FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
Présentation générale de FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL est situé au 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 27 septembre 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 348168667 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 800 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.19B ( Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
L'activité déclarée au greffe est : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), les activités sont :
- - les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- - les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- - les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
- - les services de conseils en placement
Mais exclus
- - la gestion de fonds (cf66.30Z)
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
Chiffre d’affaire
FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 040 926.00 € pour un résultat de 574 518.00 € grace à 29 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22348168667
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL de part son activité de 66.19B ( Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.) sont :
- 00478 : Sociétés financières (35.1% des salariés)
- 02120 : Banques (15.7% des salariés)
- 01601 : Bourse (10% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (5.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 01266 : Restauration de collectivités (2.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (2.1% des salariés)
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL
- 2013-05-26 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER Président : DE GAUDEMARIS Henri en fonction le 16 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013
- 2013-11-05 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 Président : MARTIN Jean-Philippe en fonction le 25 Octobre 2013
- 2018-07-27 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 ; Président : FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES représenté par PENHOAT Guirec en fonction le 25 Juillet 2018
- 2018-10-02 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 ; Président : PENHOAT Guirec en fonction le 28 Septembre 2018
- 2019-05-09 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Président : PENHOAT Guirec modification le 03 Octobre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 348168667 00403 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1988-09-27 : mardi 27 septembre 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 66.19B : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL- CO
2019 | 2 198 564.00 | 2 032 579.00 |
2018 | 165 985.00 | 1 377 731.00 |
2019 | 800 000.00 |
2018 | 800 000.00 |
2019 | 529 968.00 |
2018 | -425 387.00 |
2019 | 2 032 579.00 |
2018 | 1 377 731.00 |
2019 | 4 040 926.00 | 4 160 926.00 |
2018 | 120 000.00 | 2 186 177.00 |
2019 | 574 518.00 |
2018 | -427 280.00 |
2019 | 529 968.00 |
2018 | -425 387.00 |
2019 | 861 342.00 |
2018 | 861 342.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL- mardi 27 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 15 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 19 mai 2010: Depot des comptes
- mardi 31 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2012: Depot des comptes
- dimanche 26 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130099 publié le 26/05/2013Annonce n° 2679 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER Président : DE GAUDEMARIS Henri en fonction le 16 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 27 mai 2013: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130213 publié le 05/11/2013Annonce n° 1451 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 Président : MARTIN Jean-Philippe en fonction le 25 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 novembre 2014: Depot des comptes
- samedi 03 octobre 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160118 publié le 16/06/2016Annonce n° 1663 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 27 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180141 publié le 27/07/2018Annonce n° 1074 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 ; Président : FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES représenté par PENHOAT Guirec en fonction le 25 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 02 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180187 publié le 02/10/2018Annonce n° 1227 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Commissaire aux comptes suppléant : ALBERNI Laurent en fonction le 16 Mai 2013 ; Président : PENHOAT Guirec en fonction le 28 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 09 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190089 publié le 09/05/2019Annonce n° 1154 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ESCOFFIER ; Président : PENHOAT Guirec modification le 03 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 25 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190207 publié le 25/10/2019Annonce n° 1469 N° RCS : 348168667 - Dénomination : FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL Conseil financier, courtage d'assurance , transaction immobilière , démarchage bancaire et financier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL- dimanche 01 avril 2007 : Fermé
20 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
1 RUE GORGE DE LOUP 69009 LYON 9EME - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
60 RUE ALFRED KASTLER 76130 MONT-SAINT-AIGNAN - lundi 25 décembre 1995 : Fermé
29 RUE DE L ARQUEBUSE 21000 DIJON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
50 ALL NIELS BOHR 34000 MONTPELLIER - lundi 01 novembre 1993 : Fermé
182 AV HENRY DUNANT 06100 NICE - samedi 01 janvier 1994 : Fermé
28 CRS DU CHAPEAU ROUGE 33000 BORDEAUX - lundi 11 décembre 2006 : Fermé
93 RUE DES 4 EGLISES 54000 NANCY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
180 BD DE MONS 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 IMP RENE COUZINET 31500 TOULOUSE - vendredi 31 décembre 1999 : Fermé
2 RUE MAURICE EDGAR COINDREAU 85000 LA ROCHE-SUR-YON - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
171 BD MIREILLE LAUZE 13010 MARSEILLE 10 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE DU BIGNON 35510 CESSON-SEVIGNE - mercredi 30 juin 1999 : Fermé
96 AV PRESIDENT J F KENNEDY 33700 MERIGNAC - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
67 BD DU POINT DU JOUR 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
38 RUE DU SERGENT MICHEL BERTHET 69009 LYON 9EME - dimanche 01 avril 2018 : Ouvert
23 AV D ITALIE 80090 AMIENS - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
6 RUE LOUIS DE BROGLIE 21000 DIJON - dimanche 03 avril 2005 : FINANCIAL Fermé
24 RUE D ORGEMONT 49000 ANGERS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 AV JACQUES CARTIER 44800 SAINT-HERBLAIN - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE DE BELLILE 47000 AGEN - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
9 ALL LOEWY 87280 LIMOGES - jeudi 01 septembre 2005 : Fermé
RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
17 RUE DE RUMILLY 74000 ANNECY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
39 RUE DE LA VILLENEUVE 56100 LORIENT - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
RUE CARDINAL RICHAUD 33300 BORDEAUX - samedi 01 janvier 2005 : Fermé
62 RUE D'ORLEANS 49400 SAUMUR - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
31 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN - lundi 01 octobre 2018 : Ouvert
175 RUE DES VAREYS 01440 VIRIAT - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
21 QUAI RIONDET 38200 VIENNE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE HENRI JARRY 49130 LES PONTS-DE-CE - vendredi 01 septembre 2006 : Fermé
RUE HELENE BOUCHER 58500 CLAMECY - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
31 BD TOURASSE 64000 PAU - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
4 RUE GALILEE 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
5 RUE DE LA MAISON COUPEE 86000 POITIERS - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
15 CHE DU CHATEAU 89000 AUXERRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 ALL DE SAINT CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE - mardi 18 juillet 2017 : Ouvert
4 ALL PIERRE DE FERMAT 63170 AUBIERE - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
30 RUE PAUL LANGEVIN 13290 AIX-EN-PROVENCE - dimanche 01 avril 2018 : Fermé
14 RUE DE L'ILE MYSTERIEUSE 80440 BOVES - lundi 11 septembre 2017 : Ouvert
80 BD GEORGES CLEMENCEAU 13200 ARLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL- KERBOUL LIONEL : 1 RUE JEAN VIGO 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- MONTHEIL LORI : 24 RUE DES AUGUSTINS 66000 PERPIGNAN
- NGUYEN-DAC SONIA : 10 RUE DES JONQUILLES 06800 CAGNES-SUR-MER
- SALMERON INGRID : 7 RUE STEPHANE GRAPELLI 34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
- SAYADA FRANCK : 90 RUE D ITALIE 13006 MARSEILLE 6
- CONSEIL-2XFM : 31 RUE GAILLARD 03200 VICHY
- DAILY FINANCE : UL KOSCIUSZKI 47 C
- ETUDE LVG S.A.S.U. : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- EURL ELISE JAVOY : 208 RUE DE NUISANCE 45370 MEZIERES-LEZ-CLERY
- EXA : 23 RUE GIRARDOT 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
- EXOMARS-UCD : 31 AV DE LA MOTTE PICQUET 75007 PARIS 7
- LM CONSEILS ET PATRIMOINE : 1 AV CHARLES DE GAULLE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- MB CONSEILS : 18 LA ROBERIE 35190 SAINT-DOMINEUC
- NEXO CAPITAL : 23 RUE ROYALE 75008 PARIS 8
- SOLFI CONSEIL : 19 BD DES ROMARINS 13400 AUBAGNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIAL- AMAR JULIEN : 4 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE
- COSTIER CLAUDE : 5 RUE ARLETTY 92400 COURBEVOIE
- DEVIDAL PHILIPPE : 38 RUE BAUDIN 92400 COURBEVOIE
- HAUCHARD FLORENCE : 43 RUE LOUVAIN 92400 COURBEVOIE
- SIEBERT FREDERIC : 6 RUE CARPEAUX 92400 COURBEVOIE
- ASS SYNDICALE LOUIS BLANC : 12 PL DE L HOTEL DE VILLE 92400 COURBEVOIE
- CETOUCOM : 42 RUE HUDRI 92400 COURBEVOIE
- CROQ'VIT : 43 AV GAMBETTA 92400 COURBEVOIE
- H B M : 2 BD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE
- INSTITUT DE LA MAISON DE PEONIE : 37 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE
- MAPAD HOLDING EXECUTIVE : 49 RUE DE COLOMBES 92400 COURBEVOIE
- NGM INVESTMENT : 5 AV PASTEUR 92400 COURBEVOIE
- RESTAURANT LES BAMBOUSIERS : 6 RUE WATTEAU 92400 COURBEVOIE
- SCI DE L 'INDUSTRIE : 9 RUE DE L INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE
- SCI EUROPARC ST MARTIN DU TOUCH 2002 : 34 RUE HENRI REGNAULT 92400 COURBEVOIE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FIDUCIAL CONSEIL EN ABREGE FINANCIALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives