COMINTEX
Présentation générale de COMINTEX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMINTEX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMINTEX est situé au CHE DES GARENNES 35800 DINARD
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 19 décembre 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 349051896 au greffe de SAINTMALO
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 22 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
COMINTEX à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 128 963.00 € pour un résultat de -2 774.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
COMINTEX est du ressort du greffe de SAINTMALO dont les coordonnées postales sont 49 AV ARISTIDE BRIAND 35400 ST MALO
Le greffe peut être appelé au 0299200090 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr
TVA intracommunautaire
Si COMINTEX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR57349051896
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMINTEX de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMINTEX
- 2011-02-23 : Gérant : BEUCHET Jean
- 2013-02-12 : Gérant : BEUCHET Jean modification le 04 Février 2013 Gérant : LEROY Hélène en fonction le 04 Février 2013
- 2021-03-12 : Gérant : BEUCHET Jean
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMINTEX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMINTEX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 349051896 00083 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1988-12-19 : lundi 19 décembre 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMINTEX- CO
2019 | 113 723.00 | 93 000.00 |
2018 | 20 723.00 | 74 514.00 |
2019 | 22 500.00 |
2018 | 22 500.00 |
2019 | 18 327.00 |
2018 | -2 407.00 |
2019 | 93 000.00 |
2018 | 74 514.00 |
2019 | 128 963.00 | 128 963.00 |
2018 | 121 817.00 |
2019 | -2 774.00 |
2018 | -1 984.00 |
2019 | 18 327.00 |
2018 | -2 407.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMINTEX- samedi 01 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 29 novembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 23 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110038 publié le 23/02/2011Annonce n° 729 N° RCS : 349051896 - Dénomination : COMINTEX Commerce de gros et de détail de textile, vente au détail sur les marchés - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 22500.00 EUR - Administration : Gérant : BEUCHET Jean - Modification : Réduction du capital
- lundi 07 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 12 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130030 publié le 12/02/2013Annonce n° 1096 N° RCS : 349051896 - Dénomination : COMINTEX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BEUCHET Jean modification le 04 Février 2013 Gérant : LEROY Hélène en fonction le 04 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 25 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 30 janvier 2015: Depot des comptes
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 25 avril 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/04/2017N° RCS : 349051896 - Dénomination : COMINTEX - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 22500 EUR - Administration : Gérant : BEUCHET Jean ; Gérant : BEUCHET Hélène né(e) LEROY
- vendredi 12 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210050 publié le 12/03/2021Annonce n° 756 N° RCS : 349051896 - Dénomination : COMINTEX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BEUCHET Jean - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMINTEX- dimanche 25 décembre 1994 : Fermé
32 AV CHARDONNET 35000 RENNES - samedi 15 juin 1996 : Fermé
12 RUE CLAUDE BERNARD 35000 RENNES - samedi 01 juillet 2000 : Fermé
8 RUE HOCHE 35000 RENNES - lundi 01 novembre 2004 : Fermé
25 RUE DE BARBINE 35800 DINARD - mardi 31 janvier 2017 : Fermé
18 RUE POINTEAU DU RONCERAY 35700 RENNES - vendredi 01 avril 2011 : L EXPLORATEUR Fermé
1 QUAI LAMENNAIS 35000 RENNES - mardi 31 janvier 2017 : COMINTEX Fermé
34 RUE DE LA MOTTE BRULON 35700 RENNES - mardi 31 janvier 2017 : Ouvert
CHE DES GARENNES 35800 DINARD - mardi 31 janvier 2017 : L'EXPLORATEUR Ouvert
13 RUE DE L'AEROPORT 35730 PLEURTUIT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMINTEX- JOACHIM ROSE : CITE GODISSARD 97234 FORT-DE-FRANCE
- AB DISTRIBUTION : 122 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- ADIE SOLUTIONS : 10 RUE LEDRU ROLLIN 92150 SURESNES
- BIZJET : 1207 GENEVE
- HAMPTON SALI : 35 AV DE SEGUR 75007 PARIS 7
- KALITAO : II H 98 A
- LA PANGEE MARKET : 4 RUE ROUCHER 34000 MONTPELLIER
- LAYE ETS : 39 RUE LOUIS PASTEUR 86000 POITIERS
- ODISCEA O'DISTRIBUTION CENTRALE ACHAT : 15 ALL GAIACS MAIN COURANTE 97170 PETIT-BOURG
- PIERRE CONCEPT : 529 CHE JOSEPH ROUMANILLE 13320 BOUC-BEL-AIR
- SARL GENERALE AFFAIRE : 45 RUE HARONOPHE 97600 MAMOUDZOU
- SNS PRINT : 7 RUE DES CERISIERS 91090 LISSES
- SOCIETE FRANCAISE DE COURTAGE : 38 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13
- SUN BAZAR : 100 BD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
- VEPA : VLAMERTINGSEWEG 33
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMINTEX- CAULAT NORBERT : 4 RUE DU DOUET FOURCHE 35800 DINARD
- LEMONT MARIE : 7 CHE DE LA SOURIS 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
- PRAT MICHEL : 1 BD DES ROCHERS 35800 SAINT-LUNAIRE
- RENARD GEORGES : 13 PL DE LA REPUBLIQUE 35800 DINARD
- AB FINANCE : 99 RUE DE LA FOSSE AUX VAULTS 35800 SAINT-LUNAIRE
- BCM 47 : 11 RUE ROGER VERCEL 35800 DINARD
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : 57 RUE DES MINEES 35800 DINARD
- FENETRES DE LA COTE D'EMERAUDE : 36 BD DE LA LIBERATION 35800 DINARD
- HYPRED : 55 BD JULES VERGER 35800 DINARD
- NILEN : 24 RUE DE SAINT LUNAIRE 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
- PAROISSE NOTRE DAME D'EMERAUDE : 13 RUE DES ECOLES 35800 DINARD
- SCI ANCAFA : 17 RUE DU HAUT CHAMP 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
- SCI PI RO : 16 RUE DE L EGLISE 35800 DINARD
- WESTIMMO : 48 BD JULES VERGER 35800 DINARD
- WOOD : 7 RUE WINSTON CHURCHILL 35800 DINARD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMINTEXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives