journalistes (34.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (11.4% des salariés)
- 02717 : Entreprises techniques au service création événement (4.6% des salariés)
- 00086 : Publicité (2.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] thoilliez audit,
- meunier, emmanuel,
- passerat, dominique, modification du
- pinet, dominique
- terreuil, yoann
- thoilliez audit
- wetzel, bernard, nomination de l'
- wetzel, paul
Les modifications survenues dans l'administration de la société SA VITEC
- 2008-05-20 : nomination de l'Administrateur : Wetzel, Bernard
- 2011-07-17 : Administrateur partant : Wetzel, Paul
- 2013-08-22 : Administrateur partant : Wetzel, Bernard, nomination de l'Administrateur : Pinet, Dominique
- 2014-02-28 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Meunier, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : THOILLIEZ AUDIT
- 2014-10-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Passerat, Dominique, modification du Commissaire aux comptes titulaire THOILLIEZ AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Terreuil, Yoann
- 2015-08-13 : modification du Commissaire aux comptes titulaire AUDIT TERREUIL LAUGIER ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Terreuil, Yoann, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AGECOR
- 2020-06-09 : nomination de l'Administrateur : Wetzel, Bernard
Les autres mandats des administrateurs
- passerat, dominique, modification du :
- 2015-03-25 : PROLOC SERVICES (351635388)
- thoilliez audit :
- 2020-07-15 : PROFIX (422103135)
- 2012-01-29 : HFS (502014111)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SA VITEC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SA VITEC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 344997580 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1988-04-01 : vendredi 01 avril 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 60.20B : Édition de chaînes thématiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation et diffusion |
Division | Programmation de télévision et télédiffusion |
Activite | Édition de chaînes thématiques |
Synonyme | chaînes de télévision, chaînes de télévision thématiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SA VITEC- CO
2020 | 63 260 987.00 | 61 326 371.00 |
2019 | 1 934 616.00 | 49 401 008.00 |
2020 | 247 167.00 |
2019 | 247 268.00 |
2020 | 1 663 298.00 |
2019 | 1 004 530.00 |
2020 | 61 326 371.00 |
2019 | 49 401 008.00 |
2020 | 886 692.00 | 31 097 994.00 |
2019 | 30 211 302.00 | 33 012 877.00 |
2020 | -1 434 814.00 |
2019 | -650 055.00 |
2020 | 1 663 298.00 |
2019 | 1 004 530.00 |
2020 | 31 962 667.00 | 9 568 663.00 |
2019 | 22 394 004.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SA VITEC- mardi 20 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080084 publié le 20/05/2008Annonce n° 1002 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 247890 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Wetzel, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080143 publié le 13/08/2008Annonce n° 1871 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 249122.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 07 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090193 publié le 07/10/2009Annonce n° 1342 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250526.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- dimanche 17 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110137 publié le 17/07/2011Annonce n° 946 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250526.5 EUR - Administration : Administrateur partant : Wetzel, Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 27 juillet 2011: Vente
Bodacc A publié le 05/07/2011Annonce n° 1611 N° RCS : 344997580 - Dénomination : VITEC SA 26 Burospace 91570 Bievres achat de la branche de fonds de : vente de produits de vidéosurveillance, de Securité. - forme juridique : Société anonyme - capital : 250526.50 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Semaine de l'Ile-de-France - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Me THIERRY DE BOISSIEU 97 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS - Origine : Achat au prix stipulé de 373000 Euros
- lundi 02 janvier 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120083 publié le 27/04/2012Annonce n° 796 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250304.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130161 publié le 22/08/2013Annonce n° 1949 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250304.5 EUR - Administration : Administrateur partant : Wetzel, Bernard, nomination de l'Administrateur : Pinet, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 30 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 22 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130183 publié le 22/09/2013Annonce n° 682 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250623.1 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 22 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130183 publié le 22/09/2013Annonce n° 688 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250575.4 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 28 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140042 publié le 28/02/2014Annonce n° 1315 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250575.4 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Meunier, Emmanuel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : THOILLIEZ AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140173 publié le 10/09/2014Annonce n° 2658 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 249061.1 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mardi 07 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140192 publié le 07/10/2014Annonce n° 1577 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 249061.1 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Passerat, Dominique, modification du Commissaire aux comptes titulaire THOILLIEZ AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Terreuil, Yoann - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 13 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150154 publié le 13/08/2015Annonce n° 814 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 249061.1 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire AUDIT TERREUIL LAUGIER ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Terreuil, Yoann, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AGECOR - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160184 publié le 20/09/2016Annonce n° 1268 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 248891.1 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170190 publié le 04/10/2017Annonce n° 960 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 248690.1 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180199 publié le 18/10/2018Annonce n° 4932 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 246806.5 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mardi 09 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200009 publié le 14/01/2020Annonce n° 1431 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 247268.2 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 09 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200110 publié le 09/06/2020Annonce n° 1787 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 247268.2 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Wetzel, Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210043 publié le 03/03/2021Annonce n° 2027 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 247187.2 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- vendredi 21 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210099 publié le 21/05/2021Annonce n° 1211 N° RCS : 344997580 - Dénomination : S.A. VITEC - forme juridique : Société anonyme - capital : 250680.3 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SA VITEC- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : S.A. VITEC Ouvert
99 RUE PIERRE SEMARD 92320 CHATILLON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SA VITEC- SERVANT SYLVIE : 100 RUE SADI CARNOT 93170 BAGNOLET
- ADN-AGREGAT DE NERONES : LES MORLIETTES 26500 BOURG-LES-VALENCE
- ALBI TV : 2306 RTE DES CRETES 81500 GARRIGUES
- ECLAIR MEDIAS TELEVISION : 530 RUE ALFRED LUMIERE 97122 BAIE-MAHAULT
- ESPN CLASSIC SPORT LTD : 3BURLINGTON LANE LONDON
- EUROMEDTV : 37 RUE GUIBAL 13003 MARSEILLE 3
- EURONEWS : 56 QUAI RAMBAUD 69002 LYON 2EME
- GIE MULTI TV ANTILLES : MOUDONG CENTRE 97122 BAIE-MAHAULT
- KTO : 13 RUE DU 19 MARS 1962 92240 MALAKOFF
- MAYOTTE TV OCEAN INDIEN : 7 RUE SALAMANI 97600 MAMOUDZOU
- PLANETE + CRIME INVESTIGATION : 1 PL DU SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- TELEGRENOBLE : 5 RUE EUGENE FAURE 38000 GRENOBLE
- TROTTERS TV : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- TV NORMANDIE : 4 PAS DE LA LUCILINE 76000 ROUEN
- VIA PERPIGNAN : AV JEAN BAYLET 31100 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SA VITEC- AIR360 : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- BELEX II : 33 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8
- BRISTEJU : 4 RUE DE MESSINE 75008 PARIS 8
- CITIZ'GROUP : 11 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- GROUPE BONNEAU : 30 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- IFDP FRANCE GP SASU : 117 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- JA BIEN VIVRE : 39 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8
- M&A EXECUTIVE : 1 COUR DU HAVRE 75008 PARIS 8
- NAUTILE 305 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- OPENMIND DEVELOPMENT : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- SCI APOSTROF 42 : 20 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- SILTEC : 51 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- SOHSOCIAL : 126 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SPERONE 2007 D : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- STEF LOGISTIQUE BAIN DE BRETAGNE : 93 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SA VITECRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives