TILSITT ETOILE
Présentation générale de TILSITT ETOILE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TILSITT ETOILE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TILSITT ETOILE est situé au 23 RUE BREY 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 12 novembre 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 349796391 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 609 796,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
TILSITT ETOILE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 497 736.00 € pour un résultat de 76 027.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
TILSITT ETOILE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si TILSITT ETOILE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20349796391
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TILSITT ETOILE de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- darcet,
- lafosse, laetitia
Les modifications survenues dans l'administration de la société TILSITT ETOILE
- 2009-08-20 : modification du Président HOLDING REGENCIA représentée par , Gérant non associé partant : Lafosse, nom d'usage : Batten, Stephanie, nomination du Président du conseil de surveillance : Lafosse, Jean-Louis, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Lago, nom d'usage : Lafosse, Marie-Christine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Darcet, nom d'usage : Brethous, Yvonne Georgette, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Messin, Catherine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SA CABINET MESSIN
- 2013-01-17 : Membre du conseil de surveillance partant : Darcet, nom d'usage : Brethous, Yvonne Georgette, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lafosse, Laetitia
- 2018-04-27 : modification du Commissaire aux comptes suppléant CABINET MESSIN
- 2019-08-27 : modification du Président du conseil de surveillance Lago, nom d'usage : Lafosse, Marie-Christine ; Président du conseil de surveillance partant : Lafosse, Jean-Louis ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Lafosse, nom d'usage : Baron, Géraldine
Les autres mandats des administrateurs
- lafosse, laetitia :
- 2019-09-12 : HOTEL BASSANO (418766812)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TILSITT ETOILE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TILSITT ETOILE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 349796391 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1988-11-12 : samedi 12 novembre 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TILSITT ETOILE- CO
2019 | 4 556 132.00 | 2 929 209.00 |
2018 | 1 626 922.00 | 2 748 338.00 |
2019 | 609 796.00 |
2018 | 609 796.00 |
2019 | 55 925.00 |
2018 | 162 127.00 |
2019 | 2 929 209.00 |
2018 | 2 748 338.00 |
2019 | 1 497 736.00 | 1 497 736.00 |
2018 | 1 610 403.00 |
2019 | 76 027.00 |
2018 | 211 221.00 |
2019 | 55 925.00 |
2018 | 162 127.00 |
2019 | 960 645.00 |
2018 | 960 645.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TILSITT ETOILE- jeudi 20 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090159 publié le 20/08/2009Annonce n° 737 N° RCS : 349796391 - Dénomination : TILSITT ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 609796.07 EUR - Administration : modification du Président HOLDING REGENCIA représentée par , Gérant non associé partant : Lafosse, nom d'usage : Batten, Stephanie, nomination du Président du conseil de surveillance : Lafosse, Jean-Louis, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Lago, nom d'usage : Lafosse, Marie-Christine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Darcet, nom d'usage : Brethous, Yvonne Georgette, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Messin, Catherine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SA CABINET MESSIN - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 17 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130012 publié le 17/01/2013Annonce n° 1788 N° RCS : 349796391 - Dénomination : TILSITT ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 609796.07 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Darcet, nom d'usage : Brethous, Yvonne Georgette, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lafosse, Laetitia - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 05 décembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 27 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180082 publié le 27/04/2018Annonce n° 1403 N° RCS : 349796391 - Dénomination : TILSITT ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 609796.07 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes suppléant CABINET MESSIN - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190164 publié le 27/08/2019Annonce n° 1590 N° RCS : 349796391 - Dénomination : TILSITT ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 609796.07 EUR - Administration : modification du Président du conseil de surveillance Lago, nom d'usage : Lafosse, Marie-Christine ; Président du conseil de surveillance partant : Lafosse, Jean-Louis ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Lafosse, nom d'usage : Baron, Géraldine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TILSITT ETOILE- vendredi 01 janvier 2010 : Ouvert
23 RUE BREY 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TILSITT ETOILE- MONTOUILLOT YVETTE : 37 AV DU MAL LYAUTEY 61120 VIMOUTIERS
- ALPACOM : 25 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- HOTEL ATLANTIC VERDUN : 15 CRS DE VERDUN GENSOUL 69002 LYON 2EME
- HOTEL LA ZOOLOGIE : 3 RUE GARANCIERE 75006 PARIS 6
- HOTEL RESTAURANT LA SOURCE : RTE DU COL DU CHAT 73170 SAINT-JEAN-DE-CHEVELU
- LA CASCADE : LD MANANT 73270 VILLARD-SUR-DORON
- LE RELAIS DE ST JULIEN : LE BOURG 71110 SAINT-JULIEN-DE-JONZY
- MOTELIA HOTEL : 54 AV DE GROSBOIS 94440 MAROLLES-EN-BRIE
- PARLUENT : 3 RUE FRANCOIS NICOLAS 85500 CHANVERRIE
- PONT CLIM VAL DECOR : 8 PL SAINT MELAINE 14130 PONT L'EVEQUE
- RFH : 16 RUE DE METZ 31000 TOULOUSE
- RUEFOY : RUE DES PALMIERS 66190 COLLIOURE
- SARL LA MARJOLAINE : 15 AV DOCTEUR FABRE 06160 ANTIBES
- SARL MAS DES CARASSINS : 1 CHE GAULOIS 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
- SOCIETE NOUVELLE L'ECU DE BRETAGNE : 5 RUE DE LA MAILLE D OR 45190 BEAUGENCY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TILSITT ETOILE- BAYARD ANNE-LISE : 5 RUE DAVY 75017 PARIS 17
- BETITO JOEL : 25 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS 17
- MOUTOT MAURICE : 68 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- PASSERIEUX LILY : 98 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- ATELIER D'ARTISTES : 106 RUE DES DAMES 75017 PARIS 17
- CHOCIMMO : 62 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- FINANCIERE DE JADE : 15 AV GOURGAUD 75017 PARIS 17
- INITIALE.G : 5 RUE GUERSANT 75017 PARIS 17
- LCC CONCEPT : 53 BD GOUVION ST CYR 75017 PARIS 17
- PH FINANCE : 9 PL DES TERNES 75017 PARIS 17
- SCI DU 42 BVD DE LA LIBERTE : 187 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- SCI VERSEAU 17 : 52 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SYND COPR 105 RUE JEAN LOLIVE 93500 : 40 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17
- SYND COPR 6 SQ VILLARET DE JOYEUSE : 6 SQ VILLARET DE JOYEUSE 75017 PARIS 17
- TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERT FRANCE : 241 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TILSITT ETOILERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives